M Vincenzo PREZIOSO
Président de MAX MARA S.A.S.
M Vincenzo PREZIOSO a 72 ans ( naissance en 1950), est Président de la société MAX MARA S.A.S.
M Vincenzo PREZIOSO peut être contacté au siège de la société MAX MARA S.A.S. par courrier à l'adresse MAX MARA S A S 31 AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0145492203 ou par fax au 01Â 44Â 07Â 20Â 11
La société MAX MARA S.A.S. est principalement dirigée par M Vincenzo PREZIOSO qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ,vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
- le commerce de détail d'articles d'habillement
- le commerce de détail d'articles en fourrure
- le commerce de détail d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates, bretelles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de textiles (cf47.51Z)
- le commerce de détail de fripes (cf47.79Z)
La société MAX MARA S.A.S. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/02/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31506530000024.
- M Fabio FORNI, Directeur général (1969) depuis le 30 juillet 2011
- M Michele USUARDI, Directeur général (1968) depuis le 30 juillet 2011
- M Vincenzo PREZIOSO, Président (1950) depuis le 30 juillet 2011
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société MAX MARA S.A.S. est de 60 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Ugo MEDICI, Président (1940) du 24 février 2004 au 19 août 2015
Dirigeants personne morale:
- BDO FRANCE - Leger et associes, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 août 2015
- DYNA AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 août 2015
31 AV MONTAIGNE
75008 PARIS 8
Téléphone : 0145492203 Société
MAX MARA S.A.S.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAX MARA S.A.S. | |
Entrepreneurs individuels | MAX MARA S.A.S. | |
Identifiant de l'entreprise | 315065300 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 31 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 novembre 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 32 845 000,00 | |
Résultat net | 1 430 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité principale | 4771Z | |
Première activité | 4771Z | |
Deuxième activité | 8299Z | |
Troisième activité | 4642Z | |
Quatrième activité | 4782Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements | |
Principal | boutique de vêtements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 47 037 000 |
Immobilisation incorporelle | 17 584 000 |
Immobilisation corporelle | 23 577 000 |
Immobilisation financière | 5 876 000 |
Actif circulant net | 12 449 000 |
Stock | 4 010 000 |
Avance | 0 |
Créance | 6 471 000 |
Placement | 1 968 000 |
Total Actif | 59 486 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 51 741 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 7 745 000 |
Total Passif | 59 486 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 32 845 000 |
Produit d'exploitation | 34 197 000 |
Charge d'exploitation | 32 066 000 |
Résultat d'exploitation | 2 131 000 |
Produit financier net | 35 000 |
Charge financière | 59 000 |
Résultat financier | -24 000 |
Résultat courrant | 2 106 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 165 000 |
Résultat exceptionnel | -165 000 |
Résultat net | 1 430 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00247 Industries de l'habillement
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure
Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS & GUERARD, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sardet, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : A.B.P.R..
ORDRE DES AVOCATS 11 pl Dauphine 75001 Paris pour la validité .
nomination du Directeur général : Usuardi, Michele, nomination du Directeur général : Prezioso, Vincenzo, nomination du Directeur général : Forni, Fabio
Président partant : Medici, Ugo, modification du Président Prezioso, Vincenzo, Commissaire aux comptes titulaire partant : BDO FRANCE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - Léger et associés, Commissaire aux comptes suppléant partant : A.B.P.R., nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
Pour la réception des oppositions au fonds cédé 8 Rue Jean De Tournes 69002 Lyon et pour la correspondance au séquestre juridique de l'ordre des avocats, maison des avocats, cours des avocats, CS 64111 - 75833 Paris cedex 17
modification du Commissaire aux comptes titulaire BDO Paris Audit & Advisory ; Commissaire aux comptes suppléant partant : DYNA AUDIT