M Luc CORNEC
Commissaire aux comptes suppléant de SCAPECHE BRETAGNE OUEST
M Luc CORNEC a 64 ans ( naissance en 1958), est Commissaire aux comptes suppléant de la société SCAPECHE BRETAGNE OUEST
M Luc CORNEC peut être contacté au siège de la société SCAPECHE BRETAGNE OUEST par courrier à l'adresse SCAPECHE BRETAGNE OUEST HALLE A MAREE 29730 GUILVINEC FRANCE
La société SCAPECHE BRETAGNE OUEST est principalement dirigée par M Luc CORNEC qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Pêche en mer ,pêcheur, pêcheur en mer, marin pêcheur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0311Z (Pêche en mer), les activités sont :
- Pêche en mer
- la pêche à des fins commerciales dans les eaux océaniques et côtières
- la capture de crustacés et de mollusques marins
- la pêche à la baleine
- la capture d'animaux aquatiques marins tels que tortues, holothuries, tuniciers, oursins, etc.
- la récolte d'autres produits marins tels que perles naturelles, éponges, coraux et algues
Mais sont exclues les activités :
- la capture d'autres mammifères marins, par exemple les morses et les phoques (cf01.70Z)
- la transformation des baleines sur des bateaux usines (cf10.11Z)
- la transformation des poissons, des crustacés et des mollusques sur des bateaux usines ou dans des usines à terre (cf10.20Z)
- la location de bateaux de plaisance avec équipage pour le transport maritime et côtier, par exemple pour des croisières de pêche (cf50.10Z)
- les services d'inspection, de protection et de surveillance de la pêche (cf84.24Z)
- la pêche pratiquée en tant qu'activité sportive ou récréative et les services annexes (cf93.19Z)
- l'exploitation de réserves pour la pêche sportive (cf93.19Z)
La société SCAPECHE BRETAGNE OUEST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/06/1978 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31330789400037.
- M Gilles POINSOT, Directeur général (1954) depuis le 17 février 2016
- M Guenole MERVEILLEUX, Directeur général (1973) depuis le 17 février 2016
- M Sylvain PRUVOST, Président (1968) depuis le 23 juillet 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SCAPECHE BRETAGNE OUEST est de 57 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier DUHAUPAND, Administrateur (1956) du 23 novembre 2004 au 30 octobre 2012
- M Dominique PERIER, Président (1955) du 23 novembre 2004 au 23 juillet 2014
- M Dominique PERIER, Administrateur (1955) du 14 décembre 2004 au 10 octobre 2006
- M Frederic BIET, Président du conseil d`administration (1963) du 02 décembre 2003 au 23 novembre 2004
- M Jean-Marc PERRIN, Administrateur (1958) du 02 décembre 2003 au 23 novembre 2004
- M Luc CORNEC, Commissaire aux comptes suppléant (1958) du 17 février 2016 au 29 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- L2P AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 juillet 2016
- M B V ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 juillet 2016
- ITM ENTREPRISES, Administrateur du 02 décembre 2003 au 20 mars 2010
- ITM ENTREPRISES, Administrateur du 20 mars 2010 au 30 octobre 2012
HALLE A MAREE
29730 GUILVINEC
Téléphone : Société
SCAPECHE BRETAGNE OUEST
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCAPECHE BRETAGNE OUEST | |
Entrepreneurs individuels | SCAPECHE BRETAGNE OUEST | |
Identifiant de l'entreprise | 313307894 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | HALLE A MAREE 29730 GUILVINEC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 mai 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 5 501,00 | |
Résultat net | -311,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0311Z : Pêche en mer | |
Activité principale de l'entreprise | 0311Z : Pêche en mer | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Chasse et pêche | |
Activite | Pêche en mer | |
Synonyme | pêcheur, pêcheur en mer, marin pêcheur | |
Principal | pêcheur en mer |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 4 419 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 4 286 |
Immobilisation financière | 133 |
Actif circulant net | 1 040 |
Stock | 449 |
Avance | 0 |
Créance | 447 |
Placement | 144 |
Total Actif | 5 460 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -646 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 61 |
Dette | 6 044 |
Total Passif | 5 460 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 501 |
Produit d'exploitation | 5 539 |
Charge d'exploitation | 6 112 |
Résultat d'exploitation | -572 |
Produit financier net | 8 |
Charge financière | 156 |
Résultat financier | -148 |
Résultat courrant | -711 |
Produit exceptionnel | 440 |
Charges exceptionnelles | 40 |
Résultat exceptionnel | 400 |
Résultat net | -311 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31330789400037 | SCAPECHE BRETAGNE OUEST HALLE A MAREE 29730 GUILVINEC FRANCE |
31330789400037 | SCAPECHE BRETAGNE OUEST HALLE A MAREE 29730 GUILVINEC |
Le greffe peut être appelé au 02 98 55 42 47 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-quimper.fr.
Les greffiers sont : DE KERGARIOU Guillaume
Le greffe est ouvert 8h15 - 12h15/13h15 - 16h15
Président : PERIER Dominique Commissaire aux comptes titulaire : S.A.R.L. PICAVET - LE DAIN Commissaire aux comptes suppléant : CORNEC Luc
Président : PRUVOST Sylvain, Pierre, Edmond Commissaire aux comptes titulaire : S.A.R.L. PICAVET - LE DAIN Commissaire aux comptes suppléant : CORNEC Luc
Président : POINSOT Gilles, Jean Directeur général : MERVEILLEUX Guénolé Directeur général : PRUVOST Sylvain, Pierre, Edmond Commissaire aux comptes titulaire : S.A.R.L. PICAVET - LE DAIN Commissaire aux comptes suppléant : CORNEC Luc
Directeur général : POINSOT Gilles, Jean Directeur général : MERVEILLEUX Guénolé Président : PRUVOST Sylvain, Pierre, Edmond Commissaire aux comptes titulaire : M.B.V. ET ASSOCIES (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : L2P AUDIT (SAS)
Président : PRUVOST Sylvain, Pierre, Edmond ; Directeur général : POINSOT Gilles, Jean ; Directeur général : BONNO Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : M.B.V. ET ASSOCIES (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : L2P AUDIT (SAS)
Président : PRUVOST Sylvain, Pierre, Edmond ; Directeur général : BONNO Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : M.B.V. ET ASSOCIES (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : L2P AUDIT (SAS)
Président : PRUVOST Sylvain, Pierre, Edmond ; Directeur général : BESSON Benoit ; Commissaire aux comptes titulaire : M.B.V. ET ASSOCIES (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : L2P AUDIT (SAS)
Président : PRUVOST Sylvain, Pierre, Edmondà; Directeur général : BESSON Benoità; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARISà; Commissaire aux comptes suppléant : L2P AUDIT
Président : PRUVOST Sylvain, Pierre, Edmondà; Directeur général : BESSON Benoità; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS