MME Yvonne CALMEJANE
Directeur général de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS
MME Yvonne CALMEJANE a 73 ans ( naissance en 1949), elle est Directeur général de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS
MME Yvonne CALMEJANE peut être contacté au siège de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS par courrier à l'adresse SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLIC LIEU DIT LE MONTET 46210 MONTET ET BOUXAL FRANCE, par téléphone au 0565108474
La société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS est principalement dirigée par MME Yvonne CALMEJANE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Construction de réseaux pour fluides ,constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux pour fluides
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4312A (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires), les activités sont :
- Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- débroussaillage, remblayage
- le déblayage des chantiers
- les travaux de dérochement, destruction à l'explosif, etc.
- les travaux courants de creusement de tranchées
- l'exécution des forages horizontaux pour le passage des câbles et des canalisations (VRD, canalisations urbaines, etc.)
- les travaux courants de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction
- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4221Z (Construction de réseaux pour fluides), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la construction de lignes de distribution pour le transport de fluides et des bâtiments et structures faisant partie intégrante de ces systèmes.
- la construction d'ouvrages de génie civil pour :
- conduites couvrant de longues distances et urbaines
- conduites et canalisations d'eau
- systèmes d'irrigation (canaux)
- réservoirs
- la construction de :
- réseaux d'assainissement, y compris leur réparation
- stations d'épuration
- stations de pompage
- l'installation de fosses septiques
Mais sont exclues les activités :
- les services de maîtrise d'Åuvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
- l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses (cf43.22A)
La société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/07/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31920241200015.
- M Jean-Lou CALMEJANE, Président (1979) depuis le 26 février 2008
- MME Manuela FERNANDEZ, Commissaire aux comptes suppléant (1982) depuis le 03 octobre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS est de 42 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 43 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Claude CALMEJANE, Président (1949) du 21 décembre 2004 au 26 février 2008
- MME Yvonne CALMEJANE, Directeur général (1949) du 21 décembre 2004 au 26 février 2008
- MME Yvonne CALMEJANE, Directeur général (1949) du 28 août 2010 au 08 août 2014
Dirigeants personne morale:
- CALMEJANE INVEST, Directeur général depuis le 08 août 2014
- CONS@UDIT EXPERTS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS | |
Sigle de l'entreprise | STAP | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS | |
Identifiant de l'entreprise | 319202412 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | LE MONTET 46210 MONTET ET BOUXAL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 4 872 000,00 | |
Résultat net | 171 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Activité principale de l'entreprise | 4221Z : Construction de réseaux pour fluides | |
Activité principale au registre des métiers | 4312AZ | |
Activité principale | 4221Z | |
Première activité | 4221Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Synonyme | terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires | |
Principal | terrassier | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de réseaux pour fluides | |
Synonyme | constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux pour fluides |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 195 000 |
Immobilisation incorporelle | 21 000 |
Immobilisation corporelle | 1 137 000 |
Immobilisation financière | 37 000 |
Actif circulant net | 1 924 000 |
Stock | 316 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 318 000 |
Placement | 291 000 |
Total Actif | 3 120 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 028 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 171 000 |
Dette | 1 921 000 |
Total Passif | 3 120 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 872 000 |
Produit d'exploitation | 4 934 000 |
Charge d'exploitation | 4 802 000 |
Résultat d'exploitation | 131 000 |
Produit financier net | 17 000 |
Charge financière | 15 000 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 134 000 |
Produit exceptionnel | 72 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 71 000 |
Résultat net | 171 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31920241200015 | SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLIC LIEU DIT LE MONTET 46210 MONTET ET BOUXAL FRANCE |
31920241200031 | SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLIC LIEU DIT LES GREZALS 46320 LIVERNON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 65 35 24 34 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cahors.fr.
Les greffiers sont : FRANCOZ Annie
Le greffe est ouvert Du Lun au Ven 8h30-12h/13h30-15h30 sauf le Mercredi après-midi
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : CALMEJANE Jean-Lou. Directeur général : CALMEJANE YVONNE né(e) PICARD. Commissaire aux comptes titulaire : DUCHEMIN MAURICE. Commissaire aux comptes suppléant : AUSSET JEAN.
Président : CALMEJANE Jean-Lou Directeur général : CALMEJANE INVEST (SARLU) Commissaire aux comptes titulaire : DUCHEMIN MAURICE Commissaire aux comptes suppléant : AUSSET JEAN
Président : CALMEJANE Jean-Lou Directeur général : CALMEJANE INVEST (SARLU) Commissaire aux comptes titulaire : CONS@UDIT EXPERTS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FERNANDEZ Manuela né(e) MARTOS
Président : CALMEJANE Jean-Lou ; Directeur général : CALMEJANE INVEST