M Jean AUBERT
Co-gérant de SCE VIGNOBLES AUBERT
M Jean AUBERT a 74 ans ( naissance en 1950), est Co-gérant de la société SCE VIGNOBLES AUBERT
M Jean AUBERT peut être contacté au siège de la société SCE VIGNOBLES AUBERT par courrier à l'adresse SCE VIGNOBLES AUBERT VIGNOBLE AUBERT CHEMIN DE LA BESSE 33350 ST MAGNE DE CASTILLON FRANCE, par téléphone au 0557401014
La société SCE VIGNOBLES AUBERT est principalement dirigée par M Jean AUBERT qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société SCE VIGNOBLES AUBERT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/05/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31329768100014.
- M Daniel AUBERT, Gérant (1946) depuis le 13 mars 2010
Anciens dirigeants :
- M Alain AUBERT, Co-gérant (1943) du 11 juillet 2006 au 13 mars 2010
- M Alain AUBERT, Co-gérant (1943) du 13 mars 2010 au 15 février 2017
- M Daniel AUBERT, Associé-gérant (1946) du 02 décembre 2003 au 01 août 2006
- M Jean AUBERT, Gérant (1950) du 02 décembre 2003 au 15 novembre 2005
- M Jean AUBERT, Co-gérant (1950) du 13 mars 2010 au 15 février 2017
- M Jean-Claude AUBERT, Associé-gérant (1950) du 15 novembre 2005 au 01 août 2006
Dirigeants personne morale:
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 février 2017
LABESSE
33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON
Téléphone : 0557401014 Société
SCE VIGNOBLES AUBERT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCE VIGNOBLES AUBERT | |
Entrepreneurs individuels | SCE VIGNOBLES AUBERT | |
Identifiant de l'entreprise | 313297681 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | LABESSE 33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31329768100014 | SCE VIGNOBLES AUBERT VIGNOBLE AUBERT CHEMIN DE LA BESSE 33350 ST MAGNE DE CASTILLON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 57 25 58 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr.
Les greffiers sont : SALIVE Caroline
Le greffe est ouvert Lun-Jeu: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 17h, Ven: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
Co-gérant associé indéfiniment responsable : AUBERT Jean Claude Alain Léo Co-gérant associé indéfiniment responsable : AUBERT Daniel Etienne Bernard Co-gérant associé indéfiniment responsable : AUBERT Alain Daniel Claude Francis Associé indéfiniment responsable : AUBERT Amélie Associé indéfiniment responsable : AUBERT Cécile Marie Eve Associé indéfiniment responsable : SAINT ANTOINE Associé indéfiniment responsable : AUBERT Eloise Marie Associé indéfiniment responsable : AUBERT Vanessa Aude Associé indéfiniment responsable : AUBERT Johan Alain Etienne Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE HUBERT AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES
Co-gérant associé indéfiniment responsable : AUBERT Jean Claude Alain Léo Co-gérant associé indéfiniment responsable : AUBERT Daniel Etienne Bernard Co-gérant associé indéfiniment responsable : AUBERT Alain Daniel Claude Francis Associé indéfiniment responsable : AUBERT Amélie Associé indéfiniment responsable : AUBERT Cécile Marie Eve Associé indéfiniment responsable : SAINT ANTOINE Associé indéfiniment responsable : AUBERT Eloise Marie Associé indéfiniment responsable : AUBERT Vanessa Aude Associé indéfiniment responsable : AUBERT Johan Alain Etienne Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE HUBERT AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES
Co-gérant associé indéfiniment responsable : AUBERT Jean Claude Alain Léo Co-gérant associé indéfiniment responsable : AUBERT Daniel Etienne Bernard Co-gérant associé indéfiniment responsable : AUBERT Alain Daniel Claude Francis Associé indéfiniment responsable : AUBERT Amélie Associé indéfiniment responsable : AUBERT Cécile Marie Eve Associé indéfiniment responsable : SAINT ANTOINE Associé indéfiniment responsable : AUBERT Eloise Marie Associé indéfiniment responsable : AUBERT Vanessa Aude Associé indéfiniment responsable : AUBERT Johan Alain Etienne Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES
modification démission gérant Aubert, Jean Claude Alain Léo, démission du gérant Aubert, Alain Daniel Claude Francis
Commissaire aux comptes suppléant partant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - B.E.A.S