M Darren RICHARDSON
Président de MAD CATZ SAS
M Darren RICHARDSON a 63 ans ( naissance en 1961), est Président de la société MAD CATZ SAS
M Darren RICHARDSON peut être contacté au siège de la société MAD CATZ SAS par courrier à l'adresse MAD CATZ SAS 13 RUE CAMILLE DESMOULINS 92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX FRANCE
La société MAD CATZ SAS est principalement dirigée par M Darren RICHARDSON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'autres biens domestiques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques), les activités sont :
- Commerce de gros d'autres biens domestiques
- le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
- le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- le commerce de gros d'instruments de musique
- le commerce de gros de jeux et jouets
- le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- le commerce de gros de cycles
La société MAD CATZ SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/06/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31737113600068.
- M Paul CHAUMONT, Commissaire aux comptes suppléant (1951) depuis le 26 janvier 2016
- MME Karen MCGINNIS, Président (1966) depuis le 31 mars 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MAD CATZ SAS est de 66 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Darren RICHARDSON, Administrateur (1961) du 15 avril 2008 au 07 juillet 2009
- M Darren RICHARDSON, Président (1961) du 26 janvier 2016 au 31 mars 2016
- M Jean MERCIER, Administrateur (1959) du 30 mars 2004 au 15 avril 2008
- M Olivier VOIRIN, Président (1972) du 14 octobre 2008 au 26 janvier 2016
- M Stephan WOGER, Président du conseil d`administration (1963) du 30 mars 2004 au 07 juillet 2009
- M Stewart HALPERN, Administrateur (1956) du 15 avril 2008 au 07 juillet 2009
- MME Whitney PETERSON, Administrateur (1965) du 15 avril 2008 au 07 juillet 2009
Dirigeants personne morale:
- CAUCHY-CHAUMONT ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 janvier 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAD CATZ SAS | |
Entrepreneurs individuels | MAD CATZ SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 317371136 | |
Numéro interne du siège | 00068 | |
Adresse | 13 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 92441 ISSY LES MOULINEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 juin 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 400 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 520 000,00 | |
Résultat net | 143 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 20 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 4 000 |
Immobilisation financière | 16 000 |
Actif circulant net | 2 684 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 644 000 |
Placement | 40 000 |
Total Actif | 2 704 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 391 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 22 000 |
Dette | 1 291 000 |
Total Passif | 2 704 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 520 000 |
Produit d'exploitation | 4 534 000 |
Charge d'exploitation | 4 394 000 |
Résultat d'exploitation | 140 000 |
Produit financier net | 103 000 |
Charge financière | 100 000 |
Résultat financier | 3 000 |
Résultat courrant | 143 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 143 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31737113600068 | MAD CATZ SAS 13 RUE CAMILLE DESMOULINS 92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00450 Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 02121 Ãdition
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00650 Métallurgie cadres
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Administrateur partant : Mercier, Jean Gaston, Administrateur partant : Lizon, nom d'usage : Mercier, Marie-Therese, Administrateur partant : Deroubaix, nom d'usage : Mercier, Marie-Christine, nomination de l'Administrateur : Richardson, Darren, nomination de l'Administrateur : Halpern, Stewart, nomination de l'Administrateur : Peterson, Whitney
nomination de l'Administrateur : Voirin, Olivier.
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT CONTROLE ILLOUZ ET ASSOCIES - ACI ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CAUCHY-CHAUMONT & ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Boitel, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumont, Paul.
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Woger, Stephan, modification du Président Voirin, Olivier, modification du Membre du comité de direction Richardson, Darren, modification du Membre du comité de direction Halpern, Stewart, modification du Membre du comité de direction Peterson, Whitney.
Président Membre du conseil de direction : RICHARDSON Darren modification le 22 Janvier 2016 Membre du conseil de direction : PETERSON Whitney en fonction le 30 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CAUCHY-CHAUMONT & ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 30 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMONT Paul en fonction le 30 Juin 2011
Commissaire aux comptes titulaire : CAUCHY-CHAUMONT & ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 30 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMONT Paul en fonction le 30 Juin 2011 Membre du conseil de direction : MARSHALL Tyson Eliot en fonction le 29 Mars 2016 Président Membre du conseil de direction : MCGINNIS Karen Kay en fonction le 29 Mars 2016
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 novembre 2016, désignant liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000 Nanterre. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.