M Philippe GAREL
Président de EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE
M Philippe GAREL a 59 ans ( naissance en 1965), est Président de la société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE
M Philippe GAREL peut être contacté au siège de la société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE par courrier à l'adresse EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE 6 RUE COLBERT 03400 YZEURE FRANCE, par téléphone au 0475712500 ou par fax au 04Â 71Â 64Â 24Â 73
La société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE est principalement dirigée par M Philippe GAREL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Construction de routes et autoroutes ,constructeur, constructeur de routes, constructeur d'autoroutes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4211Z (Construction de routes et autoroutes), les activités sont :
- Construction de routes et autoroutes
- la construction d'autoroutes, de routes, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons
- les travaux de revêtement de chaussées, ponts ou tunnels :
- asphaltage des chaussées
- marquage à la peinture des chaussées et autres travaux de marquage
- installation de barrières de sécurité, de panneaux de circulation, etc.
- la construction de pistes d'atterrissage
- la construction de pistes cyclables
- le marquage au sol des chaussées et des parcs de stationnement
Mais sont exclues les activités :
- les travaux de terrassement préalables pour la construction de routes (cf43.12B)
- l'installation d'appareils d'éclairage de rue et de signaux électriques (cf43.21B)
- les activités d'architecture et d'ingénierie (cf71.1)
- les services de maîtrise d'Åuvre (cf71.1)
La société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/04/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31797591000165.
- M Philippe GAREL, Président (1965) depuis le 07 avril 2012
Anciens dirigeants :
- M Joel CHAUME, Président (1951) du 28 mars 2006 au 25 décembre 2010
- M Joel CHAUME, Président (1951) du 25 décembre 2010 au 07 avril 2012
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 février 2017
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 février 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 08 septembre 2019 : SA DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire)
- 13 février 2022 : BROUSSET Pierre nom d'usage : BROUSSET devient président. GAREL Philippe Claude Lucien nom d'usage : GAREL n'est plus président)
6 RUE COLBERT
03400 YZEURE
Téléphone : 0475712500 Société
EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE | |
Sigle de l'entreprise | DALA | |
Entrepreneurs individuels | EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE | |
Identifiant de l'entreprise | 317975910 | |
Numéro interne du siège | 00165 | |
Adresse | 8 RUE DU PUITS LACROIX 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 3 095 206,40 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 600 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 144 307 000,00 | |
Résultat net | -1 352 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4211Z : Construction de routes et autoroutes | |
Activité principale de l'entreprise | 4211Z : Construction de routes et autoroutes | |
Activité principale | 4211Z | |
Première activité | 4211Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de routes et autoroutes | |
Synonyme | constructeur, constructeur de routes, constructeur d'autoroutes |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 8 465 000 |
Immobilisation incorporelle | 414 000 |
Immobilisation corporelle | 7 901 000 |
Immobilisation financière | 150 000 |
Actif circulant net | 54 225 000 |
Stock | 702 000 |
Avance | 8 000 |
Créance | 26 999 000 |
Placement | 26 515 000 |
Total Actif | 62 690 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 11 200 000 |
Dette | 51 482 000 |
Total Passif | 62 690 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 144 307 000 |
Produit d'exploitation | 154 213 000 |
Charge d'exploitation | 156 758 000 |
Résultat d'exploitation | -2 545 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 37 000 |
Résultat financier | -37 000 |
Résultat courrant | -2 582 000 |
Produit exceptionnel | 621 000 |
Charges exceptionnelles | 734 000 |
Résultat exceptionnel | -113 000 |
Résultat net | -1 352 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
au lieu du fonds vendu 03400 Yzeure
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : VELLUTINI Jean Paul Président : GAREL Philippe Claude Lucien en fonction le 05 Avril 2012
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Président : GAREL Philippe Claude Lucien en fonction le 05 Avril 2012 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 06 Août 2013
Président : GAREL Philippe Claude Lucien en fonction le 05 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 08 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 08 Novembre 2013
SA DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
BROUSSET Pierre nom d'usage : BROUSSET devient président. GAREL Philippe Claude Lucien nom d'usage : GAREL n'est plus président
Art. L.236-14 du code de commerce