M Francisco GIMENO ALCALA
Président de PIERRE PRADEL PARIS
M Francisco GIMENO ALCALA a 58 ans ( naissance en 1964), est Président de la société PIERRE PRADEL PARIS
M Francisco GIMENO ALCALA peut être contacté au siège de la société PIERRE PRADEL PARIS par courrier à l'adresse PIERRE PRADEL PARIS MIROITERIE PIERRE PRADEL 95 A 97 B1 BATIMENT PARC EUROSTORE 95 RUE DU MOULIN DE CAGE 92230 GENNEVILLIERS FRANCE, par téléphone au 01Â 41Â 37Â 79Â 79 ou par fax au 01Â 47Â 24Â 12Â 89
La société PIERRE PRADEL PARIS est principalement dirigée par M Francisco GIMENO ALCALA qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société PIERRE PRADEL PARIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/12/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30938498000053.
- M Stephane REYNIERS, Président (1967) depuis le 29 mars 2013
Anciens dirigeants :
- M Christian COCHET, Président-directeur général (1957) du 20 juillet 2004 au 16 août 2006
- M Don NICOLI, Président (1972) du 01 janvier 2011 au 29 mars 2013
- M Francisco GIMENO ALCALA, Président (1964) du 28 juillet 2009 au 01 janvier 2011
- M Francois-Xavier MOSER, Président-directeur général (1959) du 29 août 2006 au 28 juillet 2009
- M Javier FERNANDEZ, Administrateur (1965) du 24 janvier 2006 au 28 juillet 2009
- M Patrick DUPIN, Administrateur (1963) du 16 août 2006 au 28 juillet 2009
Dirigeants personne morale:
95 RUE DU MOULIN DE CAGE
92230 GENNEVILLIERS
Téléphone : 01Â 41Â 37Â 79Â 79 Société
PIERRE PRADEL PARIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PIERRE PRADEL PARIS | |
Entrepreneurs individuels | PIERRE PRADEL PARIS | |
Identifiant de l'entreprise | 309384980 | |
Numéro interne du siège | 00053 | |
Adresse | 95 RUE DU MOULIN DE CAGE 92230 GENNEVILLIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 18 août 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 4 175 938,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 17 831 000,00 | |
Résultat net | -120 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 293 000 |
Immobilisation incorporelle | 59 000 |
Immobilisation corporelle | 150 000 |
Immobilisation financière | 85 000 |
Actif circulant net | 7 502 000 |
Stock | 2 706 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 733 000 |
Placement | 63 000 |
Total Actif | 7 795 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 577 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 57 000 |
Dette | 5 161 000 |
Total Passif | 7 795 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 831 000 |
Produit d'exploitation | 18 143 000 |
Charge d'exploitation | 18 296 000 |
Résultat d'exploitation | -152 000 |
Produit financier net | 22 000 |
Charge financière | 20 000 |
Résultat financier | 3 000 |
Résultat courrant | -150 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | -9 000 |
Résultat net | -120 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30938498000053 | PIERRE PRADEL PARIS MIROITERIE PIERRE PRADEL 95 A 97 B1 BATIMENT PARC EUROSTORE 95 RUE DU MOULIN DE CAGE 92230 GENNEVILLIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Directeur général délégué (non administrateur) : DE PRADEL DE LAMAZE PIERRE radiation le 05 Décembre 2007.
Président : MOSER François Xavier modification le 08 Septembre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET CLAUDINE REBUFFEL & ASSOCIES en fonction le 08 Septembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Septembre 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : CABINET CLAUDINE REBUFFEL & ASSOCIES en fonction le 08 Septembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Septembre 2008. Président : GIMENO ALCALA Francisco Javier en fonction le 10 Juillet 2009.
Commissaire aux comptes suppléant : CABINET CLAUDINE REBUFFEL & ASSOCIES en fonction le 08 Septembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Septembre 2008 Président : NICOLI Don en fonction le 27 Décembre 2010
Commissaire aux comptes suppléant : CABINET CLAUDINE REBUFFEL & ASSOCIES en fonction le 08 Septembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Septembre 2008 Président : REYNIERS Stéphane en fonction le 27 Mars 2013
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Septembre 2008 Président : REYNIERS Stéphane en fonction le 27 Mars 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 30 Mai 2014
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Septembre 2008 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 30 Mai 2014 ; Président : BENEZETH Tanguy en fonction le 12 Octobre 2017
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 05 Février 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 30 Mai 2014 ; Président : SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE en fonction le 05 Février 2019
Président : MP GLASS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Président : MP GLASS ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BOREL ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
Art. L.236-14 du code de commerce