M Yves SAIAGH
Commissaire aux comptes suppléant de DECORASOL
M Yves SAIAGH a 74 ans ( naissance en 1950), est Commissaire aux comptes suppléant de la société DECORASOL
M Yves SAIAGH peut être contacté au siège de la société DECORASOL par courrier à l'adresse DECORASOL NATURASOL 118 AVENUE LEDRU ROLLIN 75011 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 43Â 57Â 44Â 68
La société DECORASOL est principalement dirigée par M Yves SAIAGH qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) ,vendeur de tapis, vendeur de moquette, vendeur de revêtements de murs, vendeur de revêtements de sols, marchand de tapis, marchand de moquette, marchand de revêtements de murs, marchand de revêtements de sols, boutique de tapis, boutique de moquette,
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4759B (Commerce de détail d'autres équipements du foyer), les activités sont :
- Commerce de détail d'autres équipements du foyer
- le commerce de détail d'appareils d'éclairage
- le commerce de détail d'ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie
- le commerce de détail d'ouvrages en bois, liège et vannerie
- le commerce de détail d'appareils ménagers non électriques
- le commerce de détail d'instruments de musique et de partitions
- le commerce de détail de systèmes de sécurité à alarmes électriques, de dispositifs de verrouillage et de coffres-forts, sans services d'installation ou de maintenance
- le commerce de détail d'appareils et d'articles de ménage ou d'économie domestique n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'antiquités (cf47.79Z)
- le commerce de détail de rideaux et de voilage (cf47.53Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4753Z (Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.)), les activités sont :
- le commerce de détail de tapis et moquettes
- le commerce de détail de rideaux et de voilages
- le commerce de détail de papiers peints et de revêtements de sols
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de carreaux de sol en liège (cf47.52A et B)
La société DECORASOL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/08/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30837364600139.
- M Jeremy SITBON, Président (1987) depuis le 20 mars 2012
- M Yves SAIAGH, Commissaire aux comptes suppléant (1950) depuis le 24 mars 2017
- MME Aurelie SITBON, Directeur général (1982) depuis le 10 décembre 2014
- MME Deborah SITBON, Directeur général délégué (1986) depuis le 10 décembre 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société DECORASOL est de 48 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Youssef SITBON, Président (1949) du 26 avril 2010 au 24 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- GESCOMYS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 mars 2017
118 AV LEDRU ROLLIN
75011 PARIS 11
Téléphone : 01Â 43Â 57Â 44Â 68 Société
DECORASOL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DECORASOL | |
Entrepreneurs individuels | DECORASOL | |
Identifiant de l'entreprise | 308373646 | |
Numéro interne du siège | 00139 | |
Adresse | 122 RUE VAILLANT COUTURIER 93130 NOISY LE SEC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 28 juillet 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 13 465 000,00 | |
Résultat net | 464 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Activité principale de l'entreprise | 4753Z : Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | |
Activité principale | 4753Z | |
Première activité | 4753Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Synonyme | vendeur d'appareils d'éclairage, vendeur de vaisselle, vendeur d'instruments de musique, vendeur de partitions, vendeur d'alarmes, vendeur de systèmes d'alarme, vendeur de coffres forts, marchand d'appareils d'éclairage, marchand de vaisselle, marcha | |
Principal | vendeur d'équipements du foyer | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur de tapis, vendeur de moquette, vendeur de revêtements de murs, vendeur de revêtements de sols, marchand de tapis, marchand de moquette, marchand de revêtements de murs, marchand de revêtements de sols, boutique de tapis, boutique de moquette, | |
Principal | vendeur de tapis |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 6 067 000 |
Immobilisation incorporelle | 406 000 |
Immobilisation corporelle | 5 351 000 |
Immobilisation financière | 309 000 |
Actif circulant net | 3 111 000 |
Stock | 2 127 000 |
Avance | 0 |
Créance | 775 000 |
Placement | 210 000 |
Total Actif | 9 178 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 807 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 371 000 |
Total Passif | 9 178 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 465 000 |
Produit d'exploitation | 14 159 000 |
Charge d'exploitation | 13 845 000 |
Résultat d'exploitation | 314 000 |
Produit financier net | 44 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 41 000 |
Résultat courrant | 355 000 |
Produit exceptionnel | 1 009 000 |
Charges exceptionnelles | 690 000 |
Résultat exceptionnel | 319 000 |
Résultat net | 464 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01761 Commerce de gros des tissus tapis linge de maison
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01942 Textiles artificiels et synthétiques
au fonds cédé 49 bis rue Sainte Anne 75002 Paris pour la validité , Cabinet de la SELARL CAPA, maître Patrice PAUPER 1 avenue Aristide Briand 91550 Paray-Vieille-Poste pour la correspondance .
au fonds cédé 21 rue Ruhmkorff 75017 Paris pour la validité , Cabinet de la SELARL CAPA, Maître Patrice PAUPER 1 avenue Aristide Briand 91550 Paray-Vieille-Poste pour la correspondance .
Au Mandataire Maître GIIFFARD Frédéric - 54 rue René Camier - 93000 BOBIGNY pour la validité et pour la correspondance Maître GIFFARD Frédéric 54 Rue René Camier 93000 BOBIGNY
Pas d'opposition
ME GIFFARD 54 RUE RENE CAMIER 93000 BOBIGNY
Co-gérant : SITBON YOUSSEF DIT JOSEPH modification le 16 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SAIAGH Yves modification le 25 Novembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : GESCOMYS en fonction le 25 Novembre 2004 Co-gérant : SITBON Jeremy en fonction le 16 Mars 2012
Commissaire aux comptes suppléant : SAIAGH Yves modification le 25 Novembre 2004 ; Commissaire aux comptes titulaire : GESCOMYS en fonction le 25 Novembre 2004 ; Président : SITBON Jeremy modification le 22 Mars 2017 ; Directeur général délégué : SITBON Déborah en fonction le 18 Décembre 2013 ; Directeur général : SITBON Aurélie modification le 22 Mars 2017