MME Martine THILLOT
Président de R. TILLOT
MME Martine THILLOT a 66 ans ( naissance en 1956), elle est Président de la société R. TILLOT
MME Martine THILLOT peut être contacté au siège de la société R. TILLOT par courrier à l'adresse R TILLOT 54 RUE DU FAUBOURG MADELEINE 21200 BEAUNE FRANCE, par téléphone au 0380247008 ou par fax au 03Â 80Â 22Â 48Â 65
La société R. TILLOT est principalement dirigée par MME Martine THILLOT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce et réparation de motocycles ,vendeur de deux roues, vendeur de scooters, vendeur de motos, vendeur de mobylettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4540Z (Commerce et réparation de motocycles), les activités sont :
- Commerce et réparation de motocycles
- le commerce de gros et de détail de motocycles, y compris les vélomoteurs et les cyclomoteurs ainsi que les moto-neige
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de motocycles (y compris par des intermédiaires et par correspondance)
- l'entretien et la réparation de motocycles
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de bicyclettes et de pièces et d'accessoires (cf46.49Z)
- le commerce de détail de bicyclettes et de pièces et d'accessoires (cf47.64Z)
- la location de motocycles (cf77.39Z)
- la réparation et l'entretien de bicyclettes (cf95.29Z)
La société R. TILLOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/03/1978 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31224773700041.
- M Francois GAUTHIER, Président (1990) depuis le 29 septembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Rene THILLOT, Administrateur (1930) du 03 mars 2009 au 02 octobre 2009
- M Rene THILLOT, Administrateur (1930) du 02 octobre 2009 au 10 octobre 2009
- MME Isabelle TILLOT, Administrateur (1962) du 19 janvier 2005 au 10 octobre 2009
- MME Martine THILLOT, Président (1956) du 19 janvier 2005 au 29 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
54 FG MADELEINE
21200 BEAUNE
Téléphone : 0380247008 Société
R. TILLOT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | R. TILLOT | |
Entrepreneurs individuels | R. TILLOT | |
Identifiant de l'entreprise | 312247737 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 54 FG MADELEINE 21200 BEAUNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 27 octobre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1965 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 627 519,00 | |
Résultat net | -41 631,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4540Z : Commerce et réparation de motocycles | |
Activité principale de l'entreprise | 4540Z : Commerce et réparation de motocycles | |
Activité principale au registre des métiers | 9529ZB | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce et réparation de motocycles | |
Synonyme | vendeur de deux roues, vendeur de scooters, vendeur de motos, vendeur de mobylettes | |
Principal | vendeur de motos |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 121 601 |
Immobilisation incorporelle | 98 584 |
Immobilisation corporelle | 17 223 |
Immobilisation financière | 5 794 |
Actif circulant net | 291 033 |
Stock | 246 322 |
Avance | 0 |
Créance | 44 628 |
Placement | 83 |
Total Actif | 412 632 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 239 884 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 172 747 |
Total Passif | 412 632 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 627 519 |
Produit d'exploitation | 633 241 |
Charge d'exploitation | 675 315 |
Résultat d'exploitation | -42 074 |
Produit financier net | 225 |
Charge financière | 1 709 |
Résultat financier | -1 483 |
Résultat courrant | -43 558 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 273 |
Résultat exceptionnel | -1 273 |
Résultat net | -41 631 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31224773700041 | R TILLOT 54 RUE DU FAUBOURG MADELEINE 21200 BEAUNE FRANCE |
31224773700058 | R TILLOT 39 AVENUE ROLAND CARRAZ 21300 CHENOVE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00573 Commerces de gros
- 00650 Métallurgie cadres
- 01090 Services de l'automobile
Président directeur général : THILLOT Martine. Administrateur : THILLOT René Serge. Administrateur : TILLOT Isabelle né(e) THILLOT. Commissaire aux comptes titulaire : CHAPUIS Gabriel. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RENART, GUION ET ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE (SA).
Président directeur général : THILLOT Martine. Administrateur : THILLOT René Serge. Administrateur : TILLOT Isabelle né(e) THILLOT. Commissaire aux comptes titulaire : ARC - CECCA (SA). Commissaire aux comptes suppléant : PUSSET Annick.
Président : THILLOT Martine
au fonds vendu 40, avenue de Paris 71100 Chalon-sur-Saône
Président : GAUTHIER François, Paul, Gérard