MME Brigitte POURREYRON
Président du directoire de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
MME Brigitte POURREYRON a 72 ans ( naissance en 1952), elle est Président du directoire de la société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
MME Brigitte POURREYRON peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE par courrier à l'adresse ETABLISSEMENTS P L MAITRE ZONE INDUSTRIELLE DES HAUTS FOURNEAUX ROUTE D AUTREY BP N 13 88700 RAMBERVILLERS FRANCE, par téléphone au 0329686970 ou par fax au 03Â 29Â 68Â 69Â 51
La société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE est principalement dirigée par MME Brigitte POURREYRON qui en est Président du directoire.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures ,métallurgie, fabricant de structures métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2511Z (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures), les activités sont :
- Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
- la fabrication d'ossatures métalliques pour la construction (pylônes, tabliers, passerelles, etc.)
- la fabrication et le montage d'ossatures métalliques pour équipements industriels (ossatures de hauts fourneaux, de matériels de manutention, etc.)
- la fabrication de constructions métalliques préfabriquées : baraques de chantier, éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel de voies assemblé (cf25.99B)
- la fabrication d'éléments de structure pour navires et bateaux (cf30.11Z)
- le montage de structures métalliques (cf43.99B)
La société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/10/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30575103400052.
- M Andre VOGES, Président (1959) depuis le 12 juillet 2016
- M Jean-Marc LEMOINE, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 02 février 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE est de 62 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain CHOSEROT, Président du conseil de surveillance (1958) du 17 octobre 2009 au 27 mars 2010
- M Jeanpierre MAITRE, Président du conseil de surveillance (1938) du 27 mars 2010 au 21 mars 2013
- M Julien MAITRE, Vice-président (1982) du 27 mars 2010 au 24 mars 2016
- M Pierre-Etienne BINDSCHEDLER, Président du conseil de surveillance (1961) du 24 mars 2016 au 12 juillet 2016
- M Pierre-Louis MAITRE, Président du conseil de surveillance (1976) du 21 mars 2013 au 24 mars 2016
- MME Brigitte POURREYRON, Président du directoire (1952) du 25 mai 2004 au 17 octobre 2009
- MME Brigitte POURREYRON, Président du directoire (1952) du 17 octobre 2009 au 05 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- CFGS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 février 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE | |
Identifiant de l'entreprise | 305751034 | |
Numéro interne du siège | 00052 | |
Adresse | RTE D AUTREY 88700 RAMBERVILLERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 19 208 000,00 | |
Résultat net | 1 096 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Activité principale de l'entreprise | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Activité principale | 2511Z | |
Première activité | 2511Z | |
Deuxième activité | 4399B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Synonyme | métallurgie, fabricant de structures métalliques | |
Principal | fabricant de structures métalliques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 1 228 000 |
Immobilisation incorporelle | 7 000 |
Immobilisation corporelle | 1 210 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 27 291 000 |
Stock | 4 609 000 |
Avance | 36 000 |
Créance | 20 665 000 |
Placement | 1 981 000 |
Total Actif | 28 518 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 11 737 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 375 000 |
Dette | 16 406 000 |
Total Passif | 28 518 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 208 000 |
Produit d'exploitation | 19 578 000 |
Charge d'exploitation | 19 085 000 |
Résultat d'exploitation | 493 000 |
Produit financier net | 140 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | 135 000 |
Résultat courrant | 628 000 |
Produit exceptionnel | 969 000 |
Charges exceptionnelles | 409 000 |
Résultat exceptionnel | 560 000 |
Résultat net | 1 096 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30575103400052 | ETABLISSEMENTS P L MAITRE ZONE INDUSTRIELLE DES HAUTS FOURNEAUX ROUTE D AUTREY BP N 13 88700 RAMBERVILLERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 29 34 33 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-epinal.fr.
Les greffiers sont : DUPIRE Pierre-Alexandre , BABELOT Brigitte
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 02294 Métallurgie Aube
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02489 Métallurgie Vendée
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du Directoire : POURREYRON Brigitte Aline né(e) ANXIONNAT Membre du Directoire : GEHIN Karine Christiane né(e) MICHEL Membre et président du conseil de surveillance : CHOSEROT Alain Paul Vice-Président du Conseil de Surveillance : MAITRE Sylvain Pierre Louis Membre du Conseil de Surveillance : MAITRE Martine Membre du Conseil de Surveillance : MAITRE Pierre-Louis Membre du Conseil de Surveillance : MAITRE Julien Pierre René Marie Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE Commissaire aux comptes suppléant : SA BATT AUDIT ET ASSOCIES
Président du Directoire : POURREYRON Brigitte, Aline né(e) ANXIONNAT Membre du Directoire : GEHIN Karine, Christiane né(e) MICHEL Membre et président du conseil de surveillance : MAITRE JEANPIERRE Membre : MAITRE Sylvain, Pierre, Louis Membre du Conseil de Surveillance : MAITRE Martine Membre du Conseil de Surveillance : MAITRE Pierre-Louis Membre du Conseil de Surveillance : BAZART CATHERINE né(e) MAITRE Vice-président et membre du conseil de surveillance : MAITRE Julien, Pierre, René, Marie Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE Commissaire aux comptes suppléant : SA BATT AUDIT ET ASSOCIES
Président du directoire : POURREYRON Brigitte, Aline né(e) ANXIONNAT Membre du directoire : GEHIN Karine, Christiane né(e) MICHEL Président du conseil de surveillance : MAITRE Pierre-Louis Membre du conseil de surveillance : MAITRE Jean-Pierre Membre : MAITRE Sylvain, Pierre, Louis Membre du conseil de surveillance : MAITRE Martine Membre du conseil de surveillance : BAZART CATHERINE né(e) MAITRE Vice-président, Membre du conseil de surveillance : MAITRE Julien, Pierre, René, Marie Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE Commissaire aux comptes suppléant : SA BATT AUDIT ET ASSOCIES
Président du directoire : POURREYRON Brigitte, Aline né(e) ANXIONNAT Membre du directoire : GEHIN Karine, Christiane né(e) MICHEL Président du conseil de surveillance : MAITRE Pierre-Louis Vice-président, Membre du conseil de surveillance : MAITRE Julien, Pierre, René, Marie Membre : MAITRE Sylvain, Pierre, Louis Membre du conseil de surveillance : MAITRE Martine Membre du conseil de surveillance : BAZART CATHERINE né(e) MAITRE Membre du conseil de surveillance : MAITRE Jean-Louis, Paul, Marie Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc
Président du directoire, Membre du directoire : POURREYRON Brigitte, Aline né(e) ANXIONNAT Membre du directoire : GEHIN Karine, Christiane né(e) MICHEL Président du conseil de surveillance, Membre du comité de surveillance : BINDSCHEDLER Pierre-Etienne Membre du conseil de surveillance : GLATTFELDER Damien, Marc Membre du conseil de surveillance : VOGES André, Henri Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc
Président du directoire, Membre du directoire : POURREYRON Brigitte, Aline né(e) ANXIONNAT Membre du directoire : GEHIN Karine, Christiane né(e) MICHEL Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : VOGES André, Henri Membre du conseil de surveillance : BINDSCHEDLER Pierre-Etienne Membre du conseil de surveillance : GLATTFELDER Damien, Marc Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc
Président : VOGES André, Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc
Président : VOGES André Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT
Président : KRATZEISEN Stephan ; Directeur général : HERITIER Jean-Luc Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT