MME Pascale HOLSCHNEIDER
Directeur général de LOUIS DREYFUS CITRUS
MME Pascale HOLSCHNEIDER a 60 ans ( naissance en 1964), elle est Directeur général de la société LOUIS DREYFUS CITRUS
MME Pascale HOLSCHNEIDER peut être contacté au siège de la société LOUIS DREYFUS CITRUS par courrier à l'adresse LOUIS DREYFUS CITRUS 7 RUE KEPLER 75116 PARIS FRANCE
La société LOUIS DREYFUS CITRUS est principalement dirigée par MME Pascale HOLSCHNEIDER qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société LOUIS DREYFUS CITRUS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/11/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31535921600043.
- M Herve SAHORES, Président (1964) depuis le 20 février 2007
Anciens dirigeants :
- M Bernard LAFERRIERE, Directeur général (1951) du 17 février 2004 au 14 février 2006
- M Jean GANDAR, Directeur général (1954) du 29 août 2006 au 20 février 2007
- M Kenneth GELD, Président (1959) du 17 février 2004 au 14 février 2006
- M Patrick D`AYMERY, Directeur général (1947) du 14 février 2006 au 20 février 2007
- M Pierre DERAM, Directeur général (1964) du 23 mars 2004 au 14 février 2006
- MME Pascale HOLSCHNEIDER, Directeur général (1964) du 26 septembre 2011 au 23 octobre 2013
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 septembre 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 septembre 2015
- LOUIS DREYFUS SAS, Président du 14 février 2006 au 20 février 2007
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LOUIS DREYFUS CITRUS | |
Entrepreneurs individuels | LOUIS DREYFUS CITRUS | |
Identifiant de l'entreprise | 315359216 | |
Numéro interne du siège | 00043 | |
Adresse | 7 RUE KEPLER 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 février 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 2 020 574,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | 337 593,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 3 542 874 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 535 189 |
Placement | 7 685 |
Total Actif | 3 542 874 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 471 289 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 71 581 |
Total Passif | 3 542 870 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 34 031 |
Résultat d'exploitation | -34 031 |
Produit financier net | 766 399 |
Charge financière | 394 774 |
Résultat financier | 371 625 |
Résultat courrant | 337 594 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 337 593 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31535921600043 | LOUIS DREYFUS CITRUS 7 RUE KEPLER 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANTIN Commissaire aux comptes suppléant : BASTIER Jean Marc Président : SAHORES Herve en fonction le 02 Février 2007 Directeur général : VIDALIE Pascale en fonction le 22 Septembre 2011
Holding et activités auxiliaires de gestion.
Directeur général partant : Vidalie, nom d'usage : Holschneider, Pascale
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET CONSTANTIN, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bastier, Jean Marc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS