MME Michele QUIL
Directeur général de TRANSPORTS QUIL
MME Michele QUIL a 69 ans ( naissance en 1955), elle est Directeur général de la société TRANSPORTS QUIL
MME Michele QUIL peut être contacté au siège de la société TRANSPORTS QUIL par courrier à l'adresse TRANSPORTS QUIL 54330 FORCELLES ST GORGON FRANCE
La société TRANSPORTS QUIL est principalement dirigée par MME Michele QUIL qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers de fret de proximité ,routiers, transporteurs, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941B (Transports routiers de fret de proximité), les activités sont :
- Transports routiers de fret de proximité
- le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises, emballées ou non, lors de déplacements de courte durée
- la collecte du lait à la ferme
- le transport de proximité de déchets, sans collecte ni élimination
La société TRANSPORTS QUIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/11/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31755720500042.
- M Jean-Michel QUIL, Directeur général (1952) depuis le 09 novembre 2004
- M Johan LAPERCHE, Directeur général (1984) depuis le 15 mars 2017
- MME Julie LEE, Président (1986) depuis le 15 mars 2017
- MME Michele QUIL, Directeur général (1955) depuis le 17 décembre 2011
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société TRANSPORTS QUIL est de 55 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pierre NESSELER, Commissaire aux comptes suppléant (1952) du 15 mars 2017 au 04 avril 2017
- MME Michele QUIL, Directeur général (1955) du 09 novembre 2004 au 17 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
- EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 mars 2017
- EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRANSPORTS QUIL | |
Entrepreneurs individuels | TRANSPORTS QUIL | |
Identifiant de l'entreprise | 317557205 | |
Numéro interne du siège | 00042 | |
Adresse | 12 RTE DES FRENES 54840 VELAINE EN HAYE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 03 janvier 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 300 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 28 210 000,00 | |
Résultat net | 1 117 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4941B : Transports routiers de fret de proximité | |
Activité principale de l'entreprise | 4941B : Transports routiers de fret de proximité | |
Activité principale | 4941B | |
Première activité | 4941B | |
Deuxième activité | 4941A | |
Troisième activité | 5229B | |
Quatrième activité | 4941C | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret de proximité | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers de proximité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 3 504 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 257 000 |
Immobilisation corporelle | 1 885 000 |
Immobilisation financière | 363 000 |
Actif circulant net | 8 507 000 |
Stock | 33 000 |
Avance | 0 |
Créance | 7 340 000 |
Placement | 1 134 000 |
Total Actif | 12 012 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 231 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 20 000 |
Dette | 5 761 000 |
Total Passif | 12 012 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 28 210 000 |
Produit d'exploitation | 28 603 000 |
Charge d'exploitation | 26 991 000 |
Résultat d'exploitation | 1 611 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | 7 000 |
Résultat courrant | 1 618 000 |
Produit exceptionnel | 207 000 |
Charges exceptionnelles | 183 000 |
Résultat exceptionnel | 24 000 |
Résultat net | 1 117 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31755720500042 | TRANSPORTS QUIL ZONE INDUSTRIELLE 12 RUE DES FRENES 54840 VELAINE EN HAYE FRANCE |
31755720500034 | TRANSPORTS QUIL 54330 FORCELLES ST GORGON FRANCE |
31755720500067 | TRANSPORTS QUIL ZONE INDUSTRIELLE 33 RUE DE L INDUSTRIE 67720 HOERDT FRANCE |
31755720500117 | TRANSPORTS QUIL LA GARENNE LE LOGIS NEUF 69780 TOUSSIEU FRANCE |
31755720500075 | TRANSPORTS QUIL LORRAINE EXPRESS PARC COMMERCIAL DE VELAINE 7 ALLEE DES ERABLES 54840 VELAINE EN HAYE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 83 40 69 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nancy.fr.
Les greffiers sont : MASSON Jean-Louis , HOCQUET François
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00016 Transports routiers
SELARL GEGOUT ET ASSOCIES 13, allée de Longchamp CS 60160 54602 Villers-les-Nancy Cédex
Au fonds cédé : Zone Artisanale du Logis Neuf - Lieudit la Garenne - 69780 TOUSSIEU
Président : QUIL Michèle, Marie-Francine, Anne né(e) MOKWINSKI Responsable technique : BINSINGER Audrey né(e) CORDIER Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : NESSELER Pierre
Président : QUIL Jean-Michel, Pierre, Gorgon Directeur général : QUIL Michèle, Marie-Francine, Anne né(e) MOKWINSKI Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : NESSELER Pierre
Président : LEE Julie, Michèle ; Directeur général : QUIL Jean-Michel, Pierre, Gorgon ; Directeur général : QUIL Michèle, Marie-Francine, Anne né(e) MOKWINSKI ; Directeur général : LAPERCHE Johan ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : NESSELER Pierre
Président : LEE Julie, Michèle ; Directeur général : QUIL Jean-Michel, Pierre, Gorgon ; Directeur général : QUIL Michèle, Marie-Francine, Anne né(e) MOKWINSKI ; Directeur général : LAPERCHE Johan ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL (AFJ)
Président : J&J (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL (AFJ)
Président : J&J ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL