M Adrien TONIN
Président de ATM MECAMOLD
M Adrien TONIN a 79 ans ( naissance en 1943), est Président de la société ATM MECAMOLD
M Adrien TONIN peut être contacté au siège de la société ATM MECAMOLD par courrier à l'adresse ATM MECAMOLD ZONE INDUSTRIELLE NORD 01100 ARBENT FRANCE, par téléphone au 0975413983 ou par fax au 04Â 74Â 73Â 49Â 84
La société ATM MECAMOLD est principalement dirigée par M Adrien TONIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de moules et modèles ,métallurgie, fabricant de moules, fabricant de modèles, fabricant de moules en métal, fabricant de modèles en métal
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2573A (Fabrication de moules et modèles), les activités sont :
- Fabrication de moules et modèles
- la fabrication de boîtes de moulage et de moules
- la fabrication d'outils de presse
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de moules à lingots (cf25.73Z)
- la réalisation de maquettes-volume (cf74.10Z)
La société ATM MECAMOLD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/07/1976 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30657491400025.
Anciens dirigeants :
- M Adrien TONIN, Président (1943) du 30 novembre 2004 au 09 août 2012
- M Adrien TONIN, Président (1943) du 09 août 2012 au 18 octobre 2012
- M Olivier TONIN, Administrateur (1972) du 30 novembre 2004 au 06 septembre 2005
- M Olivier TONIN, Gérant (1972) du 18 octobre 2012 au 09 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
- AEROPLAST, Président depuis le 09 septembre 2015
- HMS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 septembre 2015
- SAFIGEC AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ATM MECAMOLD | |
Entrepreneurs individuels | ATM MECAMOLD | |
Identifiant de l'entreprise | 306574914 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | ZONE INDUSTRIELLE NORD 01100 ARBENT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 1986 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1976 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 1 615 000,00 | |
Résultat net | 61 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2573A : Fabrication de moules et modèles | |
Activité principale de l'entreprise | 2573A : Fabrication de moules et modèles | |
Activité principale au registre des métiers | 2573AZ | |
Activité principale | 2573A | |
Première activité | 2573A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication de moules et modèles | |
Synonyme | métallurgie, fabricant de moules, fabricant de modèles, fabricant de moules en métal, fabricant de modèles en métal | |
Principal | fabricant de moules |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 234 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 234 000 |
Immobilisation financière | 480 |
Actif circulant net | 569 000 |
Stock | 84 000 |
Avance | 20 |
Créance | 302 000 |
Placement | 182 000 |
Total Actif | 803 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 353 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 451 000 |
Total Passif | 803 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 615 000 |
Produit d'exploitation | 1 484 000 |
Charge d'exploitation | 1 409 000 |
Résultat d'exploitation | 75 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | 71 000 |
Produit exceptionnel | 13 000 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | -690 |
Résultat net | 61 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30657491400025 | ATM MECAMOLD ZONE INDUSTRIELLE NORD 01100 ARBENT FRANCE |
30657491400025 | ATM MECAMOLD ZONE INDUSTRIELLE NORD 01100 ARBENT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00669 Industries de fabrication mécanique du verre
- 00914 Métallurgie Ain
- 02542 Métallurgie Aisne
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00860 Métallurgie Finistère
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 00934 Métallurgie Indre
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 02266 Métallurgie Mayenne
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00948 Métallurgie Orne
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 01797 Métallurgie Somme
- 02489 Métallurgie Vendée
- 00292 Plasturgie
Gérant(e) : TONIN Olivier, Gérard
Président : AEROPLAST (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : SAFIGEC AUDIT (SELAS) Commissaire aux comptes suppléant : HMS (SAS)
Président : AEROPLAST INDUSTRIES (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : SAFIGEC AUDIT (SELAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : HMS (SAS)
Président : AEROPLAST INDUSTRIES (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : SAFIGEC AUDIT (SELAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : HMS (SAS)