M Pascal FERRAND
Président de ETABLISSEMENTS FERRAND
M Pascal FERRAND a 64 ans ( naissance en 1960), est Président de la société ETABLISSEMENTS FERRAND
M Pascal FERRAND peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENTS FERRAND par courrier à l'adresse ETABLISSEMENTS FERRAND KERCHOPINE ROUTE DE SAINTE ANNE 56000 VANNES FRANCE, par téléphone au 0297633000 ou par fax au 02Â 97Â 63Â 08Â 20
La société ETABLISSEMENTS FERRAND est principalement dirigée par M Pascal FERRAND qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société ETABLISSEMENTS FERRAND est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/01/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31764146200021.
- M Pascal FERRAND, Président (1960) depuis le 14 janvier 2017
Anciens dirigeants :
- M Pascal FERRAND, Président (1960) du 28 septembre 2004 au 14 janvier 2017
- MME Helene FERRAND, Administrateur (1926) du 28 septembre 2004 au 02 novembre 2004
Dirigeants personne morale:
- CHASTANET CONSEILS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 janvier 2017
- XO AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 14 janvier 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS FERRAND | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENTS FERRAND | |
Identifiant de l'entreprise | 317641462 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | RTE DE SAINTE ANNE 56000 VANNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 11 865 000,00 | |
Résultat net | 345 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 300 000 |
Immobilisation incorporelle | 31 000 |
Immobilisation corporelle | 563 000 |
Immobilisation financière | 707 000 |
Actif circulant net | 6 142 000 |
Stock | 1 011 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 191 000 |
Placement | 1 941 000 |
Total Actif | 7 443 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 777 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 666 000 |
Total Passif | 7 443 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 865 000 |
Produit d'exploitation | 12 230 000 |
Charge d'exploitation | 11 919 000 |
Résultat d'exploitation | 311 000 |
Produit financier net | 228 000 |
Charge financière | 17 000 |
Résultat financier | 211 000 |
Résultat courrant | 522 000 |
Produit exceptionnel | 41 000 |
Charges exceptionnelles | 40 000 |
Résultat exceptionnel | 960 |
Résultat net | 345 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31764146200021 | ETABLISSEMENTS FERRAND KERCHOPINE ROUTE DE SAINTE ANNE 56000 VANNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 47 22 89 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vannes.fr.
Les greffiers sont : PINSON Jean-Jacques
Le greffe est ouvert 09h00-12h00 / 14h00-17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Président : FERRAND Pascal, Jacques, Marie-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : CHASTANET CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : XO AUDIT (SARL)
Président : FERRAND Pascal ; Directeur général : FERRAND Pierre, Nicolas, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CHASTANET CONSEILS ; Commissaire aux comptes suppléant : XO AUDIT