MME Catherine KERR
Administrateur de MUSIQUE ET PROMOTION
MME Catherine KERR a 73 ans ( naissance en 1949), elle est Administrateur de la société MUSIQUE ET PROMOTION
MME Catherine KERR peut être contacté au siège de la société MUSIQUE ET PROMOTION par courrier à l'adresse MUSIQUE ET PROMOTION 225 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 15Â 47Â 15
La société MUSIQUE ET PROMOTION est principalement dirigée par MME Catherine KERR qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société MUSIQUE ET PROMOTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/07/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31054151100013.
- M Christophe WAIGNIER, Administrateur (1961) depuis le 01 août 2012
- M Gerard DAVOUST, Président (1936) depuis le 19 janvier 2005
- M Philippe OTERO DEL VAL, Contrôleur de gestion (1969) depuis le 30 juillet 2013
- MME Cecile REBIERE, Administrateur (1970) depuis le 30 juillet 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société MUSIQUE ET PROMOTION est de 63 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 86 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain IZARD, Administrateur (1943) du 19 janvier 2005 au 18 décembre 2007
- M Christian GAMBERT, Contrôleur de gestion (1956) du 01 août 2012 au 30 juillet 2013
- M Jean-Luc VIALLA, Administrateur (1953) du 18 décembre 2007 au 01 août 2012
- MME Catherine KERR, Administrateur (1949) du 01 août 2012 au 30 juillet 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MUSIQUE ET PROMOTION | |
Entrepreneurs individuels | MUSIQUE ET PROMOTION | |
Identifiant de l'entreprise | 310541511 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 225 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31054151100013 | MUSIQUE ET PROMOTION 225 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
administrateur : IZARD ALAIN radié le 02 Novembre 2007. administrateur : VIALLA Jean-Luc.
Membre du g. i. e. : SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE SACEM SOCIETE CIVILE Membre du g. i. e. : SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS SDRM Contrôleur de gestion : GAMBERT Christian en fonction le 24 Novembre 1999 Administrateur : KERR Catherine en fonction le 24 Novembre 1999 Président et administrateur : DAVOUST Gerard modification le 19 Juin 2001 Contrôleur des comptes : BELLOT MULLENBACH ET ASSOCIES en fonction le 23 Novembre 2005 Contrôleur des comptes : BLACHE Eric en fonction le 08 Août 2006 Administrateur : WAIGNIER Christophe en fonction le 30 Juillet 2012
Membre : SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE SACEM SOCIETE CIVILE Membre : SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS SDRM Président Administrateur : DAVOUST Gerard modification le 19 Juin 2001 Contrôleur des comptes : BELLOT MULLENBACH ET ASSOCIES en fonction le 23 Novembre 2005 Contrôleur des comptes : BLACHE Eric en fonction le 08 Août 2006 Administrateur : WAIGNIER Christophe en fonction le 30 Juillet 2012 Contrôleur de gestion : OTERO DEL VAL Philippe François Patrick en fonction le 26 Juillet 2013 Administrateur : RAP Cécile Isabelle Catherine en fonction le 26 Juillet 2013
Membre : SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE SACEM SOCIETE CIVILE ; Membre : SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS SDRM ; Président Administrateur : DAVOUST Gerard modification le 19 Juin 2001 ; Contrôleur des comptes : BELLOT MULLENBACH ET ASSOCIES en fonction le 23 Novembre 2005 ; Contrôleur des comptes : BLACHE Eric en fonction le 08 Août 2006 ; Administrateur : OTERO DEL VAL Philippe François Patrick modification le 17 Juillet 2017 ; Administrateur : RAP Cécile Isabelle Catherine en fonction le 26 Juillet 2013 ; Contrôleur de gestion : KEMPENERS Alain-François Jean Joseph en fonction le 17 Juillet 2017
Président, Administrateur : DAVOUST Gérard ; Administrateur : OTERO DEL VAL Philippe François Patrick ; Contrôleur de gestion : KEMPENERS Alain-François Jean Joseph ; Contrôleur des comptes : BLACHE Eric
Président, Administrateur : DAVOUST Gérardà; Liquidateur : OTTERO DEL VAL Philippeà; Administrateur : OTERO DEL VAL Philippe François Patrickà; Contrôleur de gestion : KEMPENERS Alain-François Jean Josephà; Contrôleur des comptes : BLACHE Eric