M Alain CHOSEROT
Président du conseil de surveillance de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
M Alain CHOSEROT a 66 ans ( naissance en 1958), est Président du conseil de surveillance de la société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
M Alain CHOSEROT peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE par courrier à l'adresse ETABLISSEMENTS P L MAITRE ZONE INDUSTRIELLE DES HAUTS FOURNEAUX ROUTE D AUTREY BP N 13 88700 RAMBERVILLERS FRANCE, par téléphone au 0329686970 ou par fax au 03Â 29Â 68Â 69Â 51
La société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE est principalement dirigée par M Alain CHOSEROT qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures ,métallurgie, fabricant de structures métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2511Z (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures), les activités sont :
- Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
- la fabrication d'ossatures métalliques pour la construction (pylônes, tabliers, passerelles, etc.)
- la fabrication et le montage d'ossatures métalliques pour équipements industriels (ossatures de hauts fourneaux, de matériels de manutention, etc.)
- la fabrication de constructions métalliques préfabriquées : baraques de chantier, éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel de voies assemblé (cf25.99B)
- la fabrication d'éléments de structure pour navires et bateaux (cf30.11Z)
- le montage de structures métalliques (cf43.99B)
La société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/10/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30575103400052.
- M Andre VOGES, Président (1959) depuis le 12 juillet 2016
- M Jean-Marc LEMOINE, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 02 février 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE est de 62 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain CHOSEROT, Président du conseil de surveillance (1958) du 17 octobre 2009 au 27 mars 2010
- M Jeanpierre MAITRE, Président du conseil de surveillance (1938) du 27 mars 2010 au 21 mars 2013
- M Julien MAITRE, Vice-président (1982) du 27 mars 2010 au 24 mars 2016
- M Pierre-Etienne BINDSCHEDLER, Président du conseil de surveillance (1961) du 24 mars 2016 au 12 juillet 2016
- M Pierre-Louis MAITRE, Président du conseil de surveillance (1976) du 21 mars 2013 au 24 mars 2016
- MME Brigitte POURREYRON, Président du directoire (1952) du 25 mai 2004 au 17 octobre 2009
- MME Brigitte POURREYRON, Président du directoire (1952) du 17 octobre 2009 au 05 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- CFGS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 février 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE | |
Identifiant de l'entreprise | 305751034 | |
Numéro interne du siège | 00052 | |
Adresse | RTE D AUTREY 88700 RAMBERVILLERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 19 208 000,00 | |
Résultat net | 1 096 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Activité principale de l'entreprise | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Activité principale | 2511Z | |
Première activité | 2511Z | |
Deuxième activité | 4399B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Synonyme | métallurgie, fabricant de structures métalliques | |
Principal | fabricant de structures métalliques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 1 228 000 |
Immobilisation incorporelle | 7 000 |
Immobilisation corporelle | 1 210 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 27 291 000 |
Stock | 4 609 000 |
Avance | 36 000 |
Créance | 20 665 000 |
Placement | 1 981 000 |
Total Actif | 28 518 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 11 737 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 375 000 |
Dette | 16 406 000 |
Total Passif | 28 518 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 208 000 |
Produit d'exploitation | 19 578 000 |
Charge d'exploitation | 19 085 000 |
Résultat d'exploitation | 493 000 |
Produit financier net | 140 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | 135 000 |
Résultat courrant | 628 000 |
Produit exceptionnel | 969 000 |
Charges exceptionnelles | 409 000 |
Résultat exceptionnel | 560 000 |
Résultat net | 1 096 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30575103400052 | ETABLISSEMENTS P L MAITRE ZONE INDUSTRIELLE DES HAUTS FOURNEAUX ROUTE D AUTREY BP N 13 88700 RAMBERVILLERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 29 34 33 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-epinal.fr.
Les greffiers sont : DUPIRE Pierre-Alexandre , BABELOT Brigitte
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 02294 Métallurgie Aube
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02489 Métallurgie Vendée
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du Directoire : POURREYRON Brigitte Aline né(e) ANXIONNAT Membre du Directoire : GEHIN Karine Christiane né(e) MICHEL Membre et président du conseil de surveillance : CHOSEROT Alain Paul Vice-Président du Conseil de Surveillance : MAITRE Sylvain Pierre Louis Membre du Conseil de Surveillance : MAITRE Martine Membre du Conseil de Surveillance : MAITRE Pierre-Louis Membre du Conseil de Surveillance : MAITRE Julien Pierre René Marie Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE Commissaire aux comptes suppléant : SA BATT AUDIT ET ASSOCIES
Président du Directoire : POURREYRON Brigitte, Aline né(e) ANXIONNAT Membre du Directoire : GEHIN Karine, Christiane né(e) MICHEL Membre et président du conseil de surveillance : MAITRE JEANPIERRE Membre : MAITRE Sylvain, Pierre, Louis Membre du Conseil de Surveillance : MAITRE Martine Membre du Conseil de Surveillance : MAITRE Pierre-Louis Membre du Conseil de Surveillance : BAZART CATHERINE né(e) MAITRE Vice-président et membre du conseil de surveillance : MAITRE Julien, Pierre, René, Marie Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE Commissaire aux comptes suppléant : SA BATT AUDIT ET ASSOCIES
Président du directoire : POURREYRON Brigitte, Aline né(e) ANXIONNAT Membre du directoire : GEHIN Karine, Christiane né(e) MICHEL Président du conseil de surveillance : MAITRE Pierre-Louis Membre du conseil de surveillance : MAITRE Jean-Pierre Membre : MAITRE Sylvain, Pierre, Louis Membre du conseil de surveillance : MAITRE Martine Membre du conseil de surveillance : BAZART CATHERINE né(e) MAITRE Vice-président, Membre du conseil de surveillance : MAITRE Julien, Pierre, René, Marie Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE Commissaire aux comptes suppléant : SA BATT AUDIT ET ASSOCIES
Président du directoire : POURREYRON Brigitte, Aline né(e) ANXIONNAT Membre du directoire : GEHIN Karine, Christiane né(e) MICHEL Président du conseil de surveillance : MAITRE Pierre-Louis Vice-président, Membre du conseil de surveillance : MAITRE Julien, Pierre, René, Marie Membre : MAITRE Sylvain, Pierre, Louis Membre du conseil de surveillance : MAITRE Martine Membre du conseil de surveillance : BAZART CATHERINE né(e) MAITRE Membre du conseil de surveillance : MAITRE Jean-Louis, Paul, Marie Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc
Président du directoire, Membre du directoire : POURREYRON Brigitte, Aline né(e) ANXIONNAT Membre du directoire : GEHIN Karine, Christiane né(e) MICHEL Président du conseil de surveillance, Membre du comité de surveillance : BINDSCHEDLER Pierre-Etienne Membre du conseil de surveillance : GLATTFELDER Damien, Marc Membre du conseil de surveillance : VOGES André, Henri Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc
Président du directoire, Membre du directoire : POURREYRON Brigitte, Aline né(e) ANXIONNAT Membre du directoire : GEHIN Karine, Christiane né(e) MICHEL Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : VOGES André, Henri Membre du conseil de surveillance : BINDSCHEDLER Pierre-Etienne Membre du conseil de surveillance : GLATTFELDER Damien, Marc Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc
Président : VOGES André, Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc
Président : VOGES André Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT
Président : KRATZEISEN Stephan ; Directeur général : HERITIER Jean-Luc Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT