M Bernard FALLOURD
Président du conseil d`administration de SOCIETE NOUVELLE D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE SARTHOISE
M Bernard FALLOURD a 71 ans ( naissance en 1951), est Président du conseil d`administration de la société SOCIETE NOUVELLE D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE SARTHOISE
M Bernard FALLOURD peut être contacté au siège de la société SOCIETE NOUVELLE D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE SARTHOISE par courrier à l'adresse SOC NOUV EQUIP ELECTRONIQUE SARTHOISE ZONE ARTISANALE DU PONT 13 RUE SAINT BLAISE 72300 SABLE SUR SARTHE FRANCE, par téléphone au 02Â 43Â 62Â 11Â 80 ou par fax au 02Â 43Â 95Â 92Â 94
La société SOCIETE NOUVELLE D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE SARTHOISE est principalement dirigée par M Bernard FALLOURD qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de cartes électroniques assemblées ,fabricant de produits électroniques, fabricant de composants électroniques, fabricant de cartes électroniques, fabricant de produits électroniques, fabricant de cartes électroniques assemblées
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2612Z (Fabrication de cartes électroniques assemblées), les activités sont :
- Fabrication de cartes électroniques assemblées
- la fabrication de circuits imprimés et de cartes électroniques
- la fabrication de cartes d'interface (par exemple : son, vidéo, contrôleurs, réseau, modem)
- le montage de composants sur des circuits imprimés
- le montage et/ou l'assemblage de cartes électroniques diverses pour compte de tiers
La société SOCIETE NOUVELLE D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE SARTHOISE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/02/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31792648300023.
- M Bruno LEGUERINAIS, Commissaire aux comptes suppléant (1967) depuis le 30 octobre 2015
- M Philippe MONNIER, Président du conseil d`administration (1960) depuis le 06 mars 2007
- M Philippe MONNIER, Directeur général (1960) depuis le 16 octobre 2010
- MME Denise MONNIER, Administrateur (1932) depuis le 14 septembre 2013
- MME Muriel MONNIER, Administrateur (1970) depuis le 16 octobre 2010
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SOCIETE NOUVELLE D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE SARTHOISE est de 64 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 90 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard FALLOURD, Président du conseil d`administration (1951) du 18 mai 2004 au 16 octobre 2010
- M Jean-Jacques MERCIER, Administrateur (1968) du 16 octobre 2010 au 14 septembre 2013
- M Jean-Marie CAVAN, Administrateur (1937) du 18 mai 2004 au 06 mars 2007
- MME Martine FALLOURD, Administrateur (1953) du 18 mai 2004 au 16 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
- SOGEC AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE NOUVELLE D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE SARTHOISE | |
Sigle de l'entreprise | SNEES | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE NOUVELLE D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE SARTHOISE | |
Identifiant de l'entreprise | 317926483 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 13 RUE SAINT BLAISE 72300 SABLE SUR SARTHE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 septembre 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 3 242 000,00 | |
Résultat net | -223 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2612Z : Fabrication de cartes électroniques assemblées | |
Activité principale de l'entreprise | 2612Z : Fabrication de cartes électroniques assemblées | |
Activité principale | 2612Z | |
Première activité | 2612Z | |
Deuxième activité | 4677Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication de cartes électroniques assemblées | |
Synonyme | fabricant de produits électroniques, fabricant de composants électroniques, fabricant de cartes électroniques, fabricant de produits électroniques, fabricant de cartes électroniques assemblées | |
Principal | fabricant de cartes électroniques assemblées |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 95 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 75 000 |
Immobilisation financière | 19 000 |
Actif circulant net | 1 297 000 |
Stock | 583 000 |
Avance | 48 000 |
Créance | 531 000 |
Placement | 135 000 |
Total Actif | 1 392 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -704 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 096 000 |
Total Passif | 1 392 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 242 000 |
Produit d'exploitation | 3 576 000 |
Charge d'exploitation | 3 574 000 |
Résultat d'exploitation | 2 000 |
Produit financier net | 400 |
Charge financière | 22 000 |
Résultat financier | -21 000 |
Résultat courrant | -19 000 |
Produit exceptionnel | 18 000 |
Charges exceptionnelles | 222 000 |
Résultat exceptionnel | -204 000 |
Résultat net | -223 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 43 14 18 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lemans.fr.
Les greffiers sont : GRAS Philippe , GENESTE Victor
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00898 Métallurgie Allier
- 01560 Métallurgie Alpes Maritimes
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01353 Métallurgie Dordogne
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00887 Métallurgie Eure
- 00860 Métallurgie Finistère
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01966 Métallurgie Loiret
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00828 Métallurgie Manche
- 02266 Métallurgie Mayenne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 02700 Métallurgie Oise
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 02489 Métallurgie Vendée
Président du conseil d'administration et Directeur général : MONNIER Philippe Administrateur : MERCIER Jean-Jacques Administrateur : LE BUANEC Muriel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROUY représenté par ROUY Michel Commissaire aux comptes suppléant : COUILLEAUX Pierre
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 02 Juillet 2012 désignant administrateur SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me ROUSSEAU 2, rue de Bel Air - BP 91859 - 49018 Angers Cedex 01 avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire SELARL SARTHE MANDATAIRE prise en la personne de Maître BOUDEVIN 7, avenue François Mitterrand - Bureaux de l'Etoile - 72000 Le Mans . Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan SELARL SARTHE MANDATAIRE prise en la personne de Maître BOUDEVIN 7, avenue François Mitterrand - Bureaux de l'Etoile - 72000 Le Mans .
Directeur général, Président du conseil d'administration : MONNIER Philippe Administrateur : MONNIER Muriel né(e) LE BUANEC Administrateur : MONNIER Denise né(e) LAMBERT Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROUY représenté par ROUY Michel Commissaire aux comptes suppléant : COUILLEAUX Pierre
Directeur général, Président du conseil d'administration : MONNIER Philippe Administrateur : MONNIER Muriel né(e) LE BUANEC Administrateur : MONNIER Denise né(e) LAMBERT Commissaire aux comptes titulaire : SOGEC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LEGUERINAIS Bruno
Président : CAP ELECTRONIQUE FINANCE (SAS) ; Administrateur : MONNIER Muriel né(e) LE BUANEC ; Administrateur : MONNIER Denise né(e) LAMBERT ; Commissaire aux comptes titulaire : SOGEC AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LEGUERINAIS Bruno