MME Corinne CONRADY
Président de ARIEL BN
MME Corinne CONRADY a 63 ans ( naissance en 1961), elle est Président de la société ARIEL BN
MME Corinne CONRADY peut être contacté au siège de la société ARIEL BN par courrier à l'adresse ARIEL BN ACTEMIUM RUE JOLIOT CURIE NASSANDRES 27550 NASSANDRES SUR RISLE FRANCE, par téléphone au 0231900983 ou par fax au 02Â 32Â 43Â 39Â 33
La société ARIEL BN est principalement dirigée par MME Corinne CONRADY qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels ,installateur d'équipements électriques, installateur de matériels électroniques, installateur de matériels optique, installateur de matériels
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3320D (Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels), les activités sont :
- Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels
- l'installation d'équipements d'irradiation médicale et électromédicaux
- l'installation et le montage d'instruments de mesure et de contrôle
- l'installation et le montage d'instruments de mesure du temps
- le montage de matériel photographique, cinématographique et optique professionnel
- l'installation de gros systèmes et ordinateurs similaires
- l'installation et le montage de matériel audio-visuel professionnel (radio, TV, appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image) et d'équipements de communication
- l'installation de tubes et tuyaux en matières plastiques ou en verre et de tuyauterie en matières plastiques ou en verre dans des établissements industriels
- l'installation d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique
- l'installation et le montage de moteurs et autres machines et matériels électriques
- l'installation et le montage de matériel de distribution et de commande électrique
- le montage de matériels électriques pour moteurs, véhicules automobiles et motocycles
- l'installation et le montage de matériels électriques divers
- l'installation d'abrasifs agglomérés
- l'installation d'instruments de musique
- l'installation de matériels de sport
- l'installation de billards, de baby-foot, de flippers et d'autres jeux de société et divertissement
Mais sont exclues les activités :
- l'installation d'ordinateurs personnels et de logiciels (cf62.09Z)
La société ARIEL BN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/03/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31820108400064.
- M Michel TOLLEMER, Président (1960) depuis le 04 février 2017
Anciens dirigeants :
- M Philippe DELAROQUE, Président (1957) du 07 septembre 2004 au 02 mai 2007
- M Richard BRASSE, Président (1958) du 02 mai 2007 au 04 février 2017
- MME Corinne CONRADY, Président (1961) du 02 décembre 2003 au 07 septembre 2004
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 04 février 2017
- DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 février 2017
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire du 06 novembre 2015 au 04 février 2017
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant du 06 novembre 2015 au 04 février 2017
RUE JOLIOT CURIE
27550 NASSANDRES SUR RISLE
Téléphone : 0231900983 Société
ARIEL BN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARIEL BN | |
Sigle de l'entreprise | ARIEL | |
Entrepreneurs individuels | ARIEL BN | |
Identifiant de l'entreprise | 318201084 | |
Numéro interne du siège | 00064 | |
Adresse | 9 RUE AUGUSTE MOTTIN 61500 SEES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 31 mars 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 9 942 000,00 | |
Résultat net | 498 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3320D : Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels | |
Activité principale de l'entreprise | 3320D : Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels | |
Activité principale | 3320D | |
Première activité | 3320D | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels | |
Synonyme | installateur d'équipements électriques, installateur de matériels électroniques, installateur de matériels optique, installateur de matériels | |
Principal | installateur de matériels |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 404 000 |
Immobilisation incorporelle | 41 000 |
Immobilisation corporelle | 363 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 5 732 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 450 000 |
Placement | 2 282 000 |
Total Actif | 6 137 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 807 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 428 000 |
Dette | 4 902 000 |
Total Passif | 6 137 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 9 942 000 |
Produit d'exploitation | 10 454 000 |
Charge d'exploitation | 9 790 000 |
Résultat d'exploitation | 664 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 662 000 |
Produit exceptionnel | 11 000 |
Charges exceptionnelles | 390 |
Résultat exceptionnel | 11 000 |
Résultat net | 498 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 33 26 17 55 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-alencon.fr.
Les greffiers sont : GALLOT-LEMONNIER Annie
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01634 Métallurgie Cotes d'Armor
- 00860 Métallurgie Finistère
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président : BRASSE RichardCommissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA). Commissaire aux comptes suppléant : SCP JC ANDRE représenté par PRUD-FOULATIERE Danielle.
Président : BRASSE Richard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe
Président : BRASSE Richard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SA)
Président : TOLLEMER Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SAS)
51 boulevard Antoine Becquerel, ZA Object'ifs sud, 14123 IFS - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
14bis rue Alfred Nobel 14123 Ifs - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Chez le vendeur - ZI du Mesnil - 50400 Granville - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
MASSELIN ENERGIE ZI des Fourneaux route de Carrouges 61500 Sées pour la validité et la correspondance. - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Président : TOLLEMER Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES
Président : BUEE Gillesà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES
Président : BUEE Gillesà; Directeur général : GUILMIN Jean-Christopheà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES