MME Clementine HEDE
Administrateur de DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE
MME Clementine HEDE a 44 ans ( naissance en 1978), elle est Administrateur de la société DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE
MME Clementine HEDE peut être contacté au siège de la société DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE par courrier à l'adresse DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE SA DIACE 46110 VAYRAC FRANCE, par téléphone au 0565324503 ou par fax au 05Â 65Â 32Â 56Â 31
La société DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE est principalement dirigée par MME Clementine HEDE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fonderie de métaux légers ,métallurgie, fonderie, fondeur, fonderie de métaux légers, fondeur de métaux légers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2453Z (Fonderie de métaux légers), les activités sont :
- Fonderie de métaux légers
- la fonderie de demi-produits en aluminium, titane, magnésium, zinc, etc.
- la fabrication de pièces en fonte de métaux légers
La société DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/06/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31043916100012.
- M Christian DUBOSC, Commissaire aux comptes suppléant (1947) depuis le 07 novembre 2015
Anciens dirigeants :
- M Jean HEDE, Président (1942) du 17 février 2004 au 24 mai 2012
- M Mathieu HEDE, Directeur général (1974) du 21 février 2006 au 23 février 2012
- M Mathieu HEDE, Directeur général (1974) du 23 février 2012 au 24 mai 2012
- M Matthieu HEDE, Administrateur (1974) du 17 février 2004 au 09 mars 2004
- M Matthieu HEDE, Directeur général (1974) du 24 mai 2012 au 07 novembre 2015
- MME Clementine HEDE, Administrateur (1978) du 17 février 2004 au 09 mars 2004
- MME Emilie HEDE, Administrateur (1976) du 17 février 2004 au 09 mars 2004
- MME Yvette HEDE, Directeur général (1948) du 24 mai 2012 au 07 novembre 2015
Dirigeants personne morale:
- EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 novembre 2015
- FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH, Président depuis le 07 novembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE | |
Entrepreneurs individuels | DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE | |
Identifiant de l'entreprise | 310439161 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 46110 VAYRAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 300 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2014) | 9 103 000,00 | |
Résultat net | 537 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2453Z : Fonderie de métaux légers | |
Activité principale de l'entreprise | 2453Z : Fonderie de métaux légers | |
Activité principale | 2453Z | |
Première activité | 2453Z | |
Deuxième activité | 4669B | |
Troisième activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fonderie de métaux légers | |
Synonyme | métallurgie, fonderie, fondeur, fonderie de métaux légers, fondeur de métaux légers | |
Principal | fonderie de métaux léger |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 107 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 000 |
Immobilisation corporelle | 2 088 000 |
Immobilisation financière | 17 000 |
Actif circulant net | 4 704 000 |
Stock | 1 692 000 |
Avance | 33 000 |
Créance | 2 166 000 |
Placement | 813 000 |
Total Actif | 6 811 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 698 000 |
Autres fonds | 175 000 |
Provision | 32 000 |
Dette | 4 906 000 |
Total Passif | 6 811 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 9 103 000 |
Produit d'exploitation | 9 368 000 |
Charge d'exploitation | 8 508 000 |
Résultat d'exploitation | 860 000 |
Produit financier net | 20 000 |
Charge financière | 76 000 |
Résultat financier | -57 000 |
Résultat courrant | 804 000 |
Produit exceptionnel | 97 000 |
Charges exceptionnelles | 38 000 |
Résultat exceptionnel | 58 000 |
Résultat net | 537 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31043916100012 | DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE SA DIACE 46110 VAYRAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 65 35 24 34 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cahors.fr.
Les greffiers sont : FRANCOZ Annie
Le greffe est ouvert Du Lun au Ven 8h30-12h/13h30-15h30 sauf le Mercredi après-midi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 02542 Métallurgie Aisne
- 00898 Métallurgie Allier
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 00650 Métallurgie cadres
- 01274 Métallurgie Corrèze
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 01626 Métallurgie Hautes Pyrénées
- 00934 Métallurgie Indre
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 01966 Métallurgie Loiret
- 02266 Métallurgie Mayenne
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00920 Métallurgie Vienne
Directeur général : HEDE Matthieu, Claude, Michel Directeur général : HEDE Yvette, Rose né(e) DUTHION Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST (SADIR) Commissaire aux comptes suppléant : DUBOSC Christian, Joseph, Henri
Président : FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH (SAS) représenté par HEDE Matthieu Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST (SADIR) Commissaire aux comptes suppléant : DUBOSC Christian, Joseph, Henri