MME Sophie FEISTHAMMEL
Co-gérant de VINCENT PRADO ET JEROME CAZUGUEL, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL
MME Sophie FEISTHAMMEL a 54 ans ( naissance en 1970), elle est Co-gérant de la société VINCENT PRADO ET JEROME CAZUGUEL, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL
MME Sophie FEISTHAMMEL peut être contacté au siège de la société VINCENT PRADO ET JEROME CAZUGUEL, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL par courrier à l'adresse VINCENT PRADO JEROME CAZUGUEL 6 RUE DE L ETANG DU MIROIR 35430 CHATEAUNEUF D ILLE ET VILAINE FRANCE, par téléphone au 0299584073 ou par fax au 02Â 99Â 58Â 33Â 03
La société VINCENT PRADO ET JEROME CAZUGUEL, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL est principalement dirigée par MME Sophie FEISTHAMMEL qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société VINCENT PRADO ET JEROME CAZUGUEL, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/11/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30885189800038.
- M Jerome CAZUGUEL, Gérant (1974) depuis le 28 avril 2009
- M Vincent PRADO, Gérant (1974) depuis le 07 novembre 2006
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société VINCENT PRADO ET JEROME CAZUGUEL, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL est de 50 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 50 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud LEROUX, Gérant (1972) du 08 janvier 2008 au 21 mars 2017
- M Patrick FOULON, Associé-gérant (1949) du 07 novembre 2006 au 08 janvier 2008
- M Yannick PINCON, Associé-gérant (1948) du 07 novembre 2006 au 08 janvier 2008
- MME Sophie FEISTHAMMEL, Co-gérant (1970) du 19 janvier 2005 au 08 janvier 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VINCENT PRADO ET JEROME CAZUGUEL, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL | |
Entrepreneurs individuels | VINCENT PRADO ET JEROME CAZUGUEL, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL | |
Identifiant de l'entreprise | 308851898 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 6 RUE DE L'ETANG DU MIROIR 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 15 juillet 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP de notaires | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
30885189800038 | VINCENT PRADO JEROME CAZUGUEL 6 RUE DE L ETANG DU MIROIR 35430 CHATEAUNEUF D ILLE ET VILAINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 20 00 90 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintmalo.fr.
Les greffiers sont : JEAN Jacques , FRANCOIS Véronique
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h45, fermé le jeudi après-midi
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
Co-gérant associé : PINCON Yannick. Co-gérant associé : PRADO Vincent. Gérant associé : LEROUX Arnaud.
Gérant associé : PRADO Vincent. Gérant associé : LEROUX Arnaud. Gérant associé : CAZUGUEL Jérôme.
Gérant, Associé : PRADO Vincent ; Gérant, Associé : CAZUGUEL Jérôme
Président : PRADO Vincent ; Directeur général : CAZUGUEL Jérôme