M Daniel THEVENET
Directeur général de THEVENET
M Daniel THEVENET a 69 ans ( naissance en 1955), est Directeur général de la société THEVENET
M Daniel THEVENET peut être contacté au siège de la société THEVENET par courrier à l'adresse THEVENET 61 RUE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE FRANCE
La société THEVENET est principalement dirigée par M Daniel THEVENET qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société THEVENET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/04/1978 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31261125400029.
- M Daniel THEVENET, Président du conseil d`administration (1955) depuis le 24 décembre 2011
- M Guy GREFFARD, Administrateur (1947) depuis le 24 décembre 2011
- MME Anne MARIN, Commissaire aux comptes suppléant (1964) depuis le 17 juillet 2015
- MME Marlene THEVENET, Administrateur (1972) depuis le 24 décembre 2011
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société THEVENET est de 65 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel THEVENET, Président du conseil d`administration (1955) du 02 décembre 2003 au 24 décembre 2011
- M Guy GREFFARD, Administrateur (1947) du 02 décembre 2003 au 24 décembre 2011
- M Rene MAMAN, Administrateur (1936) du 02 décembre 2003 au 11 août 2009
- MME Marlene THEVENET, Administrateur (1972) du 02 décembre 2003 au 24 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
- PREMIUM AUDIT - S C G R, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | THEVENET | |
Entrepreneurs individuels | THEVENET | |
Identifiant de l'entreprise | 312611254 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 61 RUE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 août 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 5 091 000,00 | |
Résultat net | 5 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 129 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 101 000 |
Immobilisation financière | 28 000 |
Actif circulant net | 2 783 000 |
Stock | 8 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 753 000 |
Placement | 21 000 |
Total Actif | 2 912 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 885 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 23 000 |
Dette | 2 004 000 |
Total Passif | 2 912 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 091 000 |
Produit d'exploitation | 5 369 000 |
Charge d'exploitation | 5 342 000 |
Résultat d'exploitation | 27 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 31 000 |
Résultat financier | -17 000 |
Résultat courrant | 10 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | 5 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31261125400029 | THEVENET 61 RUE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du conseil d'administration et directeur général : THEVENET Daniel Victor Jacques Administrateur : GREFFARD Guy Auguste Marcel Administrateur : THEVENET Marlene Raymonde Marcelle Commissaire aux comptes titulaire : RAYMOND Gérard Commissaire aux comptes suppléant : INIZAN Jean Francois
Président du conseil d'administration et directeur général : THEVENET Daniel Victor Jacques Administrateur : GREFFARD Guy Auguste Marcel Administrateur : THEVENET Marlene Raymonde Marcelle Commissaire aux comptes titulaire : PREMIUM AUDIT - S.C.G.R. Commissaire aux comptes suppléant : MARIN Anne Cécile
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 50 Boulevard Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 Melun. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d\'actif.