MME Regine STIEL
Directeur général de SA MECADEX
MME Regine STIEL a 71 ans ( naissance en 1951), elle est Directeur général de la société SA MECADEX
MME Regine STIEL peut être contacté au siège de la société SA MECADEX par courrier à l'adresse SA MECADEX ZAE DES BORDS DE L ARVE 662 RUE CESAR VUARCHEX 74950 SCIONZIER FRANCE
La société SA MECADEX est principalement dirigée par MME Regine STIEL qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Décolletage ,métallurgie, décolletage, fabricant de pièces de métal
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2562A (Décolletage), les activités sont :
- Décolletage
- la production pour des tiers de pièces décolletées
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'articles de boulonnerie décolletés (cf25.94Z)
La société SA MECADEX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/02/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30634648700052.
- M Laurent TIERRIE, Président (1959) depuis le 08 février 2012
- M Yves MARMONT, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 17 décembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SA MECADEX est de 65 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Floreal DIAZ, Administrateur (1948) du 08 juin 2004 au 06 décembre 2005
- M Loic BULTOT, Président (1976) du 15 novembre 2005 au 05 décembre 2006
- MME Regine STIEL, Président du conseil d`administration (1951) du 08 juin 2004 au 15 novembre 2005
Dirigeants personne morale:
- SARL AUDEX CONSULTING, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 décembre 2015
- H B S, Président du 18 décembre 2010 au 29 janvier 2011
- H B S, Président du 29 janvier 2011 au 08 février 2012
- SA MECAPLUS, Administrateur du 08 juin 2004 au 15 novembre 2005
- STE MECAPLUS, Administrateur du 15 novembre 2005 au 06 décembre 2005
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 15 octobre 2009 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président H.B.S. société à responsabilité limitée : BULTOT Loic nom d'usage : BULTOT n'est plus représentant permanent; STIEL Christian nom d'usage : STIEL devient représentant permanent.)
- 07 janvier 2011 : SARL FIDEXPERT AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée F 2 A devient commissaire aux comptes titulaire représenté(e) par PAQUIER Marc nom d'usage : PAQUIER. MERMIN Alain nom d'usage : MERMIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. TROUSSIER Jean-Claude nom d'usage : TROUSSIER devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 11 février 2011 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président H.B.S. société à responsabilité limitée : STIEL Christian nom d'usage : STIEL n'est plus représentant permanent; TIERRIE Laurent nom d'usage : TIERRIE devient représentant permanent.)
- 06 avril 2012 : Société à responsabilité limitée H.B.S. n'est plus président. TIERRIE Laurent Dominique Jean nom d'usage : TIERRIE devient président.)
- 04 avril 2013 : Société à responsabilité limitée SARL AUDEX CONSULTING devient commissaire aux comptes titulaire. MARMONT Yves nom d'usage : MARMONT devient commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée F 2 A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. TROUSSIER Jean-Claude nom d'usage : TROUSSIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA MECADEX | |
Entrepreneurs individuels | SA MECADEX | |
Identifiant de l'entreprise | 306346487 | |
Numéro interne du siège | 00052 | |
Adresse | 662 RUE CESAR VUARCHEX 74950 SCIONZIER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 février 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1976 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 1 488 000,00 | |
Résultat net | -640 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2562A : Décolletage | |
Activité principale de l'entreprise | 2562A : Décolletage | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Décolletage | |
Synonyme | métallurgie, décolletage, fabricant de pièces de métal | |
Principal | décolletage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 81 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 32 000 |
Immobilisation financière | 43 000 |
Actif circulant net | 783 000 |
Stock | 387 000 |
Avance | 0 |
Créance | 324 000 |
Placement | 72 000 |
Total Actif | 863 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 613 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 160 000 |
Dette | 2 316 000 |
Total Passif | 863 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 488 000 |
Produit d'exploitation | 1 273 000 |
Charge d'exploitation | 2 072 000 |
Résultat d'exploitation | -799 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 31 000 |
Résultat financier | -31 000 |
Résultat courrant | -830 000 |
Produit exceptionnel | 282 000 |
Charges exceptionnelles | 93 000 |
Résultat exceptionnel | 190 000 |
Résultat net | -640 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30634648700052 | SA MECADEX ZAE DES BORDS DE L ARVE 662 RUE CESAR VUARCHEX 74950 SCIONZIER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00914 Métallurgie Ain
- 00650 Métallurgie cadres
- 01375 Métallurgie Doubs
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01007 Métallurgie Puy De Dôme Thiers
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00822 Métallurgie Savoie
- 01164 Métallurgie Somme Vimeu
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président H.B.S. société à responsabilité limitée : BULTOT Loic nom d'usage : BULTOT n'est plus représentant permanent; STIEL Christian nom d'usage : STIEL devient représentant permanent.
SARL FIDEXPERT AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée F 2 A devient commissaire aux comptes titulaire représenté(e) par PAQUIER Marc nom d'usage : PAQUIER. MERMIN Alain nom d'usage : MERMIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. TROUSSIER Jean-Claude nom d'usage : TROUSSIER devient commissaire aux comptes suppléant.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 janvier 2011 désignant administrateur Me Meynet Robert Louis 17 rue de la Paix 74000 Annecy, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Me Chatel-Louroz Roger 6 rue René Blanc BP 181 74101 Annemasse. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président H.B.S. société à responsabilité limitée : STIEL Christian nom d'usage : STIEL n'est plus représentant permanent; TIERRIE Laurent nom d'usage : TIERRIE devient représentant permanent.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan dix ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Me Meynet Robert Louis 39 avenue du Parmelan 74000 Annecy
Société à responsabilité limitée H.B.S. n'est plus président. TIERRIE Laurent Dominique Jean nom d'usage : TIERRIE devient président.
Société à responsabilité limitée SARL AUDEX CONSULTING devient commissaire aux comptes titulaire. MARMONT Yves nom d'usage : MARMONT devient commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée F 2 A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. TROUSSIER Jean-Claude nom d'usage : TROUSSIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 24 janvier 2013, désignant administrateur Me Meynet Robert Louis 39 avenue du Parmelan 74000 Annecy avec pour mission d'administrer, liquidateur Me Chatel-Louroz Roger 6 rue René Blanc BP 181 74101 Annemasse. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la présente publication à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.