M Maurice SEVE
Directeur général délégué de AVVENS AUDIT
M Maurice SEVE a 76 ans ( naissance en 1946), est Directeur général délégué de la société AVVENS AUDIT
M Maurice SEVE peut être contacté au siège de la société AVVENS AUDIT par courrier à l'adresse AVVENS AUDIT IMMEUBLE LE SAPHIR 14 QUAI DU COMMERCE 69009 LYON FRANCE, par téléphone au 04Â 72Â 85Â 75Â 00
La société AVVENS AUDIT est principalement dirigée par M Maurice SEVE qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société AVVENS AUDIT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/01/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30544657700051.
- M Jean-Pierre EPINAT, Président du conseil d`administration (1960) depuis le 29 juin 2004
- M Maurice GAVAGGIO, Administrateur (1957) depuis le 03 juillet 2010
- M Pascal BLANDIN, Administrateur (1963) depuis le 17 juin 2008
- M Pascal BLANDIN, Directeur général délégué (1963) depuis le 02 octobre 2009
- M Romuald COLAS, Administrateur (1976) depuis le 03 juillet 2010
- M Romuald COLAS, Directeur général délégué (1976) depuis le 13 mars 2014
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société AVVENS AUDIT est de 56 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric GRAZIANO, Administrateur (1955) du 15 juin 2004 au 12 septembre 2006
- M Jean EPINAT, Président du conseil d`administration (1960) du 15 juin 2004 au 29 juin 2004
- M Jean-Paul BEVAND, Administrateur (1951) du 19 juin 2007 au 03 juillet 2010
- M Maurice SEVE, Directeur général délégué (1946) du 29 juin 2004 au 03 juillet 2010
- M Maurice SEVE, Administrateur (1946) du 02 octobre 2009 au 03 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE ECOMEX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 mars 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 mai 2008 : BLANDIN Pascal nom d'usage : BLANDIN Pascal devient directeur général délégué.)
- 27 septembre 2009 : BLANDIN Pascal nom d'usage : BLANDIN Pascal devient administrateur.)
- 29 juillet 2010 : SEVE Maurice nom d'usage : SEVE Maurice n'est plus directeur général délégué. GAVAGGIO Maurice Raymond nom d'usage : GAVAGGIO Maurice devient directeur général délégué. GAVAGGIO Maurice Raymond nom d'usage : GAVAGGIO Maurice devient administrateur. COLAS Romuald Mickaël nom d'usage : COLAS Romuald devient administrateur. SEVE Maurice nom d'usage : SEVE Maurice n'est plus administrateur. BEVAND Jean-Paul Charles Denis nom d'usage : BEVAND Jean-Paul n'est plus administrateur.)
- 09 avril 2014 : GAVAGGIO Maurice Raymond nom d'usage : GAVAGGIO n'est plus directeur général délégué. COLAS Romuald Mickaël nom d'usage : COLAS devient directeur général délégué.)
- 13 avril 2016 : DEGRAEUWE Didier nom d'usage : DEGRAEUWE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SOCIETE ECOMEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SOCIETE ECOMEX devient commissaire aux comptes titulaire. LIGUORI Philippe nom d'usage : LIGUORI devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 17 février 2022 : GAVAGGIO Maurice Raymond nom d'usage : GAVAGGIO n'est plus administrateur)
- 27 avril 2022 : DAGNAUD Alexandre Pierre Jean nom d'usage : DAGNAUD devient directeur général délégué. DAGNAUD Alexandre Pierre Jean nom d'usage : DAGNAUD devient administrateur. SOCIETE ECOMEX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LIGUORI Philippe nom d'usage : LIGUORI n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
14 QUAI DU COMMERCE
69009 LYON 9EME
Téléphone : 04Â 72Â 85Â 75Â 00 Société
AVVENS AUDIT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AVVENS AUDIT | |
Entrepreneurs individuels | AVVENS AUDIT | |
Identifiant de l'entreprise | 305446577 | |
Numéro interne du siège | 00051 | |
Adresse | 14 QUAI DU COMMERCE 69009 LYON 9EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 septembre 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1976 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 2 326 000,00 | |
Résultat net | 67 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 195 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 177 000 |
Immobilisation financière | 12 000 |
Actif circulant net | 1 041 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 942 000 |
Placement | 99 000 |
Total Actif | 1 235 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 288 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 947 000 |
Total Passif | 1 235 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 326 000 |
Produit d'exploitation | 2 328 000 |
Charge d'exploitation | 2 217 000 |
Résultat d'exploitation | 112 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | 108 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 8 000 |
Résultat exceptionnel | -8 000 |
Résultat net | 67 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30544657700051 | AVVENS AUDIT IMMEUBLE LE SAPHIR 14 QUAI DU COMMERCE 69009 LYON FRANCE |
30544657700069 | AVVENS AUDIT 30 B RUE PASCAL 01100 OYONNAX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
BLANDIN Pascal nom d'usage : BLANDIN Pascal devient directeur général délégué.
BLANDIN Pascal nom d'usage : BLANDIN Pascal devient administrateur.
SEVE Maurice nom d'usage : SEVE Maurice n'est plus directeur général délégué. GAVAGGIO Maurice Raymond nom d'usage : GAVAGGIO Maurice devient directeur général délégué. GAVAGGIO Maurice Raymond nom d'usage : GAVAGGIO Maurice devient administrateur. COLAS Romuald Mickaël nom d'usage : COLAS Romuald devient administrateur. SEVE Maurice nom d'usage : SEVE Maurice n'est plus administrateur. BEVAND Jean-Paul Charles Denis nom d'usage : BEVAND Jean-Paul n'est plus administrateur.
GAVAGGIO Maurice Raymond nom d'usage : GAVAGGIO n'est plus directeur général délégué. COLAS Romuald Mickaël nom d'usage : COLAS devient directeur général délégué.
DEGRAEUWE Didier nom d'usage : DEGRAEUWE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SOCIETE ECOMEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SOCIETE ECOMEX devient commissaire aux comptes titulaire. LIGUORI Philippe nom d'usage : LIGUORI devient commissaire aux comptes suppléant.
GAVAGGIO Maurice Raymond nom d'usage : GAVAGGIO n'est plus administrateur
DAGNAUD Alexandre Pierre Jean nom d'usage : DAGNAUD devient directeur général délégué. DAGNAUD Alexandre Pierre Jean nom d'usage : DAGNAUD devient administrateur. SOCIETE ECOMEX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LIGUORI Philippe nom d'usage : LIGUORI n'est plus commissaire aux comptes suppléant