M Wilfrid DE VIRIEU
Administrateur de COGEDIC - COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
M Wilfrid DE VIRIEU a 86 ans ( naissance en 1936), est Administrateur de la société COGEDIC - COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
M Wilfrid DE VIRIEU peut être contacté au siège de la société COGEDIC - COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par courrier à l'adresse COGEDIC CIE DEVELOPP INDUST CIAL 16 RUE OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 44Â 30Â 48Â 00 ou par fax au 01Â 44Â 30Â 48Â 01
La société COGEDIC - COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est principalement dirigée par M Wilfrid DE VIRIEU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société COGEDIC - COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/03/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31819794400016.
- M Jean ROHAULT DE FLEURY, Président (1948) depuis le 25 février 2015
- M Thierry LEFEBVRE, Directeur général (1952) depuis le 25 février 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société COGEDIC - COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est de 72 ans. Le plus jeune à 70 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacques COUPPEL DU LUDE, Administrateur (1918) du 09 décembre 2003 au 31 mars 2009
- M Jacques ROHAULT DE FLEURY, Président du conseil d`administration (1919) du 09 décembre 2003 au 31 mars 2009
- M Jean-Claude ROHAULT DE FLEURY, Administrateur (1948) du 09 décembre 2003 au 31 mars 2009
- M Wilfrid DE VIRIEU, Directeur général délégué (1936) du 09 décembre 2003 au 31 mars 2009
Dirigeants personne morale:
- CERA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 mai 2015
- CREATIS AUDIT-REGEC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 mai 2015
- ENTREPRISES DE PRESTATIONS DE SERVICES ET D EXPLOITATION GENERALES PRESSEX, Gérant non associé du 09 octobre 2010 au 25 février 2015
- PRESSEX, Gérant non associé du 31 mars 2009 au 09 octobre 2010
- SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE, Associé-gérant du 31 mars 2009 au 25 février 2015
16 RUE OCTAVE FEUILLET
75116 PARIS 16
Téléphone : 01Â 44Â 30Â 48Â 00 Société
COGEDIC - COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COGEDIC - COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | |
Entrepreneurs individuels | COGEDIC - COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | |
Identifiant de l'entreprise | 318197944 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 16 RUE OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 70 650 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 4 253 000,00 | |
Résultat net | 9 584 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale | 6820B | |
Première activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 248 931 000 |
Immobilisation incorporelle | 187 000 |
Immobilisation corporelle | 4 954 000 |
Immobilisation financière | 243 791 000 |
Actif circulant net | 7 879 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 7 837 000 |
Placement | 41 000 |
Total Actif | 256 810 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 112 024 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 34 000 |
Dette | 144 753 000 |
Total Passif | 256 810 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 253 000 |
Produit d'exploitation | 4 292 000 |
Charge d'exploitation | 5 224 000 |
Résultat d'exploitation | -931 000 |
Produit financier net | 11 964 000 |
Charge financière | 1 317 000 |
Résultat financier | 10 647 000 |
Résultat courrant | 9 715 000 |
Produit exceptionnel | 1 560 000 |
Charges exceptionnelles | 1 566 000 |
Résultat exceptionnel | -5 000 |
Résultat net | 9 584 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31819794400016 | COGEDIC CIE DEVELOPP INDUST CIAL 16 RUE OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Rohault De Fleury, Jacques, nomination de l'Associé gérant : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE représentée par , nomination du Gérant non associé : ENTREPRISES DE PRESTATIONS DE SERVICES ET D EXPLOITATION GENERALES PRESSEX, Directeur général délègué et Administrateur partant : De Virieu, Wilfrid Charles Marie, Administrateur partant : Couppel Du Lude, Jacques, Administrateur partant : Rohault De Fleury, Jean-Claude, nomination de l'Associé en nom : CODEFIM, nomination de l'Associé en nom : SOCIETE D'EXPLOITATION POUR LA RESTAURATION IMMOBILIERE ET LES AGENCEMENTS, nomination de l'Associé en nom : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE.
Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET ROBIN COFIDUREC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : REGEC
Commissaire aux comptes titulaire partant : Robin, Bernard, modification du Commissaire aux comptes titulaire REGEC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CERA
Associé gérant partant : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE, nomination du Président : Rohault De Fleury, Jean, Gérant non associé partant : ENTREPRISES DE PRESTATIONS DE SERVICES ET D EXPLOITATION GENERALES PRESSEX, nomination du Directeur général : Lefebvre, Thierry, modification du Commissaire aux comptes titulaire CREATIS AUDIT-REGEC
Président partant : Rohault De Fleury, Jean ; nomination du Président : De Virieu, Wilfrid Charles Marie
Directeur général partant : Lefebvre, Thierry ; nomination du Directeur général : ENTREPRISES DE PRESTATIONS DE SERVICES ET D EXPLOITATION GENERALES PRESSEX ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CERA