M Dominique DESSEIGNE
Administrateur de HOTEL GRAY D'ALBION
M Dominique DESSEIGNE a 78 ans ( naissance en 1944), est Administrateur de la société HOTEL GRAY D'ALBION
M Dominique DESSEIGNE peut être contacté au siège de la société HOTEL GRAY D'ALBION par courrier à l'adresse HOTEL GRAY D ALBION 38 RUE DES SERBES BP 80295 06406 CANNES CEDEX FRANCE, par téléphone au 0492997979 ou par fax au 04Â 93Â 99Â 26Â 10
La société HOTEL GRAY D'ALBION est principalement dirigée par M Dominique DESSEIGNE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Hôtels et hébergement similaire ,hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5510Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- Hôtels et hébergement similaire
- la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais sont exclues les activités :
- la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
La société HOTEL GRAY D'ALBION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/07/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31605711600014.
- M Charles RICHEZ, Président (1965) depuis le 23 juillet 2014
Anciens dirigeants :
- M Christian MEUNIER, Administrateur (1954) du 02 novembre 2004 au 08 octobre 2011
- M Christian MEUNIER, Administrateur (1954) du 08 octobre 2011 au 05 novembre 2011
- M Dominique DESSEIGNE, Administrateur (1944) du 02 novembre 2004 au 05 novembre 2011
- M Dominique DESSEIGNE, Président du conseil d`administration (1944) du 16 décembre 2008 au 05 novembre 2011
- M Emmanuel CAUX, Administrateur (1958) du 21 avril 2009 au 08 octobre 2011
- M Emmanuel CAUX, Administrateur (1958) du 08 octobre 2011 au 05 novembre 2011
- M Francois PORTIGLIA, Administrateur (1962) du 02 novembre 2004 au 08 octobre 2011
- M Francois PORTIGLIA, Directeur général (1962) du 12 avril 2005 au 08 octobre 2011
- M Francois PORTIGLIA, Président (1962) du 08 octobre 2011 au 23 juillet 2014
- M Laurent WEILLER, Administrateur (1958) du 02 novembre 2004 au 12 avril 2005
- M Pascal BRUN, Président du conseil d`administration (1958) du 02 novembre 2004 au 16 décembre 2008
- M Philippe PERROT, Administrateur (1968) du 12 avril 2005 au 24 février 2009
- MME Catherine COMOLLI, Administrateur (1948) du 02 novembre 2004 au 12 avril 2005
- MME Christine DELOY, Administrateur (1964) du 16 décembre 2008 au 05 novembre 2011
- MME Martine ROUANET, Administrateur (1968) du 24 février 2009 au 08 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 mars 2016
38 RUE DES SERBES
06400 CANNES
Téléphone : 0492997979 Société
HOTEL GRAY D'ALBION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOTEL GRAY D'ALBION | |
Entrepreneurs individuels | HOTEL GRAY D'ALBION | |
Identifiant de l'entreprise | 316057116 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 38 RUE DES SERBES 06400 CANNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 16 088 000,00 | |
Résultat net | 2 421 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité principale de l'entreprise | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité principale | 5510Z | |
Première activité | 5510Z | |
Deuxième activité | 5610A | |
Troisième activité | 5621Z | |
Quatrième activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Hôtels et hébergement similaire | |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge | |
Principal | hôtel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 6 860 000 |
Immobilisation incorporelle | 81 000 |
Immobilisation corporelle | 6 708 000 |
Immobilisation financière | 71 000 |
Actif circulant net | 3 978 000 |
Stock | 121 000 |
Avance | 800 |
Créance | 3 456 000 |
Placement | 400 000 |
Total Actif | 10 838 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 819 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 105 000 |
Dette | 4 914 000 |
Total Passif | 10 838 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 16 088 000 |
Produit d'exploitation | 17 242 000 |
Charge d'exploitation | 13 865 000 |
Résultat d'exploitation | 3 377 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 3 376 000 |
Produit exceptionnel | 507 000 |
Charges exceptionnelles | 11 000 |
Résultat exceptionnel | 496 000 |
Résultat net | 2 421 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31605711600014 | HOTEL GRAY D ALBION 38 RUE DES SERBES BP 80295 06406 CANNES CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 83 14 21 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cannes.fr.
Les greffiers sont : VAN SANT Dany , VAN SANT Johan
Le greffe est ouvert 09h à 11h30/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
Administrateur : DESSEIGNE Dominique en fonction le 18 Février 2003. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 12 Octobre 2004. Directeur général et administrateur : PORTIGLIA Francois Charles Albert modification le 01 Mars 2005. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 12 Octobre 2004. Président du conseil d'administration et administrateur : BRUN Pascal en fonction le 01 Mars 2005. Administrateur : PERROT Philippe en fonction le 01 Mars 2005. Administrateur : BERLAND Christine en fonction le 18 Février 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 12 Octobre 2004. Directeur général et administrateur : PORTIGLIA Francois Charles Albert modification le 01 Mars 2005. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 12 Octobre 2004. Administrateur : PERROT Philippe en fonction le 01 Mars 2005. Administrateur : BERLAND Christine en fonction le 18 Février 2008. Administrateur : MEUNIER Christian Dominique en fonction le 27 Novembre 2008. Président du conseil d'administration et administrateur : DESSEIGNE Dominique en fonction le 27 Novembre 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 12 Octobre 2004. Directeur général et administrateur : PORTIGLIA Francois Charles Albert modification le 01 Mars 2005. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 12 Octobre 2004. Administrateur : BERLAND Christine en fonction le 18 Février 2008. Administrateur : MEUNIER Christian Dominique en fonction le 27 Novembre 2008. Président du conseil d'administration et administrateur : DESSEIGNE Dominique en fonction le 27 Novembre 2008. Administrateur : ROUANET Martine Yvonne Annie Christine en fonction le 04 Février 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 12 Octobre 2004. Directeur général et administrateur : PORTIGLIA Francois Charles Albert modification le 01 Mars 2005. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 12 Octobre 2004. Administrateur : BERLAND Christine en fonction le 18 Février 2008. Administrateur : MEUNIER Christian Dominique en fonction le 27 Novembre 2008. Président du conseil d'administration et administrateur : DESSEIGNE Dominique en fonction le 27 Novembre 2008. Administrateur : ROUANET Martine Yvonne Annie Christine en fonction le 04 Février 2009. Administrateur : CAUX Emmanuel Francis René en fonction le 08 Avril 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 12 Octobre 2004 Directeur général et administrateur : PORTIGLIA Francois Charles Albert modification le 01 Mars 2005 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 12 Octobre 2004 Administrateur : BERLAND Christine en fonction le 18 Février 2008 Administrateur : MEUNIER Christian Dominique en fonction le 27 Novembre 2008 Président du conseil d'administration et administrateur : DESSEIGNE Dominique en fonction le 27 Novembre 2008 Administrateur : CAUX Emmanuel Francis René modification le 20 Avril 2010
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 02 Novembre 2011 Président : PORTIGLIA Francois Charles Albert modification le 02 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 02 Novembre 2011
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 02 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 02 Novembre 2011 Président : RICHEZ Charles en fonction le 21 Juillet 2014
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 02 Novembre 2011 Président : RICHEZ Charles en fonction le 21 Juillet 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 25 Mars 2016
Président : RICHEZ Charles ; Directeur général : BLINO René ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Président : RICHEZ Charlesà; Directeur général : BLINO Renéà; Commissaire aux comptes titulaire : FIDEXCO FRANCE
Président : RICHEZ Charlesà; Commissaire aux comptes titulaire : FIDEXCO FRANCE