M Raymond DE PIERRE DE BERNIS DE MARSAC
Administrateur de GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN
M Raymond DE PIERRE DE BERNIS DE MARSAC a 71 ans ( naissance en 1951), est Administrateur de la société GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN
M Raymond DE PIERRE DE BERNIS DE MARSAC peut être contacté au siège de la société GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN par courrier à l'adresse GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN CAMPIGNE CARAVANING DE LA CASCADE LIEU DIT SARENNES 38520 LE BOURG D OISANS FRANCE, par téléphone au 04Â 76Â 80Â 02Â 42 ou par fax au 04Â 76Â 80Â 22Â 63
La société GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN est principalement dirigée par M Raymond DE PIERRE DE BERNIS DE MARSAC qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Terrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs ,camping, emplacement pour caravanes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619B (Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.), les activités sont :
- Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.
- les activités auxiliaires des activités de services financiers n.c.a:
- les activités de traitement et de règlement des transactions financières, y compris des transactions effectuées par carte de crédit
- les services de conseils en placement
- les activités des conseillers et courtiers en hypothèque
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agents et courtiers d'assurances (cf66.22Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5530Z (Terrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs), les activités sont :
- la mise à disposition de lieux d'hébergement dans des terrains de camping, des parcs pour caravanes, des camps de loisirs et des camps de chasse et de pêche pour des séjours de courte durée
- la mise à disposition d'installations et d'espaces destinés aux véhicules de loisirs
Mais sont exclues les activités :
- les refuges et cabanes de montagne (cf55.20Z)
La société GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/12/1954 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30624575400040.
- M Patrick MASSOUTRE, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 04 août 2016
- M Raymond DE PIERRE DE BERNIS DE MARSAC, Administrateur (1951) depuis le 15 octobre 2011
- M Robert DE PIERRE DE BERNIS, Président du conseil d`administration (1953) depuis le 15 octobre 2011
- MME Gisele DE PIERRE DE BERNIS DE MARSAC, Administrateur (1923) depuis le 15 octobre 2011
- MME Jeanne DE WARREN, Administrateur (1950) depuis le 15 octobre 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN est de 75 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 99 ans.
Anciens dirigeants :
- M Robert DE PIERRE DE BERNIS DE MARSAC, Président du conseil d`administration (1953) du 13 juillet 2004 au 15 octobre 2011
- MME Constance DE WARREN, Administrateur (1950) du 16 septembre 2016 au 01 octobre 2016
- MME Gisele DE PIERRE DE BERNIS DE MARSAC, Administrateur (1923) du 13 juillet 2004 au 15 octobre 2011
- MME Jeanne DE WARREN, Administrateur (1950) du 01 octobre 2016 au 15 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
- SCOREX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN | |
Entrepreneurs individuels | GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN | |
Identifiant de l'entreprise | 306245754 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | 78 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 juin 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 393 694,00 | |
Résultat net | 1 544,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6619B : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | |
Activité principale de l'entreprise | 5530Z : Terrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs | |
Activité principale | 5530Z | |
Première activité | 5530Z | |
Deuxième activité | 6820B | |
Troisième activité | 5610C | |
Quatrième activité | 9329Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | |
Synonyme | services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | |
Synonyme | camping, emplacement pour caravanes | |
Principal | camping |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 200 851 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 198 355 |
Immobilisation financière | 2 496 |
Actif circulant net | 70 116 |
Stock | 4 294 |
Avance | 0 |
Créance | 19 438 |
Placement | 46 384 |
Total Actif | 270 966 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 215 657 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 55 309 |
Total Passif | 270 966 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 393 694 |
Produit d'exploitation | 395 487 |
Charge d'exploitation | 394 018 |
Résultat d'exploitation | 1 469 |
Produit financier net | 75 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 75 |
Résultat courrant | 1 545 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 544 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30624575400040 | GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN 78 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE |
30624575400024 | GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN CAMPIGNE CARAVANING DE LA CASCADE LIEU DIT SARENNES 38520 LE BOURG D OISANS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01618 Camping
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01266 Restauration de collectivités
- 00478 Sociétés financières
Commissaire aux comptes titulaire partant : Robin, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SCOREX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Massoutre, Patrick
nomination de l'Administrateur : De Pierre De Bernis, nom d'usage : De Warren, Constance
Administrateur partant : Despres De Losme, nom d'usage : De pierre de Bernis de Marsac, Gisele Louise ; modification de l'Administrateur De Pierre De Bernis De Marsac, Raymond