M Pierre COUTURE
Directeur général de SOCIETE DU DOMAINE DE BRANNAY
M Pierre COUTURE a 78 ans ( naissance en 1946), est Directeur général de la société SOCIETE DU DOMAINE DE BRANNAY
M Pierre COUTURE peut être contacté au siège de la société SOCIETE DU DOMAINE DE BRANNAY par courrier à l'adresse SOCIETE DU DOMAINE DE BRANNAY DOMAINE DE BRANNAY 89150 BRANNAY FRANCE, par téléphone au 03Â 86Â 66Â 52Â 85 ou par fax au 03Â 86Â 66Â 55Â 44
La société SOCIETE DU DOMAINE DE BRANNAY est principalement dirigée par M Pierre COUTURE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Gestion d'installations sportives ,stade, piste, piscine, gymnase, terrains, salle de sport, bowling
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9311Z (Gestion d'installations sportives), les activités sont :
- Gestion d'installations sportives
- l'exploitation d'installations destinées à accueillir des manifestations sportives, couvertes ou non couvertes, avec ou sans tribunes ou enceintes réservées aux spectateurs :
- stade de football, hockey, cricket, rugby
- pistes de courses pour voitures, chiens, chevaux
- piscines
- stades d'athlétisme
- terrains et stades pour les sports d'hiver
- stades de hockey sur glace
- salles de boxe
- terrains de golf
- bowlings
- l'organisation et la gestion d'activités sportives en salle ou en plein air pour des professionnels ou des amateurs par des organisations disposant de leurs propres installations
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de remontées mécaniques (cf49.39C)
- la location d'articles de loisirs et de sport (cf77.21Z)
- les activités des centres de culture physique (cf93.13Z)
- les activités des parcs et des plages (cf93.29Z)
La société SOCIETE DU DOMAINE DE BRANNAY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/01/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30904683700014.
- M Bernard BOURGET, Directeur général délégué (1945) depuis le 18 février 2017
- M Michael NINO, Directeur général délégué (1970) depuis le 18 février 2017
- M Michel GAYER, Président du directoire (1948) depuis le 16 septembre 2016
- M Patrick PHILIPPART, Président du conseil de surveillance (1952) depuis le 29 janvier 2014
- M Vicente CARRERES GIMENO, Directeur général délégué (1952) depuis le 18 février 2017
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SOCIETE DU DOMAINE DE BRANNAY est de 71 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Edmond ATTIAS, Directeur général (1944) du 19 août 2008 au 11 septembre 2012
- M Eric COSTE, Directeur général délégué (1964) du 11 septembre 2012 au 18 février 2017
- M Haim ABEHSERA, Directeur général délégué (1948) du 11 septembre 2012 au 18 février 2017
- M Jean FOULCHER, Directeur général (1933) du 22 juin 2004 au 19 août 2008
- M Jean PARDO, Directeur général (1947) du 23 juin 2009 au 11 septembre 2012
- M Jean PELEN, Président du directoire (1936) du 22 juin 2004 au 19 août 2008
- M Marc NATAN, Président du directoire (1950) du 19 août 2008 au 24 octobre 2009
- M Marc NATAN, Président du directoire (1950) du 24 octobre 2009 au 11 septembre 2012
- M Marc SOUSSAN, Président du conseil de surveillance (1944) du 22 juin 2004 au 24 octobre 2009
- M Marc SOUSSAN, Président du conseil de surveillance (1944) du 24 octobre 2009 au 29 janvier 2014
- M Pierre COUTURE, Directeur général (1946) du 19 août 2008 au 24 octobre 2009
- M Pierre COUTURE, Directeur général (1946) du 24 octobre 2009 au 29 janvier 2014
- MME Elisabeth BAILLON, Président du directoire (1945) du 11 septembre 2012 au 16 septembre 2016
- MME Nicole OHL, Directeur général délégué (1948) du 11 septembre 2012 au 18 février 2017
- MME Yvonne BATTAGLINI, Directeur général (1950) du 19 août 2008 au 24 octobre 2009
- MME Yvonne DE FILIPPIS, Directeur général (1950) du 24 octobre 2009 au 11 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
- R S A - S E E C ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 août 2015
DOM DOMAINE DE BRANNAY
89150 BRANNAY
Téléphone : 03Â 86Â 66Â 52Â 85 Société
SOCIETE DU DOMAINE DE BRANNAY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DU DOMAINE DE BRANNAY | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DU DOMAINE DE BRANNAY | |
Identifiant de l'entreprise | 309046837 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | DOM DOMAINE DE BRANNAY 89150 BRANNAY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 23 août 1983 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 176 349,00 | |
Résultat net | 14 806,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9311Z : Gestion d'installations sportives | |
Activité principale de l'entreprise | 9311Z : Gestion d'installations sportives | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Sports et loisirs | |
Activite | Gestion d'installations sportives | |
Synonyme | stade, piste, piscine, gymnase, terrains, salle de sport, bowling | |
Principal | installations sportives |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 182 251 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 179 551 |
Immobilisation financière | 2 700 |
Actif circulant net | 66 822 |
Stock | 0 |
Avance | 6 710 |
Créance | 22 932 |
Placement | 37 180 |
Total Actif | 249 073 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 222 464 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 26 607 |
Total Passif | 249 071 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 176 349 |
Produit d'exploitation | 176 349 |
Charge d'exploitation | 117 861 |
Résultat d'exploitation | 58 488 |
Produit financier net | 2 759 |
Charge financière | 605 |
Résultat financier | 2 154 |
Résultat courrant | 60 642 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 43 221 |
Résultat exceptionnel | -43 221 |
Résultat net | 14 806 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30904683700014 | SOCIETE DU DOMAINE DE BRANNAY DOMAINE DE BRANNAY 89150 BRANNAY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 65 23 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sens.fr.
Les greffiers sont : FAYON Corinne
Le greffe est ouvert 10h-12h/13h30 Ã 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05526 Charte du foot ball professionnel
- 01790 Espaces de loisirs d'attractions et culturels
- 05507 Foot ball administratifs
- 02021 Golf
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 00454 Remontées mécaniques
- 02511 Sport
Directeur général : COUTURE Pierre François AndréPrésident du directoire : NATAN Marc Louis. Président du conseil de surveillance : SOUSSAN Marc Marcel. Directeur général du directoire : BATTAGLINI Yvonne Pierrette Jeanne. Directeur général du directoire : ATTIAS Edmond. Directeur général du directoire : PARDO Jean Victor. Vice-président du conseil de surveillance : PHILIPPART Patrick Pierre Yves. Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : FEVRE-RINTERKNECHT Dominique Germaine Bé. Membre du conseil de surveillance : MARQUETTE Jean Lucien Clément. Membre du conseil de surveillance : AZOT Frédérique Suzanne. Membre du conseil de surveillance : LESPIAC Jean René. Membre du conseil de surveillance : MARCHAL Marie Françoise Antoinette. Membre du conseil de surveillance : MARRACHE Henri. Membre du conseil de surveillance : LE BRETTON Philippe André. Membre du conseil de surveillance : WARNET Pascalle Jacqueline Alexandra Mar. Membre du conseil de surveillance : ABEHSERA Haim. Commissaire aux comptes titulaire : R.S.A. - S.E.E.C. ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane.
Directeur général : COUTURE Pierre François André Président du directoire : NATAN Marc Louis Président du conseil de surveillance : SOUSSAN Marc Marcel Directeur général du directoire : BATTAGLINI Yvonne Pierrette Jeanne Directeur général du directoire : ATTIAS Edmond Directeur général du directoire : PARDO Jean Victor Vice-président du conseil de surveillance : PHILIPPART Patrick Pierre Yves Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude Membre du conseil de surveillance : FEVRE-RINTERKNECHT Dominique Germaine Bé Membre du conseil de surveillance : MARQUETTE Jean Lucien Clément Membre du conseil de surveillance : AZOT Frédérique Suzanne Membre du conseil de surveillance : LESPIAC Jean René Membre du conseil de surveillance : MARCHAL Marie Françoise Antoinette Membre du conseil de surveillance : MARRACHE Henri Membre du conseil de surveillance : WARNET Pascalle Jacqueline Alexandra Mar Membre du conseil de surveillance : ABEHSERA Haim Membre du conseil de surveillance : AUBLIN Norbert Michel Commissaire aux comptes titulaire : R.S.A. - S.E.E.C. ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane
Directeur général : COUTURE Pierre François André Président du directoire : NATAN Marc Louis Président du conseil de surveillance : SOUSSAN Marc Marcel Directeur général du directoire : BATTAGLINI Yvonne Pierrette Jeanne Directeur général du directoire : ATTIAS Edmond Directeur général du directoire : PARDO Jean Victor Vice-président du conseil de surveillance : PHILIPPART Patrick Pierre Yves Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude Membre du conseil de surveillance : AZOT Frédérique Suzanne Membre du conseil de surveillance : MARCHAL Marie Françoise Antoinette Membre du conseil de surveillance : MARRACHE Henri Membre du conseil de surveillance : WARNET Pascalle Jacqueline Alexandra Mar Membre du conseil de surveillance : ABEHSERA Haim Membre du conseil de surveillance : AUBLIN Norbert Michel Membre du conseil de surveillance : CHRISTOFLE Emmanuelle Jeanne Membre du conseil de surveillance : SEBAG Mylène Rébecca Membre du conseil de surveillance : COSTE Eric Georges Commissaire aux comptes titulaire : R.S.A. - S.E.E.C. ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane
Directeur général directoire : COUTURE Pierre François André modification le 07 Septembre 2012 Président du conseil de surveillance : SOUSSAN Marc Marcel Membre du conseil de surveillance : BATTAGLINI Yvonne Pierrette Jeanne modification le 07 Septembre 2012 Vice président du conseil de surveillance : PHILIPPART Patrick Pierre Yves Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude Membre du conseil de surveillance : AZOT Frédérique Suzanne Membre du conseil de surveillance : MARCHAL Marie Françoise Antoinette Membre du conseil de surveillance : MARRACHE Henri Membre du conseil de surveillance : WARNET Pascalle Jacqueline Alexandra Mar Directeur général directoire : ABEHSERA Haim modification le 07 Septembre 2012 Membre du conseil de surveillance : AUBLIN Norbert Michel Membre du conseil de surveillance : CHRISTOFLE Emmanuelle Jeanne Membre du conseil de surveillance : SEBAG Mylène Rébecca Directeur général directoire : COSTE Eric Georges modification le 07 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : R. S. A. - S. E. E. C. ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane Membre du conseil de surveillance : NINO Michaël Raphaël en fonction le 07 Septembre 2012 Président du directoire : HOURDE Elisabeth Anne Simone Jeanne en fonction le 07 Septembre 2012 Directeur général directoire : THOMAS Nicole Colette Marie en fonction le 07 Septembre 2012
Directeur général délégué : COUTURE Pierre François André modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : BATTAGLINI Yvonne Pierrette Jeanne modification le 27 Janvier 2014 Vice-président du conseil de surveillance : PHILIPPART Patrick Pierre Yves modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : AZOT Frédérique Suzanne modification le 27 Janvier 2014 Directeur général délégué : ABEHSERA Haim modification le 07 Septembre 2012 Membre du conseil de surveillance : AUBLIN Norbert Michel modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : CHRISTOFLE Emmanuelle Jeanne Membre du conseil de surveillance : SEBAG Mylène Rébecca Directeur général délégué : COSTE Eric Georges modification le 27 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : R. S. A. - S. E. E. C. ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane Membre du conseil de surveillance : NINO Michaël Raphaël en fonction le 07 Septembre 2012 Président du directoire : HOURDE Elisabeth Anne Simone Jeanne en fonction le 07 Septembre 2012 Directeur général délégué : THOMAS Nicole Colette Marie en fonction le 07 Septembre 2012 Membre du conseil de surveillance : GAYER Michel François Marie en fonction le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : ANSARD Kathleen Alice Dominique en fonction le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : ADLER Olivier en fonction le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : DE SOUSA Anne Corinne Sonia en fonction le 27 Janvier 2014
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : BATTAGLINI Yvonne Pierrette Jeanne modification le 27 Janvier 2014 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : PHILIPPART Patrick Pierre Yves modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : AZOT Frédérique Suzanne modification le 27 Janvier 2014 Directeur général délégué : ABEHSERA Haim modification le 07 Septembre 2012 Membre du conseil de surveillance : AUBLIN Norbert Michel modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : CHRISTOFLE Emmanuelle Jeanne Membre du conseil de surveillance : SEBAG Mylène Rébecca Directeur général délégué : COSTE Eric Georges modification le 27 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : R. S. A. - S. E. E. C. ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane Membre du conseil de surveillance : NINO Michaël Raphaël en fonction le 07 Septembre 2012 Président du directoire : HOURDE Elisabeth Anne Simone Jeanne en fonction le 07 Septembre 2012 Directeur général délégué : THOMAS Nicole Colette Marie en fonction le 07 Septembre 2012 Membre du conseil de surveillance Secrétaire du conseil de surveillance : GAYER Michel François Marie modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : ANSARD Kathleen Alice Dominique en fonction le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : ADLER Olivier en fonction le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : DE SOUSA Anne Corinne Sonia en fonction le 27 Janvier 2014
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : BATTAGLINI Yvonne Pierrette Jeanne modification le 27 Janvier 2014 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : PHILIPPART Patrick Pierre Yves modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : AZOT Frédérique Suzanne modification le 27 Janvier 2014 Directeur général délégué : ABEHSERA Haim modification le 07 Septembre 2012 Membre du conseil de surveillance : AUBLIN Norbert Michel modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : CHRISTOFLE Emmanuelle Jeanne Membre du conseil de surveillance : SEBAG Mylène Rébecca Directeur général délégué : COSTE Eric Georges modification le 27 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : R. S. A. - S. E. E. C. ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane Membre du conseil de surveillance : NINO Michaël Raphaël en fonction le 07 Septembre 2012 Président du directoire : HOURDE Elisabeth Anne Simone Jeanne en fonction le 07 Septembre 2012 Directeur général délégué : THOMAS Nicole Colette Marie en fonction le 07 Septembre 2012 Membre du conseil de surveillance Secrétaire du conseil de surveillance : GAYER Michel François Marie modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : ANSARD Kathleen Alice Dominique en fonction le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : DE SOUSA Anne Corinne Sonia en fonction le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : DETTAI Istvan Jozsef en fonction le 31 Juillet 2015
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : BATTAGLINI Yvonne Pierrette Jeanne modification le 27 Janvier 2014 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : PHILIPPART Patrick Pierre Yves modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : AZOT Frédérique Suzanne modification le 27 Janvier 2014 Directeur général délégué : ABEHSERA Haim modification le 07 Septembre 2012 Membre du conseil de surveillance : AUBLIN Norbert Michel modification le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : CHRISTOFLE Emmanuelle Jeanne Membre du conseil de surveillance : SEBAG Mylène Rébecca Directeur général délégué : COSTE Eric Georges modification le 27 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : R. S. A. - S. E. E. C. ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane Membre du conseil de surveillance : NINO Michaël Raphaël en fonction le 07 Septembre 2012 Directeur général délégué : THOMAS Nicole Colette Marie en fonction le 07 Septembre 2012 Président du directoire : GAYER Michel François Marie modification le 14 Septembre 2016 Membre du conseil de surveillance : ANSARD Kathleen Alice Dominique en fonction le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : DE SOUSA Anne Corinne Sonia en fonction le 27 Janvier 2014 Membre du conseil de surveillance : DETTAI Istvan Jozsef modification le 06 Août 2015
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : BATTAGLINI Yvonne Pierrette Jeanne modification le 27 Janvier 2014 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : PHILIPPART Patrick Pierre Yves modification le 27 Janvier 2014 ; Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude modification le 27 Janvier 2014 ; Membre du conseil de surveillance : AZOT Frédérique Suzanne modification le 27 Janvier 2014 ; Membre du conseil de surveillance : CHRISTOFLE Emmanuelle Jeanne ; Membre du conseil de surveillance : SEBAG Mylène Rébecca ; Commissaire aux comptes titulaire : R. S. A. - S. E. E. C. ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane ; Directeur général délégué : NINO Michaël Raphaël modification le 16 Février 2017 ; Membre du conseil de surveillance : THOMAS Nicole Colette Marie modification le 16 Février 2017 ; Président du directoire : GAYER Michel François Marie modification le 14 Septembre 2016 ; Membre du conseil de surveillance : ANSARD Kathleen Alice Dominique en fonction le 27 Janvier 2014 ; Membre du conseil de surveillance : DE SOUSA Anne Corinne Sonia en fonction le 27 Janvier 2014 ; Membre du conseil de surveillance : DETTAI Istvan Jozsef modification le 06 Août 2015 ; Membre du comité de surveillance : ROUGIER Patrick Honoré Camille en fonction le 16 Février 2017 ; Directeur général délégué : CARRERES GIMENO Vicente en fonction le 16 Février 2017 ; Directeur général délégué : BOURGET Bernard Robert Jean en fonction le 16 Février 2017 ; Membre du conseil de surveillance : FALLAS Vincent Jean René en fonction le 16 Février 2017
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : BATTAGLINI Yvonne Pierrette Jeanne modification le 27 Janvier 2014 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : PHILIPPART Patrick Pierre Yves modification le 27 Janvier 2014 ; Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude modification le 27 Janvier 2014 ; Membre du conseil de surveillance : AZOT Frédérique Suzanne modification le 27 Janvier 2014 ; Membre du conseil de surveillance : CHRISTOFLE Emmanuelle Jeanne ; Commissaire aux comptes titulaire : R. S. A. - S. E. E. C. ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane ; Directeur général délégué : NINO Michaël Raphaël modification le 16 Février 2017 ; Membre du conseil de surveillance : THOMAS Nicole Colette Marie modification le 16 Février 2017 ; Président du directoire : GAYER Michel François Marie modification le 14 Septembre 2016 ; Membre du conseil de surveillance : ANSARD Kathleen Alice Dominique en fonction le 27 Janvier 2014 ; Membre du conseil de surveillance : DE SOUSA Anne Corinne Sonia en fonction le 27 Janvier 2014 ; Membre du conseil de surveillance : DETTAI Istvan Jozsef modification le 06 Août 2015 ; Membre du comité de surveillance : ROUGIER Patrick Honoré Camille en fonction le 16 Février 2017 ; Directeur général délégué : CARRERES GIMENO Vicente en fonction le 16 Février 2017 ; Directeur général délégué : BOURGET Bernard Robert Jean en fonction le 16 Février 2017 ; Membre du conseil de surveillance : FALLAS Vincent Jean René en fonction le 16 Février 2017 ; Membre du conseil de surveillance : FOURDRINIER Nathalie en fonction le 17 Octobre 2017
Directeur général délégué : BOURGET Bernard Robert Jean ; Directeur général délégué : BESSAÃH Khalid ; Président du directoire : GAYER Michel François Marie ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : PHILIPPART Patrick Pierre Yves ; Membre du conseil de surveillance : OHL Nicole Colette Marie ; Membre du conseil de surveillance : FALLAS Vincent Jean René ; Membre du conseil de surveillance : BASTIAN Nathalie ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : DE FILIPPIS Yvonne Pierrette Jeanne ; Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude ; Membre du conseil de surveillance : BENKEMOUN Stéphane Eric ; Membre du conseil de surveillance : FAIVRE Emmanuelle Jeanne ; Membre du conseil de surveillance : AVRILLAUD Kathleen Alice Dominique ; Membre du conseil de surveillance : OHAYON Valérie Emilie ; Membre du conseil de surveillance : DE SOUSA Anne Corinne Sonia ; Membre du comité de surveillance : ROUGIER Patrick Honoré Camille ; Commissaire aux comptes titulaire : R.S.A. - S.E.E.C. ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane
Directeur général délégué : BESSAÃH Khalid ; Président du directoire : OHAYON Valérie Emilie ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : JURGENS Marc Fernand Paphaël ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : FALLAS Vincent Jean René ; Membre du conseil de surveillance : CORTES CARDOSO Carlos Alberto ; Membre du conseil de surveillance : SAMUEL Vincent ; Membre du conseil de surveillance : CHICHE Thierry David ; Membre du conseil de surveillance : MALTRAVERSI Jean Claude ; Membre du conseil de surveillance : BENKEMOUN Stéphane Eric ; Membre du conseil de surveillance : AVRILLAUD Kathleen Alice Dominique ; Membre du conseil de surveillance : DE SOUSA Anne Corinne Sonia ; Membre du comité de surveillance : ROUGIER Patrick Honoré Camille ; Commissaire aux comptes titulaire : R.S.A. - S.E.E.C. ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : COUTSOLOUCAS Stéphane