M Ludovic REYNAERT
Directeur général de FORAGES MASSE MICHEL
M Ludovic REYNAERT a 63 ans ( naissance en 1961), est Directeur général de la société FORAGES MASSE MICHEL
M Ludovic REYNAERT peut être contacté au siège de la société FORAGES MASSE MICHEL par courrier à l'adresse FORAGES MASSE MICHEL HERISSON 17380 CHANTEMERLE SUR LA SOIE FRANCE, par téléphone au 0546597552 ou par fax au 05Â 46Â 59Â 70Â 31
La société FORAGES MASSE MICHEL est principalement dirigée par M Ludovic REYNAERT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Forages et sondages ,foreur, sondeur, foreur-sondeur, sondeur-foreur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4313Z (Forages et sondages), les activités sont :
- Forages et sondages
- les sondages d'essai, les forages d'essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires
Mais sont exclues les activités :
- le forage de puits d'extraction de pétrole ou de gaz (cf.06.10Z et 06.20Z)
- les services de soutien aux sondages et forages d'essai liés aux activités minières (cf09.90Z)
- le forage de puits d'eau (cf42.21Z)
- le fonçage de puits (cf43.99D)
- la prospection de pétrole et de gaz, les études géophysiques, géologiques et sismiques (cf71.12B)
La société FORAGES MASSE MICHEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/05/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30859886100018.
- M Michel MASSE, Président (1936) depuis le 21 décembre 2004
- M Philippe AUGER, Directeur général (1965) depuis le 09 novembre 2004
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FORAGES MASSE MICHEL est de 74 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 88 ans.
Anciens dirigeants :
- M Ludovic REYNAERT, Directeur général (1961) du 09 novembre 2004 au 24 janvier 2017
- MME Catherine AUGER, Administrateur (1965) du 09 novembre 2004 au 30 novembre 2004
Dirigeants personne morale:
- AUDIT XAVIER ROUSSEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 janvier 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FORAGES MASSE MICHEL | |
Entrepreneurs individuels | FORAGES MASSE MICHEL | |
Identifiant de l'entreprise | 308598861 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | HERISSON 17380 CHANTEMERLE SUR LA SOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2016) | 4 377 000,00 | |
Résultat net | -65 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4313Z : Forages et sondages | |
Activité principale de l'entreprise | 4313Z : Forages et sondages | |
Activité principale | 4313Z | |
Première activité | 4313Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Forages et sondages | |
Synonyme | foreur, sondeur, foreur-sondeur, sondeur-foreur | |
Principal | foreur-sondeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 1 086 000 |
Immobilisation incorporelle | 107 000 |
Immobilisation corporelle | 950 000 |
Immobilisation financière | 29 000 |
Actif circulant net | 4 799 000 |
Stock | 302 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 246 000 |
Placement | 2 251 000 |
Total Actif | 5 885 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 709 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 176 000 |
Total Passif | 5 885 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 377 000 |
Produit d'exploitation | 4 290 000 |
Charge d'exploitation | 4 413 000 |
Résultat d'exploitation | -123 000 |
Produit financier net | 17 000 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | 8 000 |
Résultat courrant | -116 000 |
Produit exceptionnel | 58 000 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | 51 000 |
Résultat net | -65 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30859886100018 | FORAGES MASSE MICHEL HERISSON 17380 CHANTEMERLE SUR LA SOIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 46 93 01 02 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintes.fr.
Les greffiers sont : BINNIE Béatrice , BINNIE Marc
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi 9h/12h et 14h/17h, le vendredi 9h/12h, 14h/16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : MASSE Michel ; Directeur général : AUGER Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : BECAUD Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT XAVIER ROUSSEL en fonction le 20 Janvier 2017
Président : AUGER Philippe modification le 23 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : BECAUD Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT XAVIER ROUSSEL en fonction le 20 Janvier 2017
Président : AUGER Philippe modification le 23 Août 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT XAVIER ROUSSEL en fonction le 20 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - CSV AUDIT en fonction le 09 Mai 2019
Président : AUGER Philippe ; Directeur général délégué : MARIETTE Nicolas, Noël ; Directeur général délégué : BOURDON David, Michel ; Directeur général délégué : BERTIN Linda ; Commissaire aux comptes titulaire : STE D\'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - CSV AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT XAVIER ROUSSEL