M Claude GONON
Président de TRANSPORTS ARNAUDIN
M Claude GONON a 78 ans ( naissance en 1944), est Président de la société TRANSPORTS ARNAUDIN
M Claude GONON peut être contacté au siège de la société TRANSPORTS ARNAUDIN par courrier à l'adresse TRANSPORTS ARNAUDIN RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER 62221 NOYELLES SOUS LENS FRANCE
La société TRANSPORTS ARNAUDIN est principalement dirigée par M Claude GONON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers de fret interurbains ,routiers, transporteurs, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- Transports routiers de fret interurbains
- le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- le transport de bois de sciage
- le transport de bétail
- le transport frigorifique
- le transport de produits lourds ou hors gabarit
- le transport par conteneurs
- le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- le transport de voitures
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- le transport routier interurbain d'autres marchandises
La société TRANSPORTS ARNAUDIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/04/1978 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31247934800087.
- M Claude GONON, Président (1944) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- MME Francoise TRAMOND, Directeur général (1946) du 19 janvier 2005 au 05 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
- CABINET D DELHOMME S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 novembre 2015
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 novembre 2015
RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER
62221 NOYELLES SOUS LENS
Téléphone : Société
TRANSPORTS ARNAUDIN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRANSPORTS ARNAUDIN | |
Entrepreneurs individuels | TRANSPORTS ARNAUDIN | |
Identifiant de l'entreprise | 312479348 | |
Numéro interne du siège | 00087 | |
Adresse | ZA LES GRANDS CHAMPS 33230 LAGORCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juillet 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale de l'entreprise | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret interurbains | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 05 57 25 58 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr.
Les greffiers sont : SALIVE Caroline
Le greffe est ouvert Lun-Jeu: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 17h, Ven: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 9 ANS nomme Commissaire à l'exécution du plan Maître HIROU Louis, 6 boulevard Aristide Briand, 33500 Libourne.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Président de la société : GONON Claude Commissaire aux comptes titulaire : CABINET D. DELHOMME S.A. Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 12 novembre 2012, désignant Administrateur Maître Livolsi - 2 rue Orbe - 33500 Libourne, désignant liquidateur Maître Selarl Hirou prise en la personne de Maître Louis Hirou 6-7 boulevard Aristide Briand 33500 Libourne. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la présente publication à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés. Avec poursuite d'activité jusqu'au 12/02/2013
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.