MME Corinne RENART
Commissaire aux comptes titulaire de SA ERSTI
MME Corinne RENART a 57 ans ( naissance en 1965), elle est Commissaire aux comptes titulaire de la société SA ERSTI
MME Corinne RENART peut être contacté au siège de la société SA ERSTI par courrier à l'adresse SA ERSTI 2 IMMEUBLE MACH 5 AVENUE DES HAUTS GRIGNEUX 76420 BIHOREL FRANCE, par téléphone au 0320130711 ou par fax au 03 20 74 03 89
La société SA ERSTI est principalement dirigée par MME Corinne RENART qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en ordinateurs, vendeur d'ordinateurs en gros, grossiste en équipements informatiques, vendeur d'équipements informatiques en gros, grossiste en équipements informatiques périphériques, vendeur d'équipements info
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- Traitement de données, hébergement et activités connexes
- Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4651Z (Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels), les activités sont :
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- le commerce de gros de logiciels
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de composants électroniques (cf46.52Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) (cf46.66Z)
La société SA ERSTI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/11/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31721799000066.
- MME Corinne RENART, Commissaire aux comptes titulaire (1965) depuis le 19 août 2015
Anciens dirigeants :
- M Christophe MAERTENS, Commissaire aux comptes suppléant (1954) du 19 août 2015 au 17 juin 2016
- MME Francoise BERNARD, Président (1943) du 11 septembre 2007 au 17 juin 2016
Dirigeants personne morale:
- GRELINE, Président depuis le 17 juin 2016
- SAFIR AUDIT SAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 17 juin 2016
AV DES HAUTS GRIGNEUX
76420 BIHOREL
Téléphone : 0320130711 Société
SA ERSTI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA ERSTI | |
Entrepreneurs individuels | SA ERSTI | |
Identifiant de l'entreprise | 317217990 | |
Numéro interne du siège | 00066 | |
Adresse | 859 AV DE LA REPUBLIQUE 59700 MARCQ EN BAROEUL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2014) | 5 707 000,00 | |
Résultat net | 571 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité principale de l'entreprise | 4651Z : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | |
Activité principale | 6202A | |
Première activité | 4651Z | |
Deuxième activité | 6202A | |
Troisième activité | 7830Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Synonyme | hébergeur, hébergement | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en ordinateurs, vendeur d'ordinateurs en gros, grossiste en équipements informatiques, vendeur d'équipements informatiques en gros, grossiste en équipements informatiques périphériques, vendeur d'équipements info | |
Principal | grossiste en équipement informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 14 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 5 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 5 645 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 644 000 |
Placement | 2 001 000 |
Total Actif | 5 659 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 907 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 752 000 |
Total Passif | 5 659 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 707 000 |
Produit d'exploitation | 5 807 000 |
Charge d'exploitation | 5 006 000 |
Résultat d'exploitation | 801 000 |
Produit financier net | 35 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 34 000 |
Résultat courrant | 835 000 |
Produit exceptionnel | 240 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 240 |
Résultat net | 571 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 05005 Statut des Caisses d'épargne