M Jerome JADIS
Administrateur de JADIS
M Jerome JADIS a 52 ans ( naissance en 1970), est Administrateur de la société JADIS
M Jerome JADIS peut être contacté au siège de la société JADIS par courrier à l'adresse JADIS 71 AVENUE DE LA RESISTANCE 93340 LE RAINCY FRANCE, par téléphone au 01Â 43Â 02Â 72Â 09 ou par fax au 01Â 43Â 02Â 00Â 34
La société JADIS est principalement dirigée par M Jerome JADIS qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances ,assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6622Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- Activités des agents et courtiers d'assurances
- les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
La société JADIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/06/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31911638000019.
- M Jerome JADIS, Directeur général (1970) depuis le 11 août 2009
- M Pascal WIZEL, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 03 juin 2015
- M Pierre JADIS, Directeur général (1940) depuis le 01 août 2013
- M Stephane JADIS, Président (1967) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société JADIS est de 62 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 82 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jerome JADIS, Administrateur (1970) du 14 novembre 2006 au 01 août 2013
- M Pierre JADIS, Administrateur (1940) du 19 janvier 2005 au 01 août 2013
- M Stephane JADIS, Administrateur (1967) du 19 janvier 2005 au 01 août 2013
Dirigeants personne morale:
- GIE PARTNERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JADIS | |
Entrepreneurs individuels | JADIS | |
Identifiant de l'entreprise | 319116380 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 71 AV DE LA RESISTANCE 93340 LE RAINCY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juin 1980 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 500 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juin 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 275 000,00 | |
Résultat net | 160 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité principale de l'entreprise | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances | |
Principal | agents et courtiers d'assurances |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 546 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 330 000 |
Immobilisation corporelle | 195 000 |
Immobilisation financière | 20 000 |
Actif circulant net | 600 000 |
Stock | 0 |
Avance | 4 000 |
Créance | 36 000 |
Placement | 559 000 |
Total Actif | 2 145 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 180 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 965 000 |
Total Passif | 2 145 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 275 000 |
Produit d'exploitation | 1 285 000 |
Charge d'exploitation | 1 056 000 |
Résultat d'exploitation | 229 000 |
Produit financier net | 12 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | 7 000 |
Résultat courrant | 236 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 200 |
Résultat exceptionnel | -200 |
Résultat net | 160 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31911638000019 | JADIS 71 AVENUE DE LA RESISTANCE 93340 LE RAINCY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 02335 Agences générales d'assurances
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01951 Cabinets d'expertises en automobiles
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00915 Expertises évaluations industrielles commerciales
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00438 Sociétés d'assurances échelons intermédiaires
Administrateur et directeur general delegue : JADIS PIERRE modification le 22 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BREDA Christian modification le 18 Décembre 2002 Président directeur général et administrateur : JADIS Stephane modification le 22 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : PIPET Eric en fonction le 24 Juillet 2000 Administrateur et directeur general delegue : JADIS Jérôme modification le 22 Juillet 2009
Directeur général : JADIS PIERRE modification le 30 Juillet 2013 Président : JADIS Stephane modification le 30 Juillet 2013 Directeur général : JADIS Jérôme modification le 30 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : WIZEL Pascal en fonction le 30 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : GIE PARTNERS AUDIT en fonction le 30 Juillet 2013
Directeur général : JADIS PIERRE modification le 30 Juillet 2013 ; Président : JADIS Stephane modification le 30 Juillet 2013 ; Directeur général : JADIS Jérôme modification le 30 Juillet 2013
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Art. L.236-14 du code de commerce