M Pascal HEBERT
Président-directeur général de SOC JEAN MYRI
M Pascal HEBERT a 68 ans ( naissance en 1954), est Président-directeur général de la société SOC JEAN MYRI
M Pascal HEBERT peut être contacté au siège de la société SOC JEAN MYRI par courrier à l'adresse SOC JEAN MYRI 15 RUE JEAN MOET 51200 EPERNAY FRANCE, par téléphone au 03Â 26Â 56Â 43Â 52 ou par fax au 03Â 26Â 56Â 40Â 83
La société SOC JEAN MYRI est principalement dirigée par M Pascal HEBERT qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4634Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- le commerce de gros de boissons alcoolisées
- le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais sont exclues les activités :
- le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
La société SOC JEAN MYRI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/01/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31733960400041.
- M Pascal HEBERT, Président-directeur général (1954) depuis le 10 octobre 2009
- M Philippe SECONDE, Directeur général délégué (1962) depuis le 30 janvier 2010
- MME Laurette SECONDE, Administrateur (1967) depuis le 10 octobre 2009
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOC JEAN MYRI est de 61 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pascal HEBERT, Président-directeur général (1954) du 29 juin 2004 au 10 octobre 2009
- MME Laurette SECONDE, Administrateur (1967) du 29 juin 2004 au 10 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- KAP PARTICIPATIONS, Administrateur depuis le 29 juin 2004
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC JEAN MYRI | |
Entrepreneurs individuels | SOC JEAN MYRI | |
Identifiant de l'entreprise | 317339604 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 15 RUE JEAN MOET 51200 EPERNAY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 novembre 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale de l'entreprise | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros | |
Principal | vendeur de boissons en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31733960400041 | SOC JEAN MYRI 15 RUE JEAN MOET 51200 EPERNAY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01536 Distributeurs conseils hors domicile de boissons
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 00804 VRP
Président directeur général : HEBERT Pascal François Directeur général délégué : SECONDE Philippe Gaston Marcel Administrateur : KAP'PARTICIPATIONS Administrateur : SECONDE Laurette Marie-José Michelle né(e) COLLARD Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : GROSSELIN Pascal