M Jose NOBRE
Président du conseil d`administration de VETO-PHARMA
M Jose NOBRE a 61 ans ( naissance en 1961), est Président du conseil d`administration de la société VETO-PHARMA
M Jose NOBRE peut être contacté au siège de la société VETO-PHARMA par courrier à l'adresse VETO PHARMA Z COURTABOEUF I1 12A14 BATIMENT 12 AVENUE DU QUEBEC 91140 VILLEBON SUR YVETTE FRANCE
La société VETO-PHARMA est principalement dirigée par M Jose NOBRE qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de préparations pharmaceutiques ,fabricant de produits chimiques, fabriquant de produits pharmaceutiques, fabriquant de préparations pharmaceutiques, laboratoire
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4646Z (Commerce de gros de produits pharmaceutiques), les activités sont :
- Commerce de gros de produits pharmaceutiques
- le commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2120Z (Fabrication de préparations pharmaceutiques), les activités sont :
- la fabrication de médicaments :
- sérums thérapeutiques et autres constituants du sang
- vaccins
- médicaments divers, y compris les préparations homéopathiques
- la fabrication de préparations chimiques contraceptives à usage externe et de médicaments contraceptifs à base d'hormones
- la fabrication de préparations de diagnostic, y compris les tests de grossesse
- la fabrication de substances radioactives de diagnostic in vivo
- la fabrication de produits pharmaceutiques issus des biotechnologies
- la préparation de produits d'herboristerie (broyage, triage, mouture) à usage pharmaceutique
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de tisanes à base de plantes (menthe, verveine, camomille, etc(cf10.83Z)
- la fabrication de produits d'obturation dentaire et de ciments dentaires (cf32.50A)
- la fabrication de ciments pour la réfection osseuse (cf32.50A)
- la fabrication de draps chirurgicaux (cf32.50A)
- le commerce de gros de produits pharmaceutiques (cf46.46Z)
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques (cf47.73Z)
- les activités de recherche et développement de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques issus des biotechnologies (cf72.1)
- le conditionnement de produits pharmaceutiques (cf82.92Z)
La société VETO-PHARMA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/12/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31304243400040.
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 15 janvier 2016
- MME Isabelle VILLARD, Directeur général délégué (1972) depuis le 07 novembre 2014
- MME Isabelle VILLARD, Administrateur (1972) depuis le 12 mai 2015
- MME Patricia LE COZ, Administrateur (1964) depuis le 12 mai 2015
- MME Raphaele MASSARD, Président du conseil d`administration (1982) depuis le 08 mai 2014
- MME Raphaele MASSARD, Directeur général (1982) depuis le 12 mai 2015
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société VETO-PHARMA est de 49 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benoit SIEFERT, Directeur général délégué (1964) du 23 décembre 2003 au 01 mai 2014
- M Benoit SIEFERT, Directeur général délégué (1964) du 01 mai 2014 au 07 novembre 2014
- M Fumiaki ASARI, Administrateur (1944) du 23 décembre 2003 au 08 août 2006
- M Hiroshi FURUKAWA, Administrateur (1966) du 23 décembre 2003 au 12 mai 2015
- M Itaru HORI, Administrateur (1948) du 23 décembre 2003 au 08 août 2006
- M Jose NOBRE, Président du conseil d`administration (1961) du 23 décembre 2003 au 01 mai 2014
- M Jose NOBRE, Président du conseil d`administration (1961) du 01 mai 2014 au 12 mai 2015
- M Jose NOBRE, Directeur général (1961) du 07 juin 2014 au 12 mai 2015
- M Masayuki YOSHIDA, Administrateur (1958) du 08 août 2006 au 17 octobre 2006
- M Yasushi ICHIJI, Administrateur (1960) du 08 août 2006 au 12 mai 2015
- MME Raphaelle MASSART, Directeur général délégué (1982) du 01 mai 2014 au 08 mai 2014
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 janvier 2016
- AUDITEX SA, Commissaire aux comptes suppléant du 12 mai 2015 au 15 janvier 2016
- ERNST YOUNG ET AUTRES SAS, Commissaire aux comptes titulaire du 12 mai 2015 au 15 janvier 2016
12 AV DU QUEBEC
91140 VILLEBON SUR YVETTE
Téléphone : Société
VETO-PHARMA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VETO-PHARMA | |
Entrepreneurs individuels | VETO-PHARMA | |
Identifiant de l'entreprise | 313042434 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | 12 AV DU QUEBEC 91140 VILLEBON SUR YVETTE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 21 novembre 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 10 706 000,00 | |
Résultat net | 1 883 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4646Z : Commerce de gros de produits pharmaceutiques | |
Activité principale de l'entreprise | 2120Z : Fabrication de préparations pharmaceutiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros | |
Principal | grossiste en produits pharmaceutiques | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | industrie pharmaceutique | |
Activite | Fabrication de préparations pharmaceutiques | |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabriquant de produits pharmaceutiques, fabriquant de préparations pharmaceutiques, laboratoire | |
Principal | fabriquant de préparations pharmaceutiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 487 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 403 000 |
Immobilisation corporelle | 83 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 9 033 000 |
Stock | 580 000 |
Avance | 736 000 |
Créance | 5 253 000 |
Placement | 2 464 000 |
Total Actif | 11 520 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 10 730 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 000 |
Dette | 787 000 |
Total Passif | 11 520 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 706 000 |
Produit d'exploitation | 10 778 000 |
Charge d'exploitation | 8 395 000 |
Résultat d'exploitation | 2 383 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 2 383 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 883 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31304243400040 | VETO PHARMA Z COURTABOEUF I1 12A14 BATIMENT 12 AVENUE DU QUEBEC 91140 VILLEBON SUR YVETTE FRANCE |
31304243400040 | VETO PHARMA Z COURTABOEUF I1 12A14 BATIMENT 12 AVENUE DU QUEBEC 91140 VILLEBON SUR YVETTE FRANCE |
31304243400065 | VETO PHARMA MEUNIER CHAMPRUE 36310 CHAILLAC FRANCE |
31304243400065 | VETO PHARMA MEUNIER CHAMPRUE 36310 CHAILLAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00635 Négoce en fournitures dentaires
- 01982 Négoce et services médico-techniques
- 01621 Répartition pharmaceutique
- 00804 VRP
Président du conseil d'administration : NOBRE José Jorge Directeur général Vétérinaire responsable : SIEFERT Benoît Marie Gustave modification le 31 Janvier 2003 Administrateur : FURUKAWA Hiroshi Administrateur : SIEFERT Benoît Marie Gustave en fonction le 31 Janvier 2003 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS modification le 16 Juillet 2012 Administrateur : ICHIJI Yasushi en fonction le 03 Juillet 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SA modification le 16 Juillet 2012 Directeur général délégué : HANNART Raphaëlle Marie Clémence en fonction le 29 Avril 2014
Président du conseil d'administration Directeur général : NOBRE José Jorge modification le 05 Juin 2014 Directeur général délégué Vétérinaire responsable : SIEFERT Benoît Marie Gustave modification le 05 Juin 2014 Administrateur : FURUKAWA Hiroshi Administrateur : SIEFERT Benoît Marie Gustave en fonction le 31 Janvier 2003 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS modification le 16 Juillet 2012 Administrateur : ICHIJI Yasushi en fonction le 03 Juillet 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SA modification le 16 Juillet 2012 Directeur général délégué : HANNART Raphaële Marie Clémence modification le 06 Mai 2014
Président du conseil d'administration Directeur général : NOBRE José Jorge modification le 05 Juin 2014 Directeur général délégué Vétérinaire responsable : SIEFERT Benoît Marie Gustave modification le 05 Juin 2014 Administrateur : FURUKAWA Hiroshi Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS modification le 16 Juillet 2012 Administrateur : ICHIJI Yasushi en fonction le 03 Juillet 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SA modification le 16 Juillet 2012 Directeur général délégué : HANNART Raphaële Marie Clémence modification le 06 Mai 2014
Président du conseil d'administration Directeur général : NOBRE José Jorge modification le 05 Juin 2014 Administrateur : FURUKAWA Hiroshi Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS modification le 16 Juillet 2012 Administrateur : ICHIJI Yasushi en fonction le 03 Juillet 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SA modification le 16 Juillet 2012 Directeur général délégué : HANNART Raphaële Marie Clémence modification le 06 Mai 2014 Directeur général délégué Vétérinaire responsable : VILLARD Isabelle en fonction le 05 Novembre 2014
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS modification le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SA modification le 16 Juillet 2012 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : HANNART Raphaële Marie Clémence modification le 07 Mai 2015 Directeur général délégué Vétérinaire responsable Administrateur : VILLARD Isabelle modification le 07 Mai 2015 Administrateur : DIJOUX Patricia Mireille Michelle en fonction le 07 Mai 2015
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : HANNART Raphaële Marie Clémence modification le 07 Mai 2015 Directeur général délégué Vétérinaire responsable Administrateur : VILLARD Isabelle modification le 07 Mai 2015 Administrateur : DIJOUX Patricia Mireille Michelle en fonction le 07 Mai 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Janvier 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 13 Janvier 2016
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Janvier 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 13 Janvier 2016 ; Associé unique : ARYSTA ANIMAL HEALTH en fonction le 20 Décembre 2018