MME Christine MICHEL
Directeur général de SAFRAIR
MME Christine MICHEL a 52 ans ( naissance en 1970), elle est Directeur général de la société SAFRAIR
MME Christine MICHEL peut être contacté au siège de la société SAFRAIR par courrier à l'adresse SAFRAIR 1651 RUE DE LA FERME DU CARBOUE 40000 MONT DE MARSAN FRANCE, par téléphone au 0559833535 ou par fax au 05Â 58Â 75Â 91Â 83
La société SAFRAIR est principalement dirigée par MME Christine MICHEL qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Installation de machines et équipements mécaniques ,installateur de machines, installateur d'équipements mécaniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3320B (Installation de machines et équipements mécaniques), les activités sont :
- Installation de machines et équipements mécaniques
- l'installation de machines de bureau et comptables
- l'installation et le montage de moteurs et turbines
- l'installation et le montage de pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques
- l'installation d'articles de robinetterie et similaires
- l'installation d'organes mécaniques de transmission
- l'installation et le montage de fours et brûleurs
- l'installation et le montage d'équipements de levage et de manutention
- l'installation et le montage de matériel aéraulique et frigorifique industriel
- l'installation d'outillage portatif à moteur incorporé
- l'installation de machines-outils à bois et autres matériaux
- l'installation d'appareils ménagers professionnels
- l'installation d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage
- l'installation de matériels pour les industries chimiques
- l'installation d'autres machines d'usage général
- l'installation de machines et d'équipements industriels pour l'agriculture
- l'installation et montage de machines-outils à métaux
- l'installation de machines et d'équipements industriels pour la métallurgie, pour l'extraction et la construction, pour l'industrie agroalimentaire, pour les industries textiles, pour les industries du papier et du carton, pour le travail du caoutcho
- l'installation de machines d'imprimerie
- l'installation de robots divers n.c.a.
- l'installation de jeux de quilles automatiques (bowlings)
- l'installation d'autres machines d'usage spécifique
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de fourneaux et autres équipements de chauffage (cf43.22B)
- l'installation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, de portes automatiques, d'aspirateurs à unité centrale, etc(cf43.29B)
La société SAFRAIR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/01/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31766702000059.
- M Jean-Louis MICHEL, Directeur général (1947) depuis le 19 janvier 2005
- MME Christine MICHEL, Directeur général (1970) depuis le 28 juillet 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SAFRAIR est de 64 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Louis MICHEL, Président du conseil de surveillance (1947) du 28 juillet 2012 au 08 janvier 2013
- MME Annick MICHEL, Administrateur (1943) du 19 janvier 2005 au 24 mai 2005
- MME Christine MICHEL, Administrateur (1970) du 19 janvier 2005 au 24 mai 2005
- MME Christine TANGUY, Président du directoire (1970) du 18 mars 2008 au 28 juillet 2012
Dirigeants personne morale:
- AUDIT SUD CONSEIL S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 janvier 2016
- QUALIT`AIR, Président depuis le 07 janvier 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAFRAIR | |
Sigle de l'entreprise | SAFRAIR | |
Entrepreneurs individuels | SAFRAIR | |
Identifiant de l'entreprise | 317667020 | |
Numéro interne du siège | 00059 | |
Adresse | AV DE L'AULOUZE 64170 ARTIX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 16 février 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 362 000,00 | |
Résultat net | 107 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3320B : Installation de machines et équipements mécaniques | |
Activité principale de l'entreprise | 3320B : Installation de machines et équipements mécaniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Installation de machines et équipements mécaniques | |
Synonyme | installateur de machines, installateur d'équipements mécaniques | |
Principal | installateur de machines |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 140 000 |
Immobilisation incorporelle | 52 000 |
Immobilisation corporelle | 20 000 |
Immobilisation financière | 67 000 |
Actif circulant net | 2 132 000 |
Stock | 27 000 |
Avance | 0 |
Créance | 285 000 |
Placement | 1 820 000 |
Total Actif | 2 271 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 631 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 25 000 |
Dette | 616 000 |
Total Passif | 2 271 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 362 000 |
Produit d'exploitation | 1 378 000 |
Charge d'exploitation | 1 301 000 |
Résultat d'exploitation | 77 000 |
Produit financier net | 78 000 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | 72 000 |
Résultat courrant | 148 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 23 000 |
Résultat exceptionnel | -23 000 |
Résultat net | 107 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31766702000059 | SAFRAIR PARC ACTIVITES EUROLACQ AVENUE DE L AULOUZE BP 31 64170 ARTIX FRANCE |
31766702000034 | SAFRAIR 1651 RUE DE LA FERME DU CARBOUE 40000 MONT DE MARSAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 98 60 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pau.fr.
Les greffiers sont : HOUZELOT Jacques
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 et 13H30-16H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00200 Exploitations frigorifiques
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00920 Métallurgie Vienne
Président et membre du directoire : MICHEL Christine Françoise-Marie né(e) TANGUY. Membre du Directoire : MICHEL Annick Françoise né(e) LE MINOUX. Président du Conseil de Surveillance : MICHEL Jean-Louis. Vice-président et membre du conseil de surveillance : MICHEL Pierre-Jean-Aimé. Membre du Conseil de Surveillance : MICHEL Jean-Paul Julien.
Président : MICHEL Jean-Louis Directeur général : MICHEL Christine, Françoise-Marie né(e) TANGUY
Président : QUALIT'AIR (SARL) Directeur général : MICHEL Jean-Louis Directeur général : MICHEL Christine, Françoise-Marie né(e) TANGUY Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT SUD CONSEIL S.A. (SA) Commissaire aux comptes suppléant : ROY Jean-Marc
Président : QUALIT'AIR (SARL) ; Directeur général : MICHEL Jean-Louis ; Directeur général : MICHEL Christine, Françoise-Marie né(e) TANGUY ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT (SAS)