M Benoit DEBOUT
Administrateur de LE BATIMENT ASSOCIE
M Benoit DEBOUT a 70 ans ( naissance en 1952), est Administrateur de la société LE BATIMENT ASSOCIE
M Benoit DEBOUT peut être contacté au siège de la société LE BATIMENT ASSOCIE par courrier à l'adresse LE BATIMENT ASSOCIE ZONE INDUSTRIELLE RUE DU GRAND PRE BP 19 51140 MUIZON FRANCE, par téléphone au 0326027469 ou par fax au 03Â 26Â 02Â 94Â 09
La société LE BATIMENT ASSOCIE est principalement dirigée par M Benoit DEBOUT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Construction d'autres bâtiments ,constructeur, constructeur de bâtiments
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4120B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
- Construction d'autres bâtiments
La société LE BATIMENT ASSOCIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/08/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31646417100024.
- M Christophe POSSEME, Président (1977) depuis le 27 mars 2010
- M Pierre POSSEME, Président (1953) depuis le 26 juin 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LE BATIMENT ASSOCIE est de 57 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benoit DEBOUT, Administrateur (1952) du 09 décembre 2003 au 11 mai 2004
- M Guy POCQUAT, Directeur général délégué (1951) du 09 décembre 2003 au 30 mars 2004
- M Guy POCQUAT, Directeur général (1951) du 11 mai 2004 au 27 mars 2010
- M Guy POCQUAT, Directeur général (1951) du 27 mars 2010 au 12 juin 2012
- M Michel BARADEL, Administrateur (1944) du 09 décembre 2003 au 11 mai 2004
- M Pierre POSSEME, Directeur général (1953) du 09 décembre 2003 au 27 mars 2010
- M Pierre POSSEME, Président (1953) du 10 octobre 2006 au 27 mars 2010
Dirigeants personne morale:
- FIDUCIAIRE LHP, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 juillet 2015
- INTERCOMEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LE BATIMENT ASSOCIE | |
Entrepreneurs individuels | LE BATIMENT ASSOCIE | |
Identifiant de l'entreprise | 316464171 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | RUE DU GRAND PRE Z I 51140 MUIZON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 1984 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 300 960,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 16 405 000,00 | |
Résultat net | 316 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Activité principale de l'entreprise | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Activité principale | 4120B | |
Première activité | 4120B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction d'autres bâtiments | |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 394 000 |
Immobilisation incorporelle | 46 000 |
Immobilisation corporelle | 1 341 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 5 603 000 |
Stock | 535 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 416 000 |
Placement | 1 652 000 |
Total Actif | 6 996 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 847 000 |
Autres fonds | 19 000 |
Provision | 25 000 |
Dette | 5 106 000 |
Total Passif | 6 996 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 16 405 000 |
Produit d'exploitation | 16 870 000 |
Charge d'exploitation | 16 465 000 |
Résultat d'exploitation | 405 000 |
Produit financier net | 81 000 |
Charge financière | 80 000 |
Résultat financier | 240 |
Résultat courrant | 405 000 |
Produit exceptionnel | 83 000 |
Charges exceptionnelles | 122 000 |
Résultat exceptionnel | -39 000 |
Résultat net | 316 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31646417100024 | LE BATIMENT ASSOCIE ZONE INDUSTRIELLE RUE DU GRAND PRE BP 19 51140 MUIZON FRANCE |
31646417100032 | LE BATIMENT ASSOCIE 14 RUE JEAN BAPTISTE LEFORT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : LA FINANCIERE LE BATIMENT ASSOCIE Directeur général : POCQUAT Guy, Daniel Directeur général délégué : POSSEME Christophe, Pierre, Jean Commissaire aux comptes titulaire : BUHET Pierre Commissaire aux comptes suppléant : H.P. PALUS (SARL)
Président : LA FINANCIERE LE BATIMENT ASSOCIE Directeur général : POCQUAT Guy, Daniel Directeur général délégué : POSSEME Christophe, Pierre, Jean Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LHP (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : INTERCOMEX (SACA)
Président : POSSEME Christophe, Pierre, Jean Directeur général : POCQUAT Guy, Daniel Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LHP (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : INTERCOMEX (SACA)
Président : POSSEME Christophe, Pierre, Jean Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LHP (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : INTERCOMEX (SACA)
Président : POSSEME Christophe, Pierre, Jean Président, Membre du comité de surveillance : POSSEME Pierre, Robert, Gustave, Marie Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LHP (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : INTERCOMEX (SACA)
au siège de la branche d'activité 14 rue Jean Baptiste Lefort 08000 MEZIERES pour la validité et la correspondance.
Président : LA FINANCIERE LE BATIMENT ASSOCIE SAS (AFJ) ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LHP (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : INTERCOMEX (SACA) ; Membre du comité de surveillance : POSSEME Pierre, Robert, Gustave, Marie