M Michel PASTURAL
Commissaire aux comptes suppléant de VM CONSTRUCTIONS
M Michel PASTURAL a 61 ans ( naissance en 1963), est Commissaire aux comptes suppléant de la société VM CONSTRUCTIONS
M Michel PASTURAL peut être contacté au siège de la société VM CONSTRUCTIONS par courrier à l'adresse VM CONSTRUCTIONS 35 AVENUE D ARCONVILLE 45480 OUTARVILLE FRANCE, par téléphone au 0158891341 ou par fax au 02Â 38Â 39Â 57Â 70
La société VM CONSTRUCTIONS est principalement dirigée par M Michel PASTURAL qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ,maçonnerie, maçon, gros oeuvre
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8211Z (Services administratifs combinés de bureau), les activités sont :
- Services administratifs combinés de bureau
- Cette sous-classe comprend la prestation d'une combinaison de services administratifs de bureau quotidiens, comme l'accueil, la planification financière, la facturation, la gestion de dossiers et l'archivage, les activités liées au personnel, l'organ
Mais sont exclues les activités :
- la prestation d'une seule partie donnée de ces activités (cfsous-classe en fonction de cette activité)
- la fourniture de personnel sans supervision (cf78)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), les activités sont :
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- maçonnerie, pavage
- maçonnerie et travaux courants de béton armé
- réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
- gros Åuvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
La société VM CONSTRUCTIONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/11/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31599769200035.
- MME Christine BUSSON BORE, Commissaire aux comptes titulaire (1960) depuis le 26 janvier 2017
Anciens dirigeants :
- M Laurent VANHEERSWYNGHELS, Président (1965) du 26 septembre 2011 au 20 août 2013
- M Michel PASTURAL, Commissaire aux comptes suppléant (1963) du 11 juillet 2015 au 26 janvier 2017
- MME Karine VANHEERSWYNGHELS, Administrateur (1968) du 26 septembre 2011 au 03 mars 2012
- MME Martine VOGRIN, Administrateur (1953) du 26 septembre 2011 au 03 mars 2012
- MME Stephanie MOULARD, Administrateur (1973) du 19 janvier 2005 au 26 septembre 2011
- MME Stephanie MOULARD, Administrateur (1973) du 26 septembre 2011 au 03 mars 2012
Dirigeants personne morale:
- AP ETLIN SARL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 26 janvier 2017
- FINANCIERE VM, Président depuis le 20 août 2013
- FINANCIERE VM, Administrateur du 26 septembre 2011 au 03 mars 2012
- SAFREC, Commissaire aux comptes titulaire du 11 juillet 2015 au 26 janvier 2017
35 AV D ARCONVILLE
45480 OUTARVILLE
Téléphone : 0158891341 Société
VM CONSTRUCTIONS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VM CONSTRUCTIONS | |
Entrepreneurs individuels | VM CONSTRUCTIONS | |
Identifiant de l'entreprise | 315997692 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 8 B RUE HENRI BARBUSSE 91290 ARPAJON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 130 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 5 213 000,00 | |
Résultat net | 307 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8211Z : Services administratifs combinés de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Services administratifs combinés de bureau | |
Synonyme | services administratifs combinés de bureau, service administratif de bureau | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre | |
Principal | maçon |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 221 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 79 000 |
Immobilisation financière | 142 000 |
Actif circulant net | 3 639 000 |
Stock | 4 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 434 000 |
Placement | 1 201 000 |
Total Actif | 3 860 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 694 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 44 000 |
Dette | 2 123 000 |
Total Passif | 3 860 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 213 000 |
Produit d'exploitation | 5 912 000 |
Charge d'exploitation | 5 720 000 |
Résultat d'exploitation | 192 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | 9 000 |
Résultat courrant | 209 000 |
Produit exceptionnel | 238 000 |
Charges exceptionnelles | 22 000 |
Résultat exceptionnel | 216 000 |
Résultat net | 307 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31599769200035 | VM CONSTRUCTIONS 8 B RUE HENRI BARBUSSE 91290 ARPAJON FRANCE |
31599769200027 | VM CONSTRUCTIONS 35 AVENUE D ARCONVILLE 45480 OUTARVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01702 Travaux publics ouvriers
- 02149 Activités du déchet
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00044 Industries chimiques
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
- 01672 Sociétés d'assurances
Président directeur général et administrateur : VANHEERSWYNGHELS Laurent Administrateur : VOGRIN Martine, Lucienne né(e) BARRAULT Administrateur : MOULARD Stéphanie, Yvonne, Lucie Administrateur : FINANCIERE VM représenté par VANHEERSWYNGHELS Laurent Administrateur : VANHEERSWYNGHELS Karine né(e) NITZEL-HENRI Commissaire aux comptes titulaire : SAFREC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CLAUDEL Pierre
Président directeur général et administrateur : VANHEERSWYNGHELS Laurent Administrateur : FINANCIERE VM représenté par VANHEERSWYNGHELS Laurent Administrateur : VANHEERSWYNGHELS Karine né(e) NITZEL-HENRI Commissaire aux comptes titulaire : SAFREC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CLAUDEL Pierre
Président : VANHEERSWYNGHELS Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SAFREC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CLAUDEL Pierre
Président : VANHEERSWYNGHELS Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SAFREC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PASTURAL Michel
Président : FINANCIERE VM (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : SAFREC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PASTURAL Michel
Président : FINANCIERE VM en fonction le 08 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : AP ETLIN SARL en fonction le 24 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : BUSSON Christine Marie-Françoise en fonction le 24 Janvier 2017
Président : VM DEVELOPPEMENT modification le 06 Juillet 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : AP ETLIN SARL en fonction le 24 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : BUSSON Christine Marie-Françoise en fonction le 24 Janvier 2017
Art. L.236-14 du code de commerce
Président : VM EXPANSION ; Commissaire aux comptes titulaire : BUSSON BORE Christine Marie-françoise ; Commissaire aux comptes suppléant : AP ETLIN SARL
Président : VM EXPANSION ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEUR.FR