MME Isabelle GIL
Gérant non associé de SOC CIVILE CHATEAU ST GEORGES
MME Isabelle GIL a 60 ans ( naissance en 1964), elle est Gérant non associé de la société SOC CIVILE CHATEAU ST GEORGES
MME Isabelle GIL peut être contacté au siège de la société SOC CIVILE CHATEAU ST GEORGES par courrier à l'adresse SOC CIVILE CHATEAU ST GEORGES CHATEAU DE SAINT GEORGES 33570 MONTAGNE FRANCE, par téléphone au 0557746211 ou par fax au 05Â 57Â 24Â 67Â 11
La société SOC CIVILE CHATEAU ST GEORGES est principalement dirigée par MME Isabelle GIL qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société SOC CIVILE CHATEAU ST GEORGES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31449269500015.
- M Jean-Philippe JANOUEIX, Gérant (1970) depuis le 20 octobre 2015
Anciens dirigeants :
- M Bertrand CARLES, Gérant (1944) du 17 juillet 2014 au 03 octobre 2014
- M De FRANC, Gérant non associé (1961) du 27 février 2010 au 06 mars 2010
- M De FRANC FERRIERE, Gérant non associé (1961) du 06 mars 2010 au 03 avril 2010
- M Georges DESBOIS, Gérant (1956) du 19 janvier 2005 au 23 septembre 2008
- M Petrus DESBOIS, Gérant (1952) du 17 juillet 2014 au 03 octobre 2014
- MME Francoise RABILLOUD, Gérant (1925) du 19 janvier 2005 au 23 septembre 2008
- MME Hortense GUILLOT DE SUDUIRAUT, Associé-gérant (1950) du 23 septembre 2008 au 27 février 2010
- MME Hortense GUILLOT DE SUDUIRAUT, Gérant (1950) du 23 octobre 2012 au 20 octobre 2015
- MME Isabelle GIL, Gérant non associé (1964) du 03 avril 2010 au 23 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC CIVILE CHATEAU ST GEORGES | |
Entrepreneurs individuels | SOC CIVILE CHATEAU ST GEORGES | |
Identifiant de l'entreprise | 314492695 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | CHATEAU ST GEORGES 33570 MONTAGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 février 1974 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 février 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31449269500015 | SOC CIVILE CHATEAU ST GEORGES CHATEAU DE SAINT GEORGES 33570 MONTAGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 57 25 58 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr.
Les greffiers sont : SALIVE Caroline
Le greffe est ouvert Lun-Jeu: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 17h, Ven: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
Gérant : RABILLOUD Françoise MarieGérant : DESBOIS Georges Marie Antoine. Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Hortense. Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Marie Anne. Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Isabelle. Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Nathalie. Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Pétrus. Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN Jérôme. Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Christian.
Gérant associé indéfiniment responsable : DESBOIS Hortense. Associé indéfiniment responsable : RABILLOUD Françoise Marie. Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Georges Marie Antoine. Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Marie Anne. Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Isabelle. Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Nathalie. Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Pétrus. Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN Jérôme. Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Christian.
Associé indéfiniment responsable : RABILLOUD Françoise Marie Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Georges Marie Antoine Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Hortense Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Marie Anne Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Isabelle Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Nathalie Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Pétrus Gérant non associé : FRANC De Ferriere Wilfrid Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN Jérôme Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Christian
Associé indéfiniment responsable : RABILLOUD Françoise Marie Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Georges Marie Antoine Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Hortense Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Marie Anne Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Isabelle Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Nathalie Associé indéfiniment responsable : DESBOIS Pétrus Gérant non associé : MARTY Isabelle Louise Jeanne Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN Jérôme Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Christian
modification du Gérant associé indéfiniment responsable Desbois, nom d'usage : Guillot de Suduiraut, Hortense, modification du Gérant non associé Marty, nom d'usage : Gil, Isabelle Louise Jeanne
nomination du Gérant : Carles, Bertrand, nomination du Gérant : Desbois, Pétrus, modification du gérant partant Desbois, nom d'usage : Guillot de Suduiraut, Hortense
modification du Gérant associé indéfiniment responsable nomination Desbois, nom d'usage : Guillot de Suduiraut, Hortense, Gérant partant : Carles, Bertrand, Gérant partant : Desbois, Pétrus
nomination du Gérant : Janoueix, Jean-Philippe, démission du gérant Desbois, nom d'usage : Guillot de Suduiraut, Hortense