MME Maria MANZANO
Commissaire aux comptes suppléant de SAS CAMPING LE FLORIDE
MME Maria MANZANO a 66 ans ( naissance en 1956), elle est Commissaire aux comptes suppléant de la société SAS CAMPING LE FLORIDE
MME Maria MANZANO peut être contacté au siège de la société SAS CAMPING LE FLORIDE par courrier à l'adresse SAS CAMPING LE FLORIDE LE FLORIDE ET L EMBOUCHURE ROUTE DE SAINT LAURENT 66420 LE BARCARES FRANCE, par téléphone au 0468800062 ou par fax au 04Â 68Â 86Â 07Â 50
La société SAS CAMPING LE FLORIDE est principalement dirigée par MME Maria MANZANO qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Terrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs ,camping, emplacement pour caravanes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5530Z (Terrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs), les activités sont :
- Terrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs
- la mise à disposition de lieux d'hébergement dans des terrains de camping, des parcs pour caravanes, des camps de loisirs et des camps de chasse et de pêche pour des séjours de courte durée
- la mise à disposition d'installations et d'espaces destinés aux véhicules de loisirs
Mais sont exclues les activités :
- les refuges et cabanes de montagne (cf55.20Z)
La société SAS CAMPING LE FLORIDE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/07/1978 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31344793000014.
- M Jean DUCUP DE SAINT PAUL, Commissaire aux comptes suppléant (1950) depuis le 29 juillet 2015
- M Lionel MICHEL, Directeur général (1973) depuis le 28 janvier 2015
- MME Sylvie MICHEL, Président (1974) depuis le 23 février 2013
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SAS CAMPING LE FLORIDE est de 56 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Robert ALCARAZ, Président (1954) du 15 juin 2004 au 28 janvier 2015
- MME Maria MANZANO, Commissaire aux comptes suppléant (1956) du 23 juillet 2015 au 29 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
- DUCUP SIRE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 juillet 2015
- HOLDING MICHEL, Directeur général depuis le 23 juillet 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 15 mars 2013 : ALCARAZ Robert nom d'usage : ALCARAZ n'est plus gérant. ALCARAZ Robert nom d'usage : ALCARAZ devient président. ALCARAZ Sylvie Jacqueline Madeleine nom d'usage : MICHEL devient directeur général. DUCUP SIRE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. MANZANO Maria nom d'usage : MANZANO devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 12 février 2015 : ALCARAZ Sylvie Jacqueline Madeleine nom d'usage : MICHEL n'est plus président. ALCARAZ Robert nom d'usage : ALCARAZ n'est plus président. MICHEL Lionel nom d'usage : MICHEL devient directeur général. ALCARAZ Sylvie Jacqueline Madeleine nom d'usage : MICHEL devient président.)
- 05 août 2015 : Société à responsabilité limitée HOLDING MICHEL devient directeur général représenté(e) par ALCARAZ Sylvie nom d'usage : ALCARAZ.)
- 12 août 2015 : MANZANO Maria nom d'usage : MANZANO n'est plus commissaire aux comptes suppléant. DUCUP DE SAINT PAUL Jean nom d'usage : DUCUP DE SAINT PAUL devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 17 janvier 2019 : DUCUP DE SAINT PAUL Jean nom d'usage : DUCUP DE SAINT PAUL n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
RTE DE SAINT LAURENT
66420 LE BARCARES
Téléphone : 0468800062 Société
SAS CAMPING LE FLORIDE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAS CAMPING LE FLORIDE | |
Entrepreneurs individuels | SAS CAMPING LE FLORIDE | |
Identifiant de l'entreprise | 313447930 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RTE DE SAINT LAURENT 66420 LE BARCARES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Reprise (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 361 000,00 | |
Résultat net | 44 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5530Z : Terrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs | |
Activité principale de l'entreprise | 5530Z : Terrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | |
Synonyme | camping, emplacement pour caravanes | |
Principal | camping |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 658 000 |
Immobilisation incorporelle | 249 000 |
Immobilisation corporelle | 1 400 000 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 633 000 |
Stock | 0 |
Avance | 1 000 |
Créance | 510 000 |
Placement | 123 000 |
Total Actif | 2 291 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 923 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 368 000 |
Total Passif | 2 291 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 361 000 |
Produit d'exploitation | 3 435 000 |
Charge d'exploitation | 3 411 000 |
Résultat d'exploitation | 24 000 |
Produit financier net | 900 |
Charge financière | 27 000 |
Résultat financier | -26 000 |
Résultat courrant | -2 000 |
Produit exceptionnel | 93 000 |
Charges exceptionnelles | 23 000 |
Résultat exceptionnel | 70 000 |
Résultat net | 44 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31344793000014 | SAS CAMPING LE FLORIDE LE FLORIDE ET L EMBOUCHURE ROUTE DE SAINT LAURENT 66420 LE BARCARES FRANCE |
31344793000014 | SAS CAMPING LE FLORIDE LE FLORIDE ET L EMBOUCHURE ROUTE DE SAINT LAURENT 66420 LE BARCARES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01618 Camping
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
ALCARAZ Robert nom d'usage : ALCARAZ n'est plus gérant. ALCARAZ Robert nom d'usage : ALCARAZ devient président. ALCARAZ Sylvie Jacqueline Madeleine nom d'usage : MICHEL devient directeur général. DUCUP SIRE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. MANZANO Maria nom d'usage : MANZANO devient commissaire aux comptes suppléant.
ALCARAZ Sylvie Jacqueline Madeleine nom d'usage : MICHEL n'est plus président. ALCARAZ Robert nom d'usage : ALCARAZ n'est plus président. MICHEL Lionel nom d'usage : MICHEL devient directeur général. ALCARAZ Sylvie Jacqueline Madeleine nom d'usage : MICHEL devient président.
Société à responsabilité limitée HOLDING MICHEL devient directeur général représenté(e) par ALCARAZ Sylvie nom d'usage : ALCARAZ.
MANZANO Maria nom d'usage : MANZANO n'est plus commissaire aux comptes suppléant. DUCUP DE SAINT PAUL Jean nom d'usage : DUCUP DE SAINT PAUL devient commissaire aux comptes suppléant.
DUCUP DE SAINT PAUL Jean nom d'usage : DUCUP DE SAINT PAUL n'est plus commissaire aux comptes suppléant