M Jean OLLIVIER
Président de IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE)
M Jean OLLIVIER a 75 ans ( naissance en 1947), est Président de la société IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE)
M Jean OLLIVIER peut être contacté au siège de la société IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE) par courrier à l'adresse IDI COMPOSITES INTERNATIONAL EUROPE ZONE INDUSTRIELLE 121 RUE LAENNEC BP 19 41353 VINEUIL CEDEX FRANCE, par téléphone au 0254422557 ou par fax au 02Â 54Â 42Â 95Â 77
La société IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE) est principalement dirigée par M Jean OLLIVIER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de matières plastiques de base ,fabricant de produits chimiques, fabricant de matière plastique, fabricant de plastique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2016Z (Fabrication de matières plastiques de base), les activités sont :
- Fabrication de matières plastiques de base
- Cette sous-classe comprend la fabrication de résines synthétiques, de matières plastiques et d'élastomères thermoplastiques non vulcanisables, ainsi que le mélange de résines sur commande et la fabrication de résines synthétiques standards.
- la fabrication de matières plastiques sous formes primaires :
- polymères, y compris les polymères d'éthylène, de propylène, de styrène, de chlorure de vinyle, d'acétate de vinyle et les polymères acryliques
- polyamides
- résines phénoliques, résines époxydes et polyuréthannes
- résines alkydes, résines polyesters et polyéthers
- silicones
- échangeurs d'ions à base de polymères
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de fibres, de filaments et de fils artificiels ou synthétiques (cf20.60Z)
- le broyage des produits en matières plastiques (cf38.32Z)
La société IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE) est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/01/1978 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31188911700017.
- M Henri MAGNAUD, Président (1957) depuis le 12 décembre 2006
Anciens dirigeants :
- M Christoph HENTZEN, Président du conseil de surveillance (1959) du 16 décembre 2003 au 03 février 2004
- M Frank BRUNS, Président du conseil de surveillance (1960) du 03 février 2004 au 12 décembre 2006
- M Jean OLLIVIER, Président (1947) du 16 décembre 2003 au 02 janvier 2007
Dirigeants personne morale:
121 RUE LAENNEC
41350 VINEUIL
Téléphone : 0254422557 Société
IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE) | |
Entrepreneurs individuels | IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE) | |
Identifiant de l'entreprise | 311889117 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 121 RUE LAENNEC 41350 41353 VINEUIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2010 ) | 42 496 000,00 | |
Résultat net | 978 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2016Z : Fabrication de matières plastiques de base | |
Activité principale de l'entreprise | 2016Z : Fabrication de matières plastiques de base | |
Activité principale | 2016Z | |
Première activité | 2016Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie chimique | |
Activite | Fabrication de matières plastiques de base | |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabricant de matière plastique, fabricant de plastique | |
Principal | fabricant de plastique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 3 491 000 |
Immobilisation incorporelle | 209 000 |
Immobilisation corporelle | 3 040 000 |
Immobilisation financière | 241 000 |
Actif circulant net | 16 882 000 |
Stock | 2 825 000 |
Avance | 0 |
Créance | 10 044 000 |
Placement | 4 013 000 |
Total Actif | 20 374 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 12 592 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 119 000 |
Dette | 7 663 000 |
Total Passif | 20 374 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 42 496 000 |
Produit d'exploitation | 43 069 000 |
Charge d'exploitation | 41 609 000 |
Résultat d'exploitation | 1 460 000 |
Produit financier net | 162 000 |
Charge financière | 103 000 |
Résultat financier | 58 000 |
Résultat courrant | 1 518 000 |
Produit exceptionnel | 338 000 |
Charges exceptionnelles | 187 000 |
Résultat exceptionnel | 150 000 |
Résultat net | 978 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31188911700017 | IDI COMPOSITES INTERNATIONAL EUROPE ZONE INDUSTRIELLE 121 RUE LAENNEC BP 19 41353 VINEUIL CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 54 78 07 91 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-blois.fr.
Les greffiers sont : MAILLARD Céline , MAILLARD Olivier
Le greffe est ouvert 09 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 00292 Plasturgie
Président : MAGNAUD Henri. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA). Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne.
Président : MAGNAUD Henri Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MARTY Luc
Président : MAGNAUD Henri ; Commissaire aux comptes : BDO FRANCE - LEGER ET ASSOCIES (SARL)
Président : MANTET-GAY Marie, Josette ; Commissaire aux comptes : BDO FRANCE - LEGER ET ASSOCIES