M Christophe MICHEL
Directeur général de SA DOMAINE DE BELLE MARE
M Christophe MICHEL a 60 ans ( naissance en 1962), est Directeur général de la société SA DOMAINE DE BELLE MARE
M Christophe MICHEL peut être contacté au siège de la société SA DOMAINE DE BELLE MARE par courrier à l'adresse SA DOMAINE DE BELLE MARE SA CHEMIN DEPARTEMENTAL 18 1 DOMAINE DE BELLE MARE 34140 MEZE FRANCE, par téléphone au 0467431768 ou par fax au 04Â 67Â 43Â 14Â 68
La société SA DOMAINE DE BELLE MARE est principalement dirigée par M Christophe MICHEL qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société SA DOMAINE DE BELLE MARE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/11/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31086510000047.
- M Gilbert MICHEL, Président du conseil de surveillance (1935) depuis le 08 juin 2004
- M Marshall MICHEL, Président du directoire (1968) depuis le 08 juin 2004
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SA DOMAINE DE BELLE MARE est de 71 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 87 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe MICHEL, Directeur général (1962) du 08 juin 2004 au 08 août 2006
- MME Virginie HEDE, Directeur général (1964) du 08 août 2006 au 19 mars 2011
Dirigeants personne morale:
1 CHE DEPARTEMENTAL 18
34140 MEZE
Téléphone : 0467431768 Société
SA DOMAINE DE BELLE MARE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA DOMAINE DE BELLE MARE | |
Entrepreneurs individuels | SA DOMAINE DE BELLE MARE | |
Identifiant de l'entreprise | 310865100 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 1 CHE DEPARTEMENTAL 18 34140 MEZE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Transfert de propriété (pour les déclarations agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juillet 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 874 504,00 | |
Résultat net | 51 114,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 702 496 |
Immobilisation incorporelle | 11 739 |
Immobilisation corporelle | 2 583 187 |
Immobilisation financière | 107 570 |
Actif circulant net | 7 528 323 |
Stock | 424 337 |
Avance | 4 675 |
Créance | 700 527 |
Placement | 6 398 784 |
Total Actif | 10 230 818 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 699 831 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 758 |
Dette | 526 229 |
Total Passif | 10 230 818 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 874 504 |
Produit d'exploitation | 972 959 |
Charge d'exploitation | 1 137 371 |
Résultat d'exploitation | -164 412 |
Produit financier net | 397 302 |
Charge financière | 168 820 |
Résultat financier | 228 482 |
Résultat courrant | 64 070 |
Produit exceptionnel | 22 176 |
Charges exceptionnelles | 35 132 |
Résultat exceptionnel | -12 956 |
Résultat net | 51 114 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31086510000047 | SA DOMAINE DE BELLE MARE SA CHEMIN DEPARTEMENTAL 18 1 DOMAINE DE BELLE MARE 34140 MEZE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
Président du Directoire : MICHEL MarshallDirecteur : HEDE Virginie né(e) MICHEL. Membre du Conseil de Surveillance : HEDE Virginie né(e) MICHEL. Membre du Directoire : CAPELLO Fabienne. Président du Conseil de Surveillance : MICHEL Gilbert. Membre du Conseil de Surveillance : MICHEL Nicole né(e) VALLON-HOARAU. Membre du Conseil de Surveillance : HEDE Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : HOUPIART-DUPRE Gilbert.
Président du Directoire : MICHEL Marshall Directeur : HEDE Virginie né(e) MICHEL Président du Conseil de Surveillance : MICHEL Gilbert Membre du Conseil de Surveillance : MICHEL Nicole né(e) VALLON-HOARAU Membre du Conseil de Surveillance : HEDE Jacques Commissaire aux comptes suppléant : HOUPIART-DUPRE Gilbert