M Jean-Paul ZANUSSI
Directeur général non administrateur de BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA
M Jean-Paul ZANUSSI a 74 ans ( naissance en 1950), est Directeur général non administrateur de la société BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA
M Jean-Paul ZANUSSI peut être contacté au siège de la société BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA par courrier à l'adresse BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA ZONE INDUSTRIELLE DE MOINONT II 14 RUE EUGENE POTTIER 95670 MARLY LA VILLE FRANCE, par téléphone au 0134688800 ou par fax au 01Â 34Â 68Â 88Â 00
La société BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA est principalement dirigée par M Jean-Paul ZANUSSI qui en est Directeur général non administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/02/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30945830500021.
- M Fausto CARBONI, Administrateur (1963) depuis le 04 septembre 2007
- M Gilbert KHAWAM, Administrateur (1965) depuis le 24 décembre 2011
- M Massimo SARTI, Administrateur (1966) depuis le 24 mars 2009
- MME Sonia BONFIGLIOLI, Président du conseil d`administration (1963) depuis le 23 octobre 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA est de 60 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Clementino BONFIGLIOLI, Président-directeur général (1928) du 12 octobre 2004 au 23 octobre 2010
- M Eugene SCHMIDT, Administrateur (1921) du 12 octobre 2004 au 04 septembre 2007
- M Jean BOON, Administrateur (1939) du 12 octobre 2004 au 04 septembre 2007
- M Jean-Paul ZANUSSI, Directeur général non administrateur (1950) du 21 novembre 2006 au 24 mars 2009
- M Marino BATTINI, Administrateur (1942) du 12 octobre 2004 au 21 novembre 2006
- M Thierry SCHMIDT, Administrateur (1954) du 12 octobre 2004 au 24 mars 2009
- M Tiziano PACETTI, Administrateur (1960) du 21 novembre 2006 au 03 février 2017
- MME Clementino BONFIGLIOLI, Président-directeur général (1928) du 07 avril 2009 au 24 octobre 2009
- MME Sonia BONFIGLIOLI, Administrateur (1963) du 12 octobre 2004 au 24 octobre 2009
- MME Sonia BONFIGLIOLI, Administrateur (1963) du 24 octobre 2009 au 23 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 juillet 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA | |
Entrepreneurs individuels | BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA | |
Identifiant de l'entreprise | 309458305 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 14 RUE EUGENE POTTIER 95670 MARLY LA VILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 05 juillet 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2011 ) | 38 426 000,00 | |
Résultat net | 347 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale | 4669B | |
Première activité | 4669B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 1 464 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 1 456 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 20 548 000 |
Stock | 10 151 000 |
Avance | 0 |
Créance | 10 243 000 |
Placement | 153 000 |
Total Actif | 22 012 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 100 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 021 000 |
Dette | 11 892 000 |
Total Passif | 22 012 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 38 426 000 |
Produit d'exploitation | 38 933 000 |
Charge d'exploitation | 38 525 000 |
Résultat d'exploitation | 409 000 |
Produit financier net | 630 |
Charge financière | 47 000 |
Résultat financier | -46 000 |
Résultat courrant | 363 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 660 |
Résultat exceptionnel | 5 000 |
Résultat net | 347 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30945830500021 | BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA ZONE INDUSTRIELLE DE MOINONT II 14 RUE EUGENE POTTIER 95670 MARLY LA VILLE FRANCE |
30945830500039 | BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA 4 RUE DE LA RAINIERE 44300 NANTES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
Commissaire Aux Comptes Titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT représenté par FESSON Daniel modification le 21 Novembre 2007. Commissaire Aux Comptes Suppléant : THIBAULT OLIVIER radiation le 21 Novembre 2007. Administrateur : PACETTI Tiziano radiation le 21 Novembre 2007.
Directeur général (non administrateur) : ZANUSSI JEAN PAUL modification le 21 Novembre 2007. Administrateur : BONFIGLIOLI SONIA modification le 21 Novembre 2007. Président du conseil d'administration : BONFIGLIOLI Clementino modification le 21 Novembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT représenté par FESSON Daniel modification le 04 Décembre 2007. Administrateur : PACETTI Tiziano en fonction le 02 Novembre 2006. Administrateur : CARBONI Fausto modification le 21 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 04 Décembre 2007.
Directeur général (non administrateur) : ZANUSSI JEAN PAUL modification le 21 Novembre 2007. Administrateur : BONFIGLIOLI SONIA modification le 21 Novembre 2007. Président du conseil d'administration : BONFIGLIOLI Clementino modification le 21 Novembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT représenté par FESSON Daniel modification le 04 Décembre 2007. Administrateur : PACETTI Tiziano en fonction le 02 Novembre 2006. Administrateur : CARBONI Fausto modification le 21 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 04 Décembre 2007. Administrateur : SARTI Massimo en fonction le 12 Mars 2009.
Administrateur : BONFIGLIOLI SONIA modification le 21 Novembre 2007. Président du conseil d'administration : BONFIGLIOLI Clementino modification le 21 Novembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT représenté par FESSON Daniel modification le 04 Décembre 2007. Administrateur : PACETTI Tiziano en fonction le 02 Novembre 2006. Administrateur : CARBONI Fausto modification le 21 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 04 Décembre 2007. Administrateur : SARTI Massimo en fonction le 12 Mars 2009. Directeur général : KHAWAM Gilbert en fonction le 12 Mars 2009.
Administrateur : BONFIGLIOLI SONIA modification le 21 Novembre 2007. Président directeur général : BONFIGLIOLI Clementino modification le 12 Mars 2009. Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT représenté par FESSON Daniel modification le 04 Décembre 2007. Administrateur : PACETTI Tiziano en fonction le 02 Novembre 2006. Administrateur : CARBONI Fausto modification le 21 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 04 Décembre 2007. Administrateur : SARTI Massimo en fonction le 12 Mars 2009.
Administrateur : BONFIGLIOLI SONIA modification le 21 Novembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT représenté par FESSON Daniel modification le 04 Décembre 2007 Administrateur : PACETTI Tiziano en fonction le 02 Novembre 2006 Administrateur : CARBONI Fausto modification le 21 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 04 Décembre 2007 Administrateur : SARTI Massimo en fonction le 12 Mars 2009 Président du conseil d'administration et directeur général : BONFIFLIOLI Sonia en fonction le 21 Octobre 2010
Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT représenté par FESSON Daniel modification le 04 Décembre 2007 Administrateur : PACETTI Tiziano en fonction le 02 Novembre 2006 Administrateur : CARBONI Fausto modification le 21 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 04 Décembre 2007 Administrateur : SARTI Massimo en fonction le 12 Mars 2009 Président du conseil d'administration et directeur général : BONFIGLIOLI Sonia modification le 21 Octobre 2010 Administrateur : KHAWAM Gilbert en fonction le 22 Décembre 2011
Administrateur : CARBONI Fausto modification le 23 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 04 Décembre 2007 ; Administrateur : SARTI Massimo modification le 04 Juillet 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général : BONFIGLIOLI Sonia modification le 21 Octobre 2010 ; Administrateur : KHAWAM Gilbert en fonction le 22 Décembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 04 Juillet 2016
Administrateur : CARBONI Fausto modification le 23 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 04 Décembre 2007 ; Président du conseil d'administration Directeur général : BONFIGLIOLI Sonia modification le 21 Octobre 2010 ; Administrateur : KHAWAM Gilbert en fonction le 22 Décembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 04 Juillet 2016 ; Administrateur : UCELLI DI NEMI Manfredi en fonction le 13 Juillet 2017 ; Administrateur : FROMENT Pascal en fonction le 13 Juillet 2017
Administrateur : CARBONI Fausto modification le 11 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 04 Décembre 2007 ; Président du conseil d'administration Directeur général : BONFIGLIOLI Sonia modification le 21 Octobre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 04 Juillet 2016 ; Administrateur : UCELLI DI NEMI Manfredi en fonction le 13 Juillet 2017 ; Administrateur : FROMENT Pascal modification le 16 Août 2017
Administrateur : CARBONI Fausto modification le 11 Septembre 2017 ; Président du conseil d'administration Directeur général : BONFIGLIOLI Sonia modification le 21 Octobre 2010 ; Administrateur : UCELLI DI NEMI Manfredi en fonction le 13 Juillet 2017 ; Administrateur : FROMENT Pascal modification le 16 Août 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 27 Juin 2019
Président : BONFIGLIOLI S.P.A. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président : BONFIGLIOLI S.P.A. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT