M Jean BADAROUX
Directeur général de SA ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE
M Jean BADAROUX a 66 ans ( naissance en 1958), est Directeur général de la société SA ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE
M Jean BADAROUX peut être contacté au siège de la société SA ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE par courrier à l'adresse SA ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE SEMVR 20 RUE DU VIROLOIS 59200 TOURCOING FRANCE, par téléphone au 0320266137
La société SA ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE est principalement dirigée par M Jean BADAROUX qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. ,constructeur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4299Z (Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.), les activités sont :
- Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
- la construction d'installations industrielles (à l'exception des bâtiments) telles que :
- raffineries
- usines chimiques
- les travaux de construction (autres que de bâtiments) tels que :
- installations sportives extérieures
- la construction de terrains de jeux (grand jeu, petit jeu, tennis, golf, etc.) et d'aires de loisirs
- le lotissement de terrains, avec viabilisation (par exemple par l'ajout de routes, d'infrastructures de réseaux, etc.)
- l'aménagement de parcelles de cimetières
- l'aménagement de zones rurales et le remembrement
- la promotion immobilière de :
- zones d'activités et marchés d'intérêt national, régional ou local
- équipements locaux (aménagements de bassins fluviaux, de ports de plaisance, d'autoroutes, de stations de sports d'hivers, ou balnéaires, etc.)
- l'aménagement ou la rénovation de zones urbaines par voie de promotion
Mais sont exclues les activités :
- la construction de piscines extérieures (cf43.99D)
- l'installation de machines et d'équipements industriels (cf33.20)
- le lotissement de terrains, sans viabilisation (cf68.10Z)
- les services de maîtrise d'Åuvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
La société SA ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/06/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31869720800094.
- M Dominique GIVOIS, Directeur général (1963) depuis le 06 janvier 2016
- M Dominique VERLINDE, Administrateur (1955) depuis le 02 décembre 2003
- M Guillaume DELBAR, Vice-président (1971) depuis le 06 mars 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SA ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE est de 61 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard HAESEBROECK, Vice-président (1952) du 25 novembre 2008 au 06 mars 2015
- M Jean BADAROUX, Directeur général (1958) du 29 octobre 2011 au 05 décembre 2014
- M Jean-Pierre BALDUYCK, Président-directeur général (1941) du 02 décembre 2003 au 25 novembre 2008
- M Pascal ROJ, Directeur général (1961) du 05 décembre 2014 au 06 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 septembre 2015
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Administrateur depuis le 02 décembre 2003
- CAISSE D`EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Administrateur depuis le 02 octobre 2009
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Administrateur depuis le 16 novembre 2013
- CAPCIL, Administrateur depuis le 02 décembre 2003
- Chambre de Commerce et d`Industrie de region Hauts-de-France, Administrateur depuis le 21 mars 2017
- ERNST YOUNG, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 mars 2017
- LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, Administrateur depuis le 21 mars 2017
- L`ASSEMBLEE SPECIALE, Administrateur depuis le 21 mars 2017
- SAFIDI SOCIETE D AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, Administrateur depuis le 16 novembre 2013
- VILLE DE ROUBAIX, Administrateur depuis le 02 décembre 2003
- VILLE DE TOURCOING, Administrateur depuis le 23 décembre 2008
- VILLE DE TOURCOING, Président du conseil d`administration depuis le 05 décembre 2014
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Administrateur du 26 juin 2010 au 05 décembre 2014
- CAISSE D`EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE, Administrateur du 02 décembre 2003 au 25 novembre 2008
- CAISSE D`EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD, Administrateur du 25 novembre 2008 au 02 octobre 2009
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE, Administrateur du 25 novembre 2008 au 02 octobre 2009
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE GRAND LILLE, Administrateur du 06 janvier 2009 au 21 mars 2017
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE GRAND LILLE, Administrateur du 13 août 2011 au 28 juin 2012
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D`INDUTRIE DE LILLE, Administrateur du 26 décembre 2006 au 25 novembre 2008
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D`INDUTRIE DE LILLE ROUBAIX TOURCOING, Administrateur du 02 décembre 2003 au 25 novembre 2008
- LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, Administrateur du 02 décembre 2003 au 28 juin 2012
- LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, Administrateur du 25 novembre 2008 au 05 décembre 2014
- LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, Administrateur du 23 décembre 2008 au 05 décembre 2014
- LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, Administrateur du 30 janvier 2010 au 05 décembre 2014
- LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, Administrateur du 05 décembre 2014 au 07 février 2015
- LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, Administrateur du 07 février 2015 au 21 mars 2017
- L`ASSEMBLEE SPECIALE, Administrateur du 25 novembre 2008 au 05 juillet 2014
- L`ASSEMBLEE SPECIALE, Administrateur du 30 janvier 2010 au 28 juin 2012
- L`ASSEMBLEE SPECIALE, Administrateur du 05 décembre 2014 au 21 mars 2017
- STE CAPCIL, Administrateur du 14 novembre 2006 au 26 décembre 2006
- VILLE DE TOURCOING, Président-directeur général du 02 décembre 2003 au 02 octobre 2009
20 RUE DU VIROLOIS
59200 TOURCOING
Téléphone : 0320266137 Société
SA ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE | |
Entrepreneurs individuels | SA ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE | |
Identifiant de l'entreprise | 318697208 | |
Numéro interne du siège | 00094 | |
Adresse | 75 RUE DE TOURNAI 59200 TOURCOING | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 09 mai 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 36 701 000,00 | |
Résultat net | 143 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4299Z : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 4299Z : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Activité principale | 4110C | |
Première activité | 4110C | |
Deuxième activité | 6820B | |
Troisième activité | 6832A | |
Quatrième activité | 8299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Synonyme | constructeur | |
Principal | constructeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 21 499 000 |
Immobilisation incorporelle | 47 000 |
Immobilisation corporelle | 19 596 000 |
Immobilisation financière | 1 856 000 |
Actif circulant net | 191 851 000 |
Stock | 134 200 000 |
Avance | 250 000 |
Créance | 36 744 000 |
Placement | 20 658 000 |
Total Actif | 213 350 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 12 332 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 22 329 000 |
Dette | 178 689 000 |
Total Passif | 213 350 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 36 701 000 |
Produit d'exploitation | 94 316 000 |
Charge d'exploitation | 94 616 000 |
Résultat d'exploitation | -300 000 |
Produit financier net | 719 000 |
Charge financière | 584 000 |
Résultat financier | 135 000 |
Résultat courrant | -165 000 |
Produit exceptionnel | 309 000 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | 308 000 |
Résultat net | 143 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- 02420 Bâtiment cadres
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président directeur général : BALDUYCK Jean-Pierre. Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représenté par M NAEPELS Eric. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M BALDUYCK Jean-Pierre. Administrateur : VERLINDE Dominique. Administrateur : VILLE DE TOURCOING. Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, représenté par M BONDUELLE Bruno. Administrateur : VILLE DE ROUBAIX. Administrateur : CAPCIL, représenté par M REMIGNON Philippe. Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE FLANDRE, représenté par MME MARCHANT Chantal. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M DERUYTER Marc. Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M CACHEUX Alain. Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M TARDY Renaud. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M VAN TICHELEN Michel. Commissaire aux comptes titulaire : SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX. Commissaire aux comptes suppléant : COETSIER Gérard.
Président directeur général : VILLE DE TOURCOING, représenté par M DELANNOY Michel François. Vice-président : HAESEBROECK Bernard. Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représenté par M NAEPELS Eric. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M BEZIRARD Alain. Administrateur : VERLINDE Dominique. Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, représenté par M BONDUELLE Bruno. Administrateur : VILLE DE ROUBAIX, représenté par M VERSPIEREN Arnaud. Administrateur : CAPCIL, représenté par M REMIGNON Philippe. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M DUBOIS Pierre. Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M CACHEUX Alain. Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M BOSSUT Patrick. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M GADAUT Henri. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M HAESEBROECK Bernard. Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD, représenté par MME MARCHANT Chantal. Commissaire aux comptes titulaire : SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX. Commissaire aux comptes suppléant : COETSIER Gérard.
Président directeur général : VILLE DE TOURCOING. Vice-président : HAESEBROECK Bernard. Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représenté par M NAEPELS Eric. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M BEZIRARD Alain. Administrateur : VERLINDE Dominique. Administrateur : VILLE DE TOURCOING. Administrateur : VILLE DE ROUBAIX, représenté par M VERSPIEREN Arnaud. Administrateur : CAPCIL, représenté par M REMIGNON Philippe. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M DUBOIS Pierre. Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M CACHEUX Alain. Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M BOSSUT Patrick. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M GADAUT Henri. Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M HAESEBROECK Bernard. Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD, représenté par MME MARCHANT Chantal. Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE. Commissaire aux comptes titulaire : SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX. Commissaire aux comptes suppléant : COETSIER Gérard.
Président directeur général : VILLE DE TOURCOING Vice-président : HAESEBROECK Bernard Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représenté par M NAEPELS Eric Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M BEZIRARD Alain Administrateur : VERLINDE Dominique Administrateur : VILLE DE TOURCOING Administrateur : VILLE DE ROUBAIX, représenté par M VERSPIEREN Arnaud Administrateur : CAPCIL, représenté par M REMIGNON Philippe Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M DUBOIS Pierre Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M CACHEUX Alain Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M BOSSUT Patrick Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M GADAUT Henri Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M HAESEBROECK Bernard Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD, représenté par MME MARCHANT Chantal Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, représenté par M BONDUELLE Bruno Commissaire aux comptes titulaire : SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX Commissaire aux comptes suppléant : COETSIER Gérard
Président directeur général : VILLE DE TOURCOING Vice-président : HAESEBROECK Bernard Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représenté par M NAEPELS Eric Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M BEZIRARD Alain Administrateur : VERLINDE Dominique Administrateur : VILLE DE TOURCOING Administrateur : VILLE DE ROUBAIX, représenté par M VERSPIEREN Arnaud Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M DUBOIS Pierre Administrateur : CAPCIL, représenté par M REMIGNON Philippe Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M CACHEUX Alain Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M BOSSUT Patrick Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M GADAUT Henri Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M HAESEBROECK Bernard Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD, représenté par MME MARCHANT Chantal Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, représenté par M BONDUELLE Bruno Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président directeur général : VILLE DE TOURCOING Vice-président : HAESEBROECK Bernard Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représenté par MME FROMENT Christine Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M BEZIRARD Alain Administrateur : VERLINDE Dominique Administrateur : VILLE DE TOURCOING Administrateur : VILLE DE ROUBAIX, représenté par M VERSPIEREN Arnaud Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M DUBOIS Pierre Administrateur : CAPCIL, représenté par M REMIGNON Philippe Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M CACHEUX Alain Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M BOSSUT Patrick Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M GADAUT Henri Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M HAESEBROECK Bernard Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD, représenté par MME MARCHANT Chantal Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, représenté par M BONDUELLE Bruno Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président directeur général : VILLE DE TOURCOING Vice-président : HAESEBROECK Bernard Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représenté par MME FROMENT Christine Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M BEZIRARD Alain Administrateur : VERLINDE Dominique Administrateur : VILLE DE TOURCOING Administrateur : VILLE DE ROUBAIX, représenté par M VERSPIEREN Arnaud Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M DUBOIS Pierre Administrateur : CAPCIL, représenté par M REMIGNON Philippe Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M CACHEUX Alain Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M BOSSUT Patrick Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M GADAUT Henri Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M HAESEBROECK Bernard Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD, représenté par MME MARCHANT Chantal Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, représenté par M ALLARD Hervé Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration : VILLE DE TOURCOING Vice-président : HAESEBROECK Bernard Directeur général : BADAROUX Jean Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représenté par MME FROMENT Christine Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M BEZIRARD Alain Administrateur : VERLINDE Dominique Administrateur : VILLE DE TOURCOING Administrateur : VILLE DE ROUBAIX, représenté par M VERSPIEREN Arnaud Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M DUBOIS Pierre Administrateur : CAPCIL, représenté par M REMIGNON Philippe Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M CACHEUX Alain Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE, représenté par M BOSSUT Patrick Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M GADAUT Henri Administrateur : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représenté par M HAESEBROECK Bernard Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD, représenté par MME MARCHANT Chantal Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, représenté par M ALLARD Hervé Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
modification de l'Administrateur LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE représenté par --- Représentant permanent : Mr BEZIRARD Alain Né(e) le 10/09/1954 à 76 Gournay-en-Bray Nationalité : Française Demeurant : 605 rue du bac 59193 Erquinghem-LysBEZIRARD Alain Adresse : 605 rue du Bac 59193 Erquinghem Lys, CAUCHE Régis Adresse : 23-3 rue de la Duquenière 59170 Croix, JACOB Jean-Gabriel Adresse : 30 avenue Pasteur 59117 Wervicq Sud, nomination de l'Administrateur : L'ASSEMBLEE SPECIALE représenté par DELAHOUSSE Didier Adresse : 40 rue du Docteur Calmette 59250 Halluin
nomination de l'Administrateur : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE représenté par MARCILLY Patrick Adresse : 1 rue de la Longue Marque 59890 Quesnoy sur Deule, nomination de l'Administrateur : SAFIDI SOCIETE D AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL représenté par VEDRINES Nicolas Adresse : 11 rue Ampère 59110 La Madeleine
modification du Président du conseil d'administration VILLE DE TOURCOING représenté par DARMANIN Gérald Adresse : 15 rue de Tournai 59200 Tourcoing, Administrateur partant : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, modification de l'Administrateur VILLE DE TOURCOING représenté par DARMANIN Gérald Adresse : 15 rue de Tournai 59200 Tourcoing, modification de l'Administrateur VILLE DE ROUBAIX représenté par DELCOURT Léonard Adresse : 29 rue de Barbieux 59100 Roubaix, modification de l'Administrateur LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE représenté par VUYLSTECKER Jean-marie Adresse : 207 rue du Virolois 59200 Tourcoing, VERCAMER Francis Adresse : 15 rue des Ãcoles 59510 Hem, DELANNOY Michel-François Adresse : 14 avenue Albert Premier 59200 Tourcoing, DELBAR Guillaume Adresse : 41 rue de Picardie 59100 Roubaix, DENIS Marie-Christine nom d'usage : RINGOTTE Adresse : 10 rue Marcel Proust 59150 Wattrelos, CLAUWAERT Françoise nom d'usage : PLOUVIER Adresse : 111 bis rue du Général Leclerc 59510 Hem, Administrateur partant : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE représenté par --- Représentant permanent : Mr GADAUT Henri Né(e) le 23/11/1949 à 59 LILLE Nationalité : Française Demeurant : 24 CARRIERE GRYMONPREZ 59150 Wattrelos, Administrateur partant : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE représenté par --- Représentant permanent : Mr HAESEBROECK Bernard Né(e) le 03/06/1952 à 59 Armentières Nationalité : Française Demeurant : 31 rue Blaise Pascal 59280 Armentières, modification de l'Administrateur CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE représenté par MANIERE Marie nom d'usage : CORNILLON Adresse : 3 Clos Du château 33 rue Mirabeau 59420 Mouvaux, Administrateur partant : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, Administrateur partant : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE
modification du Directeur général Badaroux, Jean, nomination du Directeur général : Roj, Pascal, Administrateur partant : L'ASSEMBLEE SPECIALE représenté par --- Représentant permanent : Mr CACHEUX Alain Né(e) le 15/11/1947 à 59 Valenciennes Nationalité : Française Demeurant : 5 rue Gounod 59000 Lille, Administrateur partant : L'ASSEMBLEE SPECIALE représenté par --- Représentant permanent : Mr BOSSUT Patrick Né(e) le 16/05/1947 à 59 Wattrelos Nationalité : Française Demeurant : 30 rue du Billemont 59223 Roncq, modification de l'Administrateur L'ASSEMBLEE SPECIALE représenté par , CASTELAIN Philippe Adresse : 20 allée des Castors 59170 Croix, DESMET Marie nom d'usage : TONNERRE Adresse : 55 rue des Fromets 59960 Neuville-en-Ferrain, BOSSUT Patrick Adresse : 5 rue Gounod 59000 Lille
modification de l'Administrateur CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE GRAND LILLE représenté par PICHA Francis Adresse : 28 allée des Charmes 59420 Mouvaux
modification du Vice-président Haesebroeck, Bernard, nomination du Vice-président : Delbar, Guillaume
Directeur général partant : Roj, Pascal, nomination du Directeur général : Givois, Dominique
modification de l'Administrateur CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par LEVERT Marc nom d'usage : LEVERT-DEGUIN Adresse : 170 Tour Lilleurope 11 parvis de Rottedam 59777 Euralille
modification de l'Administrateur CAPCIL représenté par ROUSSEL Frédéric Adresse : 21 avenue Poincaré 59700 Marcq en Baroeul
modification de l'Administrateur METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE représenté par , COLIN André-Michel Adresse : 14 place Carnot 59390 Lannoy
Administrateur partant : CAPCIL ; modification de l'Administrateur L'ASSEMBLEE SPECIALE représenté par , DESMET Marie nom d'usage : TONNERRE Adresse : 55 rue des Fromets 59960 Neuville-en-Ferrain ; nomination de l'Administrateur : VILOGIA Société Anonyme d'HLM représenté par REMIGNON Philippe Adresse : 5 avenue Ãmile Zola 59000 Lille
modification de l'Administrateur METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE représenté par , CORBILLON Matthieu Adresse : 57 rue Jean Jaurès 59184 Sainghin-en-Weppes
modification du Président du conseil d'administration VILLE DE TOURCOING représenté par , VUYLSTEKER Jean-marie Adresse : 207 rue du Virolois 59200 Tourcoing ; modification de l'Administrateur VILLE DE TOURCOING représenté par , VUYLSTEKER Jean-Marie Adresse : 207 rue du Virolois 59200 Tourcoing
modification de l'Administrateur METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE représenté par , MEURIN Doriane nom d'usage : BECUE Adresse : 79 rue de Verdun 59200 Tourcoing
Administrateur partant : Verlinde, Dominique ; nomination de l'Administrateur : CREDIT MUTUEL ARKEA
modification de l'Administrateur CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE représenté par , GAVORY Benoît Adresse : 1015 route de Watten 59670 Zuytpeene
modification de l'Administrateur VILOGIA Société Anonyme d'HLM représenté par , NGUYEN Thuy Adresse : 114B rue Eugène Jacquet 59700 Marcq en Baroeul
modification de l'Administrateur SAFIDI SOCIETE D AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL représenté par , MEESE Matthieu Adresse : 7 rue du Docteur Bouret 59700 Marcq en Baroeul
modification de l'Administrateur L'ASSEMBLEE SPECIALE représenté par , GERARD Félicie Adresse : 26 rue de Tourcoing 59290 Wasquehal
modification de l\'Administrateur L\'ASSEMBLEE SPECIALE représenté par , PLANCKE Ghislain, Thierry Adresse : 23 allée de l\'Union 59290 Wasquehal