M Eric VALEAU
Directeur général de OUTICOUP
M Eric VALEAU a 59 ans ( naissance en 1963), est Directeur général de la société OUTICOUP
M Eric VALEAU peut être contacté au siège de la société OUTICOUP par courrier à l'adresse OUTICOUP ZONE INDUSTRIELLE L ABBAYE 44160 PONTCHATEAU FRANCE, par téléphone au 02 40 45 68 40 ou par fax au 02 40 45 68 49
La société OUTICOUP est principalement dirigée par M Eric VALEAU qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en quincaillerie, vendeur de quincaillerie en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4674A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
- le commerce de gros de quincaillerie générale (visserie, boulonnerie, clous, fils, grillages, tréfilés)
- le commerce de gros d'outils tels que marteaux, scies, tournevis et outils similaires à main
La société OUTICOUP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/02/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31518972000040.
- M Eric VALEAU, Président du conseil d`administration (1963) depuis le 05 novembre 2013
- MME Jocelyne DOUILLARD MICHEL, Administrateur (1957) depuis le 05 novembre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société OUTICOUP est de 62 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric VALEAU, Directeur général (1963) du 13 avril 2004 au 05 novembre 2013
- M Hubert VALERO, Commissaire aux comptes titulaire (1958) du 04 août 2015 au 15 juin 2016
- M Marcel VALEAU, Président du conseil d`administration (1932) du 13 avril 2004 au 05 novembre 2013
- MME Jocelyne DOUILLARD, Administrateur (1957) du 13 avril 2004 au 05 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
- JEAN-MAURICE MAJOU AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 juin 2016
- SOCIETE DE COMMISARIAT AUX COMPTES MARION, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 juin 2016
- SOCIETE FINANCIERE ERIC VALEAU, Administrateur depuis le 27 août 2014
- SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION, Commissaire aux comptes suppléant du 04 août 2015 au 15 juin 2016
L ABBAYE
44160 PONTCHATEAU
Téléphone : 02 40 45 68 40 Société
OUTICOUP
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OUTICOUP | |
Entrepreneurs individuels | OUTICOUP | |
Identifiant de l'entreprise | 315189720 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | L ABBAYE 44160 PONTCHATEAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 août 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 2 263 000,00 | |
Résultat net | -180 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4674A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4674A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en quincaillerie, vendeur de quincaillerie en gros | |
Principal | quincailler de gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 960 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 650 000 |
Immobilisation financière | 310 000 |
Actif circulant net | 1 339 000 |
Stock | 637 000 |
Avance | 52 000 |
Créance | 572 000 |
Placement | 78 000 |
Total Actif | 2 299 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 446 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 853 000 |
Total Passif | 2 299 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 263 000 |
Produit d'exploitation | 2 277 000 |
Charge d'exploitation | 2 226 000 |
Résultat d'exploitation | 51 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 32 000 |
Résultat financier | -18 000 |
Résultat courrant | 44 000 |
Produit exceptionnel | 190 000 |
Charges exceptionnelles | 416 000 |
Résultat exceptionnel | -227 000 |
Résultat net | -180 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31518972000040 | OUTICOUP ZONE INDUSTRIELLE L ABBAYE 44160 PONTCHATEAU FRANCE |
31518972000040 | OUTICOUP ZONE INDUSTRIELLE L ABBAYE 44160 PONTCHATEAU FRANCE |
31518972000073 | OUTICOUP LES HAUT DE CALIFORNIE BASSE GONDEAU 97232 LE LAMENTIN |
31518972000065 | OUTICOUP CONTOUR DES AFFAIRES BERGEVIN ZONE ARTISANALE DE BERGEVIN 97110 POINTE A PITRE FRANCE |
31518972000065 | OUTICOUP CONTOUR DES AFFAIRES BERGEVIN ZONE ARTISANALE DE BERGEVIN 97110 POINTE A PITRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00731 Commerce de quincaillerie interrégionale cadres
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 00573 Commerces de gros
- 00650 Métallurgie cadres
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00804 VRP
Président partant : Valeau, Eric Marcel ; nomination du Président : Société Financière Eric VALEAU