MME Jeannine PRACHE
Président du conseil d`administration de CONTOYDIS
MME Jeannine PRACHE a 79 ans ( naissance en 1945), elle est Président du conseil d`administration de la société CONTOYDIS
MME Jeannine PRACHE peut être contacté au siège de la société CONTOYDIS par courrier à l'adresse CONTOYDIS ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE LE CONTOY 02100 HARLY FRANCE, par téléphone au 03Â 23Â 50Â 77Â 88 ou par fax au 03Â 23Â 50Â 77Â 77
La société CONTOYDIS est principalement dirigée par MME Jeannine PRACHE qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Hypermarchés ,hypermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711F (Hypermarchés), les activités sont :
- Hypermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente égale ou supérieure à 2500 m²
La société CONTOYDIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/02/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31486641900026.
- M Laurent PRACHE, Président (1971) depuis le 10 mars 2012
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre MERLE, Administrateur (1945) du 18 janvier 2005 au 02 juin 2012
- M Laurent PRACHE, Directeur général (1971) du 02 juin 2012 au 15 mars 2013
- M Pascal HENRY, Administrateur (1953) du 02 juin 2012 au 15 mars 2013
- MME Jeannine PRACHE, Président du conseil d`administration (1945) du 18 janvier 2005 au 01 mai 2010
- MME Jeannine PRACHE, Président du conseil d`administration (1945) du 01 mai 2010 au 02 juin 2012
Dirigeants personne morale:
- AUXERRE DISTRIBUTION- AUXERDIS, Administrateur du 02 juin 2012 au 15 mars 2013
- EPER DIS, Administrateur du 18 janvier 2005 au 05 avril 2005
- LORDIMAX, Administrateur du 18 janvier 2005 au 06 mars 2007
- PIERRYDIS, Administrateur du 18 janvier 2005 au 02 juin 2012
- ROMIDIS, Administrateur du 18 janvier 2005 au 28 mars 2006
- SIPAN, Administrateur du 02 juin 2012 au 15 mars 2013
- SODIVAR, Administrateur du 30 octobre 2007 au 02 juin 2012
02100 HARLY
Téléphone : 03Â 23Â 50Â 77Â 88 Société
CONTOYDIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONTOYDIS | |
Entrepreneurs individuels | CONTOYDIS | |
Identifiant de l'entreprise | 314866419 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 02100 HARLY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 21 juillet 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 58 208 000,00 | |
Résultat net | 1 028 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711F : Hypermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711F : Hypermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Hypermarchés | |
Synonyme | hypermarché | |
Principal | hypermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 5 410 000 |
Immobilisation incorporelle | 789 000 |
Immobilisation corporelle | 2 832 000 |
Immobilisation financière | 1 789 000 |
Actif circulant net | 6 393 000 |
Stock | 4 000 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 314 000 |
Placement | 1 079 000 |
Total Actif | 11 803 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 853 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 422 000 |
Dette | 9 527 000 |
Total Passif | 11 803 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 58 208 000 |
Produit d'exploitation | 59 175 000 |
Charge d'exploitation | 57 931 000 |
Résultat d'exploitation | 1 243 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 33 000 |
Résultat financier | -31 000 |
Résultat courrant | 1 213 000 |
Produit exceptionnel | 216 000 |
Charges exceptionnelles | 17 000 |
Résultat exceptionnel | 199 000 |
Résultat net | 1 028 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31486641900026 | CONTOYDIS ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE LE CONTOY 02100 HARLY FRANCE |
31486641900018 | CONTOYDIS CENTRE LECLERC RTE DE LA FERE 02100 NEUVILLE SAINT AMAND |
31486641900034 | CONTOYDIS RUE DE LA FERE 02100 NEUVILLE SAINT AMAND |
Le greffe peut être appelé au 03 23 62 34 10 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintquentin.fr.
Les greffiers sont : RENARD Louis-Dominique
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00179 Coopératives de consommation
Président du conseil d'administration et Directeur Général : GUERIN Jeannine Madeleine Simone Administrateur : MERLE Jean-Pierre Administrateur : PIERRYDIS, représenté par M GOBILLOT Michel Administrateur : SODIVAR, représenté par M WEISS Christian Commissaire aux comptes titulaire : VDB ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GVA EXPERTISE - JFD AUDIT
Président du conseil d'administration et Directeur Général : GUERIN Jeannine Madeleine Simone Administrateur : MERLE Jean-Pierre Administrateur : PIERRYDIS, représenté par M GOBILLOT Michel Administrateur : SODIVAR, représenté par M WEISS Christian Commissaire aux comptes titulaire : VDB ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GVA EXPERTISE - JFD AUDIT
nomination du Directeur général délégué : Prache, Laurent Serge Jean Marie
Président du conseil d'administration et Directeur Général partant : Guerin, nom d'usage : Prache, Jeannine Madeleine Simone, modification du Président du conseil d'administration et Directeur Général Prache, Laurent Serge Jean Marie, Administrateur partant : Merle, Jean-Pierre, Administrateur partant : PIERRYDIS représentée par GOBILLOT, Michel, Administrateur partant : SODIVAR représentée par WEISS, Christian, nomination de l'Administrateur : Henry, Pascal Gilbert, nomination de l'Administrateur : SIPAN représentée par LE HEN, Laurent Pierre, nomination de l'Administrateur : AUXERRE DISTRIBUTION- AUXERDIS représentée par CHAUFOURNAIS, Michel Armand
au fonds vendu ZAC le Contoy 02100 Harly pour la validité, Rdb associes - Maître Eric Delecroix - Avocat 55 avenue d'Italie BP 98805 80088 Amiens Cedex 2 pour la correspondance .
modification du Président de la société Prache, Laurent Serge Jean Marie, Administrateur partant : Henry, Pascal Gilbert, Administrateur partant : SIPAN, Administrateur partant : AUXERRE DISTRIBUTION- AUXERDIS