M Philippe ROBERT
Gérant de SOC AMENAGEMENT ETUDES TECHNIQUES
M Philippe ROBERT a 75 ans ( naissance en 1949), est Gérant de la société SOC AMENAGEMENT ETUDES TECHNIQUES
M Philippe ROBERT peut être contacté au siège de la société SOC AMENAGEMENT ETUDES TECHNIQUES par courrier à l'adresse SOC AMENAGEMENT ETUDES TECHNIQUES 33 BOULEVARD DON QUICHOTTE 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE, par téléphone au 02Â 51Â 62Â 61Â 76 ou par fax au 02Â 51Â 46Â 05Â 19
La société SOC AMENAGEMENT ETUDES TECHNIQUES est principalement dirigée par M Philippe ROBERT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société SOC AMENAGEMENT ETUDES TECHNIQUES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/02/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31799396200032.
Anciens dirigeants :
- M Matthieu JALLEAU, Gérant (1982) du 23 juillet 2011 au 18 janvier 2017
- M Philippe ROBERT, Gérant (1949) du 07 mai 2011 au 30 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
- IN EXTENSO AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 18 janvier 2017
- IN EXTENSO CENTRE OUEST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 janvier 2017
- MJ INVEST, Président depuis le 18 janvier 2017
- ROBERT, Gérant du 19 janvier 2005 au 07 mai 2011
33 BD DON QUICHOTTE
85000 LA ROCHE SUR YON
Téléphone : 02Â 51Â 62Â 61Â 76 Société
SOC AMENAGEMENT ETUDES TECHNIQUES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC AMENAGEMENT ETUDES TECHNIQUES | |
Entrepreneurs individuels | SOC AMENAGEMENT ETUDES TECHNIQUES | |
Identifiant de l'entreprise | 317993962 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 33 BD DON QUICHOTTE 85000 LA ROCHE SUR YON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 mars 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 637 448,00 | |
Résultat net | 41 064,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 155 427 |
Immobilisation incorporelle | 282 |
Immobilisation corporelle | 154 597 |
Immobilisation financière | 548 |
Actif circulant net | 433 029 |
Stock | 55 239 |
Avance | 0 |
Créance | 232 349 |
Placement | 145 441 |
Total Actif | 588 456 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 392 307 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 196 150 |
Total Passif | 588 456 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 637 448 |
Produit d'exploitation | 642 735 |
Charge d'exploitation | 597 063 |
Résultat d'exploitation | 45 672 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 298 |
Résultat financier | -298 |
Résultat courrant | 45 374 |
Produit exceptionnel | 416 |
Charges exceptionnelles | 226 |
Résultat exceptionnel | 190 |
Résultat net | 41 064 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31799396200032 | SOC AMENAGEMENT ETUDES TECHNIQUES 33 BOULEVARD DON QUICHOTTE 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Gérant : ROBERT Philippe modification le 18 Juillet 2011 Gérant : JALLEAU Matthieu en fonction le 18 Juillet 2011
Gérant : JALLEAU Matthieu modification le 28 Janvier 2016
Commissaire aux comptes suppléant : IN EXTENSO AUDIT en fonction le 16 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO CENTRE OUEST en fonction le 16 Janvier 2017 ; Président : MJ INVEST en fonction le 16 Janvier 2017
Commissaire aux comptes titulaire partant : IN EXTENSO CENTRE OUEST ; Commissaire aux comptes suppléant partant : IN EXTENSO AUDIT