M Alain VEILLAT
Président de SA CHABEAUTI
M Alain VEILLAT a 58 ans ( naissance en 1966), est Président de la société SA CHABEAUTI
M Alain VEILLAT peut être contacté au siège de la société SA CHABEAUTI par courrier à l'adresse SA CHABEAUTI LE FIEF GUERIN 8 RUE DES PLANTES 79330 GLENAY FRANCE, par téléphone au 05Â 49Â 67Â 51Â 85 ou par fax au 05Â 49Â 67Â 59Â 74
La société SA CHABEAUTI est principalement dirigée par M Alain VEILLAT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de machines agricoles et forestières ,fabricant de machines agricoles, fabricant de machines forestières
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2830Z (Fabrication de machines agricoles et forestières), les activités sont :
- Fabrication de machines agricoles et forestières
- la fabrication de tracteurs agricoles et forestiers
- la fabrication de motoculteurs
- la fabrication de faucheuses, y compris les tondeuses à gazon
- la fabrication de remorques ou de semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles
- la fabrication de machines, d'appareils et d'engins agricoles pour la préparation du sol, la plantation des cultures ou l'épandage des engrais :
- charrues, épandeurs de fumier, semoirs, herses, etc.
- la fabrication de machines, d'appareils et d'engins pour la récolte et le battage des produits agricoles :
- moissonneuses, batteuses, machines pour le triage, etc.
- la fabrication de machines à traire
- la fabrication de machines et d'appareils de pulvérisation pour l'agriculture
- la fabrication d'autres machines et appareils pour l'agriculture :
- machines et appareils pour l'aviculture, l'apiculture, la préparation des aliments ou provendes pour animaux, etc.
- machines pour le nettoyage, le triage ou le calibrage des Åufs, des fruits, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'outillage portatif agricole mécanique (cf25.73B)
- la fabrication de convoyeurs à usage agricole (cf28.22Z)
- la fabrication d'outils à main à moteur (cf28.24Z)
- la fabrication d'écrémeuses (cf28.93Z)
- la fabrication de machines pour le nettoyage, le triage ou le calibrage de semences, de grains ou de légumes à cosse secs (cf28.93Z)
- la fabrication de tracteurs routiers pour semi-remorques (cf29.10Z)
- la fabrication de remorques ou de semi-remorques routières (cf29.20Z)
La société SA CHABEAUTI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/11/1978 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31443857300011.
- M Laurent GUILBAUD, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 01 décembre 2015
Anciens dirigeants :
- M Alain VEILLAT, Président (1966) du 19 octobre 2004 au 08 novembre 2013
- M Alain VEILLAT, Président (1966) du 08 novembre 2013 au 16 septembre 2014
- M Gilles CHABEAUTI, Administrateur (1939) du 27 janvier 2004 au 19 octobre 2004
- M Jacques CLOCHARD, Directeur général (1963) du 19 octobre 2004 au 08 novembre 2013
- M Jacques CLOCHARD, Directeur général (1963) du 08 novembre 2013 au 16 septembre 2014
- M Jean-Luc CHABEAUTI, Président (1942) du 27 janvier 2004 au 19 octobre 2004
- M Sebastien CHABEAUTI, Administrateur (1968) du 27 janvier 2004 au 19 octobre 2004
- MME Adeline CHABEAUTI, Administrateur (1972) du 27 janvier 2004 au 19 octobre 2004
Dirigeants personne morale:
- FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DU LAPIN, Président depuis le 16 septembre 2014
- IN EXTENSO AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 décembre 2015
8 RUE DES PLANTES
79330 GLENAY
Téléphone : 05Â 49Â 67Â 51Â 85 Société
SA CHABEAUTI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA CHABEAUTI | |
Entrepreneurs individuels | SA CHABEAUTI | |
Identifiant de l'entreprise | 314438573 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 8 RUE DES PLANTES 79330 GLENAY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2830Z : Fabrication de machines agricoles et forestières | |
Activité principale de l'entreprise | 2830Z : Fabrication de machines agricoles et forestières | |
Activité principale | 2830Z | |
Première activité | 2830Z | |
Deuxième activité | 3312Z | |
Troisième activité | 3320B | |
Quatrième activité | 3832Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de machines agricoles et forestières | |
Synonyme | fabricant de machines agricoles, fabricant de machines forestières | |
Principal | fabricant de machines agricoles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31443857300011 | SA CHABEAUTI LE FIEF GUERIN 8 RUE DES PLANTES 79330 GLENAY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 49 79 14 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr.
Les greffiers sont :
Le greffe est ouvert De 8h45 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 02542 Métallurgie Aisne
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 01628 Métallurgie Deux Sèvres
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 00860 Métallurgie Finistère
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 03053 Métallurgie Haute-Saône
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01966 Métallurgie Loiret
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 02266 Métallurgie Mayenne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 02489 Métallurgie Vendée
- 00920 Métallurgie Vienne
Président de la société : VEILLAT Alain Jean-Claude Directeur général : CLOCHARD Jacques Hubert Bernard Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GUILBAUD Laurent
Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GUILBAUD Laurent Président : FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DU LAPIN en fonction le 12 Septembre 2014
Président : FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DU LAPIN