MME Geraldine BARDONNE
Vice-président de CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY-BONLIEU
MME Geraldine BARDONNE a 51 ans ( naissance en 1971), elle est Vice-président de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY-BONLIEU
MME Geraldine BARDONNE peut être contacté au siège de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY-BONLIEU par courrier à l'adresse CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU 39 RUE SOMMEILLER 74000 ANNECY FRANCE, par téléphone au 0820821241 ou par fax au 04Â 50Â 57Â 02Â 15
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY-BONLIEU est principalement dirigée par MME Geraldine BARDONNE qui en est Vice-président.
Cette société a pour activité principale : Autres intermédiations monétaires ,banque, caisse d'épargne, crédit mutuel
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6419Z (Autres intermédiations monétaires), les activités sont :
- Autres intermédiations monétaires
- la réception de dépôts et/ou de proches substituts de dépôts et l'octroi de crédits ou le prêt de fondsL'octroi de crédit peut prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc.)Ces activités sont généralement effectuées par des i
- établissements bancaires
- caisses d'épargne
- caisses de crédit mutuel
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant des dépôts
- les activités se rattachant à l'émission et au paiement de mandats
Mais sont exclues les activités :
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts (cf64.92Z)
- les activités de traitement et de règlement des transactions effectuées par carte de crédit (cf66.19B)
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY-BONLIEU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/12/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31739834500015.
- M Emmanuel VIDAL, Administrateur (1969) depuis le 15 janvier 2011
- M Gerard DIACQUENOD, Président du conseil d`administration (1952) depuis le 19 janvier 2005
- M Gilbert TERZANO, Président du conseil de surveillance (1949) depuis le 19 janvier 2005
- M Jacques THIERRY, Vice-président (1956) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean-Marie CATABELLE, Administrateur (1941) depuis le 19 décembre 2006
- M Joel AVERTIS, Administrateur (1952) depuis le 19 décembre 2006
- MME Nathalie JACQUET, Administrateur (1967) depuis le 10 octobre 2009
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY-BONLIEU est de 67 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 81 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Anne-Marie VITIPON, Administrateur (1946) du 19 décembre 2006 au 15 janvier 2011
- MME Geraldine BARDONNE, Vice-président (1971) du 19 janvier 2005 au 26 décembre 2006
- MME Nathalie JACQUET, Administrateur (1967) du 21 juillet 2009 au 10 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 19 juillet 2009 : MARGUERETTAZ Nathalie Marie nom d'usage : JACQUET Nathalie devient administrateur.. BENDJAMA Yasmina nom d'usage : FISCHER Yasmina devient membre du conseil de surveillance..)
- 09 février 2011 : METZ Anne-Marie nom d'usage : VITIPON n'est plus administrateur. VIDAL Emmanuel nom d'usage : VIDAL devient administrateur.)
- 08 août 2012 : QUESADA Serge nom d'usage : QUESADA n'est plus membre du conseil de surveillance. LEROY Alain Jean-Pierre nom d'usage : LEROY devient conseiller.)
39 RUE SOMMEILLER
74000 ANNECY
Téléphone : 0820821241 Société
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY-BONLIEU
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY-BONLIEU | |
Entrepreneurs individuels | CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY-BONLIEU | |
Identifiant de l'entreprise | 317398345 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 39 RUE SOMMEILLER 74000 ANNECY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Caisse locale de crédit mutuel | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Autres intermédiations monétaires | |
Synonyme | banque, caisse d'épargne, crédit mutuel | |
Principal | banque |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
MARGUERETTAZ Nathalie Marie nom d'usage : JACQUET Nathalie devient administrateur.. BENDJAMA Yasmina nom d'usage : FISCHER Yasmina devient membre du conseil de surveillance..
METZ Anne-Marie nom d'usage : VITIPON n'est plus administrateur. VIDAL Emmanuel nom d'usage : VIDAL devient administrateur.
QUESADA Serge nom d'usage : QUESADA n'est plus membre du conseil de surveillance. LEROY Alain Jean-Pierre nom d'usage : LEROY devient conseiller.