M Thierry HUGONNET
Gérant non associé de CITYA SAINTE VICTOIRE
M Thierry HUGONNET a 64 ans ( naissance en 1960), est Gérant non associé de la société CITYA SAINTE VICTOIRE
M Thierry HUGONNET peut être contacté au siège de la société CITYA SAINTE VICTOIRE par courrier à l'adresse CITYA SAINTE VICTOIRE CITYA BELVIA SAINTE VICTOIRE 25 AVENUE VICTOR HUGO 13100 AIX EN PROVENCE FRANCE, par téléphone au 0491439975 ou par fax au 04Â 42Â 38Â 90Â 81
La société CITYA SAINTE VICTOIRE est principalement dirigée par M Thierry HUGONNET qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Agences immobilières ,agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Agences immobilières
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
La société CITYA SAINTE VICTOIRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/05/1972 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31080147700061.
- M Pierre BERIDOT, Gérant (1984) depuis le 07 juin 2017
- M Thierry HUGONNET, Gérant (1960) depuis le 03 novembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CITYA SAINTE VICTOIRE est de 52 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel SAUTEL, Président (1955) du 02 janvier 2007 au 22 janvier 2008
- M Jean-Pierre GERARD, Président (1954) du 19 mars 2011 au 14 novembre 2012
- M Lionel GAMARRA, Gérant (1972) du 26 octobre 2004 au 02 janvier 2007
- M Matthieu TIJERAS, Gérant (1979) du 14 février 2013 au 19 novembre 2015
- M Patrick SIBILLE, Président (1956) du 22 janvier 2008 au 04 juin 2011
- M Thierry HUGONNET, Gérant non associé (1960) du 18 avril 2012 au 14 février 2013
Dirigeants personne morale:
25 AV VICTOR HUGO
13100 AIX EN PROVENCE
Téléphone : 0491439975 Société
CITYA SAINTE VICTOIRE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CITYA SAINTE VICTOIRE | |
Entrepreneurs individuels | CITYA SAINTE VICTOIRE | |
Identifiant de l'entreprise | 310801477 | |
Numéro interne du siège | 00061 | |
Adresse | 25 AV VICTOR HUGO 13100 AIX EN PROVENCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 avril 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 37 177,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 111 000,00 | |
Résultat net | -121 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Agences immobilières | |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 711 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 592 000 |
Immobilisation corporelle | 102 000 |
Immobilisation financière | 18 000 |
Actif circulant net | 1 283 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 40 000 |
Placement | 1 243 000 |
Total Actif | 2 994 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 294 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 71 000 |
Dette | 2 629 000 |
Total Passif | 2 994 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 111 000 |
Produit d'exploitation | 1 144 000 |
Charge d'exploitation | 1 204 000 |
Résultat d'exploitation | -60 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 38 000 |
Résultat financier | -29 000 |
Résultat courrant | -89 000 |
Produit exceptionnel | 26 000 |
Charges exceptionnelles | 77 000 |
Résultat exceptionnel | -51 000 |
Résultat net | -121 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Président : SIBILLE Patrick. Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION - UFCO (). Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMMISSARIAT COMPTABILITE - ACC ().
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Président : SIBILLE Patrick Directeur général : GERARD Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION - UFCO Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMMISSARIAT COMPTABILITE - ACC
Président : SIBILLE Patrick Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION - UFCO Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMMISSARIAT COMPTABILITE - ACC
Président : GERARD Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION - UFCO Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMMISSARIAT COMPTABILITE - ACC
Président : GERARD Jean-Pierre Directeur général : HUGONNET Thierry Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION - UFCO Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMMISSARIAT COMPTABILITE - ACC
Gérant non associé : HUGONNET Thierry
Gérant : TIJERAS Matthieu
Gérant : TIJERAS Matthieu Gérant : HUGONNET Thierry
Mes Raybaudo - Dutrevis - Brines - Courant - Letrosne Haut du Cours Mirabeau - Hôtel du Poët CS 20866 13626 Aix-en-Provence
Gérant : HUGONNET Thierry ; Gérant : BERIDOT Pierre
Gérant : BERIDOT Pierre ; Gérant : DAMERIO Eric