M Jean-Luc DE PORAJ MADEYSKI
Gérant de SARL PISCINES PARCS ET JARDINS
M Jean-Luc DE PORAJ MADEYSKI a 73 ans ( naissance en 1949), est Gérant de la société SARL PISCINES PARCS ET JARDINS
M Jean-Luc DE PORAJ MADEYSKI peut être contacté au siège de la société SARL PISCINES PARCS ET JARDINS par courrier à l'adresse SARL PISCINES PARCS ET JARDINS P.P.J. MAS PONS LA PLAINE DE MAURIN RTE DE VILLENEUVE 34970 LATTES , par téléphone au 04 67 55 01 02 ou par fax au 04 67 55 70 55
La société SARL PISCINES PARCS ET JARDINS est principalement dirigée par M Jean-Luc DE PORAJ MADEYSKI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Services d'aménagement paysager ,paysagiste, jardinier, jardinier paysagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8130Z (Services d'aménagement paysager), les activités sont :
- Services d'aménagement paysager
- la plantation, les soins et l'entretien de parcs et jardins pour :
- bâtiments d'habitation privés et publics
- bâtiments publics et semi-publics (écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs, églises, etc.)
- terrains municipaux (parcs, espaces verts, cimetières, etc.)
- espaces bordant les voies de communication (axes routiers, voies ferroviaires, berges, ports)
- bâtiments industriels et commerciaux
- la plantation, les soins et l'entretien de verdure pour :
- bâtiments (jardins en terrasse, verdure en façade, jardins intérieurs, etc.)
- terrains de sport (terrains de football, parcours de golf, etc.), terrains de jeu, pelouses pour bains de soleil et autres parcs récréatifs
- eaux stagnantes et courantes (bassins, marécages, étangs, piscines, fossés, cours d'eau, installations d'épandage)
- les plantations pour la protection contre le bruit, le vent, l'érosion, la visibilité et l'éblouissement
Mais sont exclues les activités :
- la production commerciale et la plantation à des fins de production commerciale de plantes et arbres (cf01, 02)
- les pépinières et pépinières forestières (cf01.30Z, 02.10Z)
- le maintien en bon ordre écologique de terrains pour l'agriculture (cf01.61Z)
- les activités de construction à des fins d'aménagement paysager (cfsection F)
- les activités de conception et d'architecture paysagère (cf71.11Z)
La société SARL PISCINES PARCS ET JARDINS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/02/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31785726600041.
- M Dominique AGNESE, Gérant (1970) depuis le 14 janvier 2015
- M Sebastien GALLIOU, Gérant (1976) depuis le 05 mai 2016
- M Yannick BARRY, Gérant (1973) depuis le 05 mai 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SARL PISCINES PARCS ET JARDINS est de 49 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 52 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric NICOLETOS, Gérant (1963) du 24 octobre 2009 au 14 janvier 2015
- M Jean-Luc DE PORAJ MADEYSKI, Gérant (1949) du 17 octobre 2009 au 24 octobre 2009
- M Vincent HOFFERT, Co-gérant (1965) du 17 septembre 2011 au 11 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
RTE DE VILLENEUVE
34970 LATTES
Téléphone : 04 67 55 01 02 Société
SARL PISCINES PARCS ET JARDINS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL PISCINES PARCS ET JARDINS | |
Sigle de l'entreprise | 2PJ | |
Entrepreneurs individuels | SARL PISCINES PARCS ET JARDINS | |
Identifiant de l'entreprise | 317857266 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | RTE DE VILLENEUVE 34970 LATTES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012) | 1 306 000,00 | |
Résultat net | 70 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8130Z : Services d'aménagement paysager | |
Activité principale de l'entreprise | 8130Z : Services d'aménagement paysager | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Services d'aménagement paysager | |
Synonyme | paysagiste, jardinier, jardinier paysagiste | |
Principal | jardinier, paysagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 172 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 162 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 808 000 |
Stock | 134 000 |
Avance | 0 |
Créance | 592 000 |
Placement | 82 000 |
Total Actif | 980 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 184 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 15 000 |
Dette | 782 000 |
Total Passif | 980 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 306 000 |
Produit d'exploitation | 1 360 000 |
Charge d'exploitation | 1 261 000 |
Résultat d'exploitation | 99 000 |
Produit financier net | 400 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | 94 000 |
Produit exceptionnel | 800 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | 70 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31785726600041 | SARL PISCINES PARCS ET JARDINS P.P.J. MAS PONS LA PLAINE DE MAURIN RTE DE VILLENEUVE 34970 LATTES |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise