M Marc BESCHI
Président de BMC SOFTWARE FRANCE SAS
M Marc BESCHI a 65 ans ( naissance en 1957), est Président de la société BMC SOFTWARE FRANCE SAS
M Marc BESCHI peut être contacté au siège de la société BMC SOFTWARE FRANCE SAS par courrier à l'adresse BMC SOFTWARE FRANCE SAS IMMEUBLE COEUR DEFENSE TOUR 4 10EME ET 100 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIE FRANCE
La société BMC SOFTWARE FRANCE SAS est principalement dirigée par M Marc BESCHI qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société BMC SOFTWARE FRANCE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/05/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31340068100117.
- M Arno TER AVEST, Directeur général (1968) depuis le 09 octobre 2012
- M Christophe LAFEUILLADE, Président (1965) depuis le 29 juin 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société BMC SOFTWARE FRANCE SAS est de 56 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cedric PECH, Président (1972) du 22 mai 2010 au 05 novembre 2011
- M Christophe BOUCHARDEAU, Président (1960) du 02 juin 2009 au 22 mai 2010
- M Edouard FOURCADE, Président (1962) du 03 février 2004 au 21 mars 2006
- M Eric LECOQ, Président (1964) du 21 mars 2006 au 25 novembre 2008
- M Marc BESCHI, Président (1957) du 05 novembre 2011 au 28 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 juin 2015
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juin 2015
- BMC SOFTWARE DEVELOPMENT FRANCE SAS, Président du 25 novembre 2008 au 02 juin 2009
100 ESP DU GENERAL DE GAULLE
92400 COURBEVOIE
Téléphone : Société
BMC SOFTWARE FRANCE SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BMC SOFTWARE FRANCE SAS | |
Entrepreneurs individuels | BMC SOFTWARE FRANCE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 313400681 | |
Numéro interne du siège | 00117 | |
Adresse | 100 ESP DU GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 23 janvier 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 211 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 30 238 000,00 | |
Résultat net | 1 223 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale | 6202A | |
Première activité | 6202A | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 002 000 |
Immobilisation incorporelle | 488 000 |
Immobilisation corporelle | 1 493 000 |
Immobilisation financière | 21 000 |
Actif circulant net | 18 044 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 17 846 000 |
Placement | 198 000 |
Total Actif | 20 046 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 934 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 328 000 |
Dette | 9 784 000 |
Total Passif | 20 046 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 30 238 000 |
Produit d'exploitation | 31 362 000 |
Charge d'exploitation | 29 722 000 |
Résultat d'exploitation | 1 640 000 |
Produit financier net | 145 000 |
Charge financière | 79 000 |
Résultat financier | 66 000 |
Résultat courrant | 1 706 000 |
Produit exceptionnel | 103 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 103 000 |
Résultat net | 1 223 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31340068100117 | BMC SOFTWARE FRANCE SAS IMMEUBLE COEUR DEFENSE TOUR 4 10EME ET 100 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIE FRANCE |
31340068100125 | BMC SOFTWARE FRANCE SAS LES DEUX ARCS 1800 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président : LECOQ Eric en fonction le 07 Février 2006. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 05 Janvier 2007. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 28 Janvier 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 05 Janvier 2007. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 28 Janvier 2008. Président : BMC SOFTWARE DEVELOPMENT FRANCE SAS représenté par EL-ASSAAD JIHAD en fonction le 06 Novembre 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 05 Janvier 2007. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 28 Janvier 2008. Président : BOUCHARDEAU Christophe en fonction le 18 Mai 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 05 Janvier 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 28 Janvier 2008 Président : PECH Cédric en fonction le 17 Mai 2010
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 05 Janvier 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 28 Janvier 2008 Président : BESCHI Marc en fonction le 02 Novembre 2011
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 05 Janvier 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 28 Janvier 2008 Président : BESCHI Marc en fonction le 02 Novembre 2011 Directeur général : TER AVEST Arno Jan en fonction le 05 Octobre 2012
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 03 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 28 Janvier 2008 Président : BESCHI Marc en fonction le 02 Novembre 2011 Directeur général : TER AVEST Arno Jan en fonction le 05 Octobre 2012 Directeur général : LAFEUILLADE Christophe en fonction le 27 Juin 2016
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 03 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 28 Janvier 2008 Directeur général : TER AVEST Arno Jan en fonction le 05 Octobre 2012 Président : LAFEUILLADE Christophe modification le 26 Juillet 2016
Président : FLAMBEAU Sonia ; Directeur général : TER AVEST Arno Jan ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Art. L.236-14 du code de commerce
Directeur général : VAN DER LINDE Reinier, Willemà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autresà; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX